公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002923 | 润都股份 | 陈新民 | 送、转 | 28818855 | 0.00 | 0.000 | 100865992 | 权益分派 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
002923 | 润都股份 | 石深华 | 送、转 | 172380 | 0.00 | 0.000 | 603330 | 权益分派 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 代理董事会秘书 |
002923 | 润都股份 | 刘杰 | 送、转 | 120120 | 0.00 | 0.000 | 420420 | 权益分派 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 薪酬与考核委员会委员 |
002923 | 润都股份 | 由春燕 | 送、转 | 117936 | 0.00 | 0.000 | 412776 | 权益分派 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
002923 | 润都股份 | 苏军 | 送、转 | 18800 | 0.00 | 0.000 | 65800 | 权益分派 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
002923 | 润都股份 | 蔡强 | 送、转 | 12272 | 0.00 | 0.000 | 42952 | 权益分派 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
002923 | 润都股份 | 陈新民 | 送、转 | 28818855 | 0.00 | 0.000 | 100865992 | 送转 | 2023-06-30 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
002923 | 润都股份 | 石深华 | 送、转 | 172380 | 0.00 | 0.000 | 603330 | 送转 | 2023-06-30 | A股 | 本人 | 代理董事会秘书 |
002923 | 润都股份 | 莫泽艺 | 送、转 | 134078 | 0.00 | 0.000 | 469274 | 送转 | 2023-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
002923 | 润都股份 | 刘杰 | 送、转 | 120120 | 0.00 | 0.000 | 420420 | 送转 | 2023-06-30 | A股 | 本人 | 薪酬与考核委员会委员 |
002923 | 润都股份 | 由春燕 | 送、转 | 117936 | 0.00 | 0.000 | 412776 | 送转 | 2023-06-30 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
002923 | 润都股份 | 曾勇 | 送、转,出售 | 89860 | 0.00 | 0.000 | 362860 | 送转,减持 | 2023-06-30 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
002923 | 润都股份 | 苏军 | 送、转 | 18800 | 0.00 | 0.000 | 65800 | 送转 | 2023-06-30 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
002923 | 润都股份 | 蔡强 | 送、转 | 12272 | 0.00 | 0.000 | 42952 | 送转 | 2023-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
002923 | 润都股份 | 陈新民 | 送、转 | 16626262 | 0.00 | 0.000 | 72047137 | 权益分派 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
002923 | 润都股份 | 莫泽艺 | 回购注销,送、转 | -82554 | 0.00 | 0.000 | 335196 | 权益分派、激励股未达行权条件,回购注销、高管离任限售 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
002923 | 润都股份 | 刘杰 | 回购注销,送、转 | -29700 | 0.00 | 0.000 | 300300 | 权益分派、激励股未达行权条件,回购注销 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 薪酬与考核委员会委员 |
002923 | 润都股份 | 石深华 | 回购注销,送、转 | 29700 | 0.00 | 0.000 | 430950 | 权益分派、激励股未达行权条件,回购注销 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 代理董事会秘书 |
002923 | 润都股份 | 由春燕 | 回购注销,送、转 | -29160 | 0.00 | 0.000 | 294840 | 权益分派、激励股未达行权条件,回购注销 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
002923 | 润都股份 | 曾勇 | 回购注销,送、转 | -27000 | 0.00 | 0.000 | 273000 | 权益分派、激励股未达行权条件,回购注销、高管离任限售 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
002923 | 润都股份 | 蔡强 | 回购注销,送、转 | -22170 | 0.00 | 0.000 | 30680 | 权益分派、激励股未达行权条件,回购注销 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
002923 | 润都股份 | 陈新民 | 送、转 | 16626262 | 0.00 | 0.000 | 72047137 | 送转 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
002923 | 润都股份 | 莫泽艺 | 送、转 | 125325 | 0.00 | 0.000 | 543075 | 送转 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
002923 | 润都股份 | 石深华 | 送、转 | 120375 | 0.00 | 0.000 | 521625 | 送转 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 代理董事会秘书 |
002923 | 润都股份 | 刘杰 | 送、转 | 99000 | 0.00 | 0.000 | 429000 | 送转 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 薪酬与考核委员会委员 |
002923 | 润都股份 | 由春燕 | 送、转 | 97200 | 0.00 | 0.000 | 421200 | 送转 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
002923 | 润都股份 | 曾勇 | 送、转 | 90000 | 0.00 | 0.000 | 390000 | 送转 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
002923 | 润都股份 | 蔡强 | 送、转 | 15855 | 0.00 | 0.000 | 68705 | 送转 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
002923 | 润都股份 | 卢其慧 | 回购注销 | -17800 | 0.00 | 0.000 | 3017450 | 回购注销 | 2020-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
002923 | 润都股份 | 陈新民 | 送、转 | 18473625 | 0.00 | 0.000 | 55420875 | 送、转 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |