公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300151 | 昌红科技 | 俞汉昌 | 送、转 | 60000 | 0.00 | 0.000 | 120000 | 公积金转增股本 | 2014-12-31 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
300151 | 昌红科技 | 管逢兴 | 送、转 | 10000 | 0.00 | 0.000 | 20000 | 公积金转增股本 | 2014-12-31 | A股 | 本人 | 非职工代表监事 |
300151 | 昌红科技 | 赵阿荣 | 送、转 | 7500 | 0.00 | 0.000 | 15000 | 公积金转增股本 | 2014-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
300151 | 昌红科技 | 谭文 | 出售 | -13400 | 14.45 | 193630.000 | 0 | 竞价交易 | 2014-07-21 | A股 | 谭龙泉,兄弟姐妹 | 非独立董事 |
300151 | 昌红科技 | 李焕昌 | 送、转 | 50160000 | 0.00 | 0.000 | 100320000 | 资本公积金转增 | 2014-06-30 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
300151 | 昌红科技 | 华守夫 | 出售,送、转 | 6565500 | 0.00 | 0.000 | 13251000 | 竞价交易,资本公积金转增 | 2014-06-30 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
300151 | 昌红科技 | 徐燕平 | 送、转 | 6015000 | 0.00 | 0.000 | 12030000 | 资本公积金转增 | 2014-06-30 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
300151 | 昌红科技 | 周国铨 | 送、转 | 150000 | 0.00 | 0.000 | 300000 | 资本公积金转增 | 2014-06-30 | A股 | 本人 | 财务负责人 |
300151 | 昌红科技 | 俞汉昌 | 送、转 | 60000 | 0.00 | 0.000 | 120000 | 资本公积金转增 | 2014-06-30 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
300151 | 昌红科技 | 管逢兴 | 送、转 | 10000 | 0.00 | 0.000 | 20000 | 资本公积金转增 | 2014-06-30 | A股 | 本人 | 非职工代表监事 |
300151 | 昌红科技 | 赵阿荣 | 送、转 | 7500 | 0.00 | 0.000 | 15000 | 资本公积金转增 | 2014-06-30 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
300151 | 昌红科技 | 华守夫 | 出售 | -40929 | 23.15 | 947506.350 | 6625500 | 竞价交易 | 2014-05-12 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
300151 | 昌红科技 | 华守夫 | 出售 | -19071 | 22.70 | 432911.700 | 6666429 | 竞价交易 | 2014-05-09 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
300151 | 昌红科技 | 谭文 | 购买 | 500 | 17.72 | 8860.000 | 6700 | 竞价交易 | 2014-02-07 | A股 | 谭龙泉,兄弟姐妹 | 非独立董事 |
300151 | 昌红科技 | 谭文 | 出售 | -500 | 17.90 | 8950.000 | 6700 | 竞价交易 | 2014-02-07 | A股 | 谭龙泉,兄弟姐妹 | 非独立董事 |
300151 | 昌红科技 | 华守夫 | 出售 | -600000 | 0.00 | 0.000 | 6685500 | 因个人资金需求于2013年5月28日通过大宗交易减持60万股股票 | 2013-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
300151 | 昌红科技 | 管逢兴 | 出售 | -21500 | 0.00 | 0.000 | 10000 | 任职监事前因个人资金需求已出售21500股股票 | 2013-12-31 | A股 | 本人 | 非职工代表监事 |
300151 | 昌红科技 | 俞汉昌 | 出售 | -15000 | 0.00 | 0.000 | 60000 | 因个人资金需求于2013年8月29日、11月25日分别出售5000股及10000股股票 | 2013-12-31 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
300151 | 昌红科技 | 俞汉昌 | 出售 | -10000 | 16.45 | 164500.000 | 60000 | 竞价交易 | 2013-11-25 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
300151 | 昌红科技 | 俞汉昌 | 出售 | -5000 | 13.65 | 68250.000 | 70000 | 竞价交易 | 2013-08-29 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
300151 | 昌红科技 | 华守夫 | 出售 | -600000 | 0.00 | 0.000 | 6685500 | 减持 | 2013-06-30 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
300151 | 昌红科技 | 华守夫 | 出售 | -600000 | 9.89 | 5934000.000 | 6685500 | 大宗交易 | 2013-05-28 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
300151 | 昌红科技 | 徐燕平 | 出售 | -660000 | 0.00 | 0.000 | 6015000 | 股份减持 | 2012-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
300151 | 昌红科技 | 华守夫 | 出售 | -612000 | 0.00 | 0.000 | 7285500 | 股份减持 | 2012-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
300151 | 昌红科技 | 华守夫 | 出售 | -7000 | 8.22 | 57540.000 | 7285500 | 竞价交易 | 2012-11-29 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
300151 | 昌红科技 | 华守夫 | 出售 | -5000 | 8.18 | 40900.000 | 7292500 | 竞价交易 | 2012-11-28 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
300151 | 昌红科技 | 华守夫 | 出售 | -300000 | 10.74 | 3222000.000 | 7297500 | 大宗交易 | 2012-09-05 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
300151 | 昌红科技 | 华守夫 | 出售 | -300000 | 10.76 | 3228000.000 | 7597500 | 大宗交易 | 2012-07-20 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
300151 | 昌红科技 | 徐燕平 | 出售 | -660000 | 0.00 | 0.000 | 6015000 | 大宗交易 | 2012-06-30 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
300151 | 昌红科技 | 徐燕平 | 出售 | -660000 | 11.49 | 7583400.000 | 6015000 | 大宗交易 | 2012-02-29 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |