公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300702 | 天宇股份 | 程荣德 | 出售 | -160000 | 0.00 | 0.000 | 902842 | 离任后减持 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
300702 | 天宇股份 | 林洁 | 出售,送、转 | 50497655 | 0.00 | 0.000 | 122028474 | 大宗交易,送、转 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
300702 | 天宇股份 | 屠勇军 | 送、转,购买 | 31203656 | 0.00 | 0.000 | 57109409 | 送、转,增持 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
300702 | 天宇股份 | 马成 | 送、转 | 1341319 | 0.00 | 0.000 | 3017968 | 送、转 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
300702 | 天宇股份 | 方红军 | 送、转 | 580028 | 0.00 | 0.000 | 1305063 | 送、转 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
300702 | 天宇股份 | 程荣德 | 出售,送、转 | 277930 | 0.00 | 0.000 | 1062842 | 大宗交易,送、转 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
300702 | 天宇股份 | 朱国荣 | 送、转 | 50851 | 0.00 | 0.000 | 114415 | 送、转 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
300702 | 天宇股份 | 王艳 | 出售,送、转 | 29663 | 0.00 | 0.000 | 114415 | 大宗交易,送、转 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
300702 | 天宇股份 | 杨小松 | 送、转 | 20138 | 0.00 | 0.000 | 45311 | 送、转 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
300702 | 天宇股份 | 邓传亮 | 送、转 | 14321 | 0.00 | 0.000 | 32223 | 送、转 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 薪酬与考核委员会委员 |
300702 | 天宇股份 | 程荣德 | 出售 | -350000 | 47.82 | 16737000.000 | 1062842 | 大宗交易 | 2021-11-12 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
300702 | 天宇股份 | 王艳 | 出售 | -38138 | 52.45 | 2000338.100 | 114415 | 大宗交易 | 2021-11-12 | A股 | 本人 | 副总经理 |
300702 | 天宇股份 | 林洁 | 出售,送、转 | 50497655 | 0.00 | 0.000 | 122028474 | 大宗交易,送、转 | 2021-06-30 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
300702 | 天宇股份 | 屠勇军 | 送、转 | 20724602 | 0.00 | 0.000 | 46630355 | 送、转 | 2021-06-30 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
300702 | 天宇股份 | 马成 | 送、转 | 1341319 | 0.00 | 0.000 | 3017968 | 送、转 | 2021-06-30 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
300702 | 天宇股份 | 程荣德 | 送、转 | 627930 | 0.00 | 0.000 | 1412842 | 送、转 | 2021-06-30 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
300702 | 天宇股份 | 方红军 | 送、转 | 580028 | 0.00 | 0.000 | 1305063 | 送、转 | 2021-06-30 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
300702 | 天宇股份 | 王艳 | 送、转 | 67801 | 0.00 | 0.000 | 152553 | 送、转 | 2021-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
300702 | 天宇股份 | 朱国荣 | 送、转 | 50851 | 0.00 | 0.000 | 114415 | 送、转 | 2021-06-30 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
300702 | 天宇股份 | 杨小松 | 送、转 | 20138 | 0.00 | 0.000 | 45311 | 送、转 | 2021-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
300702 | 天宇股份 | 邓传亮 | 送、转 | 14321 | 0.00 | 0.000 | 32223 | 送、转 | 2021-06-30 | A股 | 本人 | 薪酬与考核委员会委员 |
300702 | 天宇股份 | 林洁 | 出售 | -240000 | 29.66 | 7118400.000 | 122028474 | 大宗交易 | 2021-06-25 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
300702 | 天宇股份 | 林洁 | 出售 | -490000 | 29.80 | 14602000.000 | 122268474 | 大宗交易 | 2021-06-24 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
300702 | 天宇股份 | 林洁 | 出售 | -1019000 | 30.72 | 31303680.000 | 122758474 | 大宗交易 | 2021-06-22 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
300702 | 天宇股份 | 林洁 | 出售 | -2170000 | 29.62 | 64275400.000 | 123777474 | 大宗交易 | 2021-06-21 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
300702 | 天宇股份 | 林洁 | 出售 | -1330000 | 51.50 | 68495000.000 | 69970819 | 大宗交易 | 2021-06-07 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
300702 | 天宇股份 | 林洁 | 出售 | -230000 | 55.00 | 12650000.000 | 71300819 | 大宗交易 | 2021-05-24 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
300702 | 天宇股份 | 程荣德 | 出售 | -261637 | 0.00 | 0.000 | 784912 | 竞价交易 | 2020-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
300702 | 天宇股份 | 方红军 | 出售 | -241679 | 0.00 | 0.000 | 725035 | 竞价交易 | 2020-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
300702 | 天宇股份 | 张家骝 | 出售 | -52055 | 0.00 | 0.000 | 156164 | 竞价交易 | 2020-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |