公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000898 | 鞍钢股份 | 何天庆 | 购买 | 102000 | 0.00 | 0.000 | 102000 | 增持 | 2024-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
000898 | 鞍钢股份 | 张红军 | 回购注销 | -268000 | 0.00 | 0.000 | 132000 | 离任期间不符合激励条件及第二个解除限售期考核目标未达成回购注销相应限制性股票 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
000898 | 鞍钢股份 | 孟劲松 | 回购注销 | -148500 | 0.00 | 0.000 | 301500 | 第二个解除限售期考核目标未达成回购注销相应限制性股票 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
000898 | 鞍钢股份 | 田勇 | 回购注销 | -99000 | 0.00 | 0.000 | 201000 | 第二个解除限售期考核目标未达成回购注销相应限制性股票 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
000898 | 鞍钢股份 | 王保军 | 回购注销 | -87615 | 0.00 | 0.000 | 177885 | 第二个解除限售期考核目标未达成回购注销相应限制性股票 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 执行董事 |
000898 | 鞍钢股份 | 孟劲松 | 回购注销 | -148500 | 1.85 | 274725.000 | 301500 | 股权激励回购注销实施 | 2023-12-19 | A股 | 本人 | 副总经理 |
000898 | 鞍钢股份 | 田勇 | 回购注销 | -99000 | 1.85 | 183150.000 | 201000 | 股权激励回购注销实施 | 2023-12-19 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
000898 | 鞍钢股份 | 王保军 | 回购注销 | -87600 | 2.31 | 202356.000 | 177800 | 股权激励回购注销实施 | 2023-12-19 | A股 | 本人 | 执行董事 |
000898 | 鞍钢股份 | 张红军 | 回购注销 | -22000 | 1.85 | 40700.000 | 132000 | 股权激励回购注销实施 | 2023-12-19 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
000898 | 鞍钢股份 | 张红军 | 回购注销 | -246000 | 0.00 | 0.000 | 154000 | 回购注销 | 2023-06-30 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
000898 | 鞍钢股份 | 杨旭 | 回购注销 | -345000 | 0.00 | 0.000 | 55000 | 不符合激励条件部分股票回购注销 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
000898 | 鞍钢股份 | 王保军 | 股权奖励 | 265500 | 0.00 | 0.000 | 265500 | 本期被授予限制性股票 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 执行董事 |
000898 | 鞍钢股份 | 徐世帅 | 股权奖励 | 225500 | 0.00 | 0.000 | 225500 | 本期被授予限制性股票 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
000898 | 鞍钢股份 | 王保军 | 股权奖励 | 265500 | 0.00 | 0.000 | 265500 | 股权激励 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 执行董事 |
000898 | 鞍钢股份 | 徐世帅 | 股权奖励 | 225500 | 0.00 | 0.000 | 225500 | 股权激励 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
000898 | 鞍钢股份 | 李镇 | 股权奖励 | 500000 | 0.00 | 0.000 | 500000 | 被授予限制性股票 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 执行董事 |
000898 | 鞍钢股份 | 李忠武 | 股权奖励 | 450000 | 0.00 | 0.000 | 450000 | 被授予限制性股票 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 执行董事 |
000898 | 鞍钢股份 | 刘杰 | 股权奖励 | 450000 | 0.00 | 0.000 | 450000 | 被授予限制性股票 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
000898 | 鞍钢股份 | 孟劲松 | 股权奖励 | 450000 | 0.00 | 0.000 | 450000 | 被授予限制性股票 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
000898 | 鞍钢股份 | 肖明富 | 股权奖励 | 450000 | 0.00 | 0.000 | 450000 | 被授予限制性股票 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
000898 | 鞍钢股份 | 杨旭 | 股权奖励 | 400000 | 0.00 | 0.000 | 400000 | 被授予限制性股票 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
000898 | 鞍钢股份 | 张红军 | 股权奖励 | 400000 | 0.00 | 0.000 | 400000 | 被授予限制性股票 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
000898 | 鞍钢股份 | 李镇 | 股权奖励 | 500000 | 0.00 | 0.000 | 500000 | 股权激励 | 2021-06-30 | A股 | 本人 | 执行董事 |
000898 | 鞍钢股份 | 肖明富 | 股权奖励 | 450000 | 0.00 | 0.000 | 450000 | 股权激励 | 2021-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
000898 | 鞍钢股份 | 李忠武 | 股权奖励 | 450000 | 0.00 | 0.000 | 450000 | 股权激励 | 2021-06-30 | A股 | 本人 | 执行董事 |
000898 | 鞍钢股份 | 刘杰 | 股权奖励 | 450000 | 0.00 | 0.000 | 450000 | 股权激励 | 2021-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
000898 | 鞍钢股份 | 孟劲松 | 股权奖励 | 450000 | 0.00 | 0.000 | 450000 | 股权激励 | 2021-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
000898 | 鞍钢股份 | 张红军 | 股权奖励 | 400000 | 0.00 | 0.000 | 400000 | 股权激励 | 2021-06-30 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
000898 | 鞍钢股份 | 王义栋 | 送、转 | 2295 | 0.00 | 0.000 | 9945 | 送、转 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
000898 | 鞍钢股份 | 王义栋 | 送、转 | 2295 | 0.00 | 0.000 | 9945 | 送、转 | 2019-06-30 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |