公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600031 | 三一重工 | 肖友良 | 股权奖励 | 1395000 | 0.00 | 0.000 | 1804467 | 股票期权行权 | 2018-12-31 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
600031 | 三一重工 | 刘华 | 股权奖励 | 1116000 | 0.00 | 0.000 | 1453890 | 股票期权行权 | 2018-12-31 | A股 | 本人 | 高级副总裁 |
600031 | 三一重工 | 代晴华 | 股权奖励 | 864000 | 0.00 | 0.000 | 10324900 | 股票期权行权 | 2018-12-31 | A股 | 本人 | 高级副总裁 |
600031 | 三一重工 | 李京京 | 股权奖励 | 648000 | 0.00 | 0.000 | 808000 | 股票期权行权 | 2018-12-31 | A股 | 本人 | 副总裁 |
600031 | 三一重工 | 唐修国 | 出售,股权奖励 | 325000 | 0.00 | 0.000 | 31225000 | 股票期权行权67.5万股,减持35万股 | 2018-12-31 | A股 | 本人 | 薪酬与考核委员会委员 |
600031 | 三一重工 | 唐立桦 | 股权奖励 | 324000 | 0.00 | 0.000 | 404000 | 股票期权行权 | 2018-12-31 | A股 | 本人 | 副总裁 |
600031 | 三一重工 | 向思龙 | 股权奖励 | 324000 | 0.00 | 0.000 | 411200 | 股票期权行权 | 2018-12-31 | A股 | 本人 | 副总裁 |
600031 | 三一重工 | 孙新良 | 出售,股权奖励 | -261800 | 0.00 | 0.000 | 261800 | 减持,股票期权自主行权 | 2018-12-31 | A股 | 本人 | 副总裁 |
600031 | 三一重工 | 易小刚 | 出售,股权奖励 | -225850 | 0.00 | 0.000 | 9027850 | 股票期权行权47.25万股,减持69.835万股 | 2018-12-31 | A股 | 本人 | 可持续发展委员会委员 |
600031 | 三一重工 | 徐明 | 出售 | -180000 | 0.00 | 0.000 | 522000 | 减持 | 2018-12-31 | A股 | 本人 | 副总裁 |
600031 | 三一重工 | 张科 | 出售,股权奖励 | -178500 | 0.00 | 0.000 | 178500 | 减持,股权奖励 | 2018-12-31 | A股 | 本人 | 副总裁 |
600031 | 三一重工 | 代晴华 | 股权奖励 | 864000 | 5.45 | 4708800.000 | 10324900 | 股权激励实施 | 2018-12-21 | A股 | 本人 | 高级副总裁 |
600031 | 三一重工 | 俞宏福 | 股权奖励 | 800000 | 5.45 | 4360000.000 | 3044200 | 股权激励实施 | 2018-09-12 | A股 | 本人 | 可持续发展委员会委员 |
600031 | 三一重工 | 俞宏福 | 股权奖励 | 500000 | 5.45 | 2725000.000 | 2244200 | 股权激励实施 | 2018-09-11 | A股 | 本人 | 可持续发展委员会委员 |
600031 | 三一重工 | 俞宏福 | 股权奖励 | 500000 | 5.45 | 2725000.000 | 1744200 | 股权激励实施 | 2018-09-07 | A股 | 本人 | 可持续发展委员会委员 |
600031 | 三一重工 | 易小刚 | 股权奖励 | 472500 | 5.45 | 2575125.000 | 9027850 | 股权激励实施 | 2018-09-05 | A股 | 本人 | 可持续发展委员会委员 |
600031 | 三一重工 | 向文波 | 股权奖励 | 2250000 | 5.45 | 12262500.000 | 36621189 | 股权激励实施 | 2018-08-29 | A股 | 本人 | 可持续发展委员会委员 |
600031 | 三一重工 | 向思龙 | 股权奖励 | 324000 | 5.45 | 1765800.000 | 411200 | 股权激励实施 | 2018-08-29 | A股 | 本人 | 副总裁 |
600031 | 三一重工 | 肖友良 | 股权奖励 | 595000 | 5.61 | 3337950.000 | 1804467 | 股权激励实施 | 2018-07-18 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
600031 | 三一重工 | 肖友良 | 股权奖励 | 500000 | 5.61 | 2805000.000 | 1209647 | 股权激励实施 | 2018-07-05 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
600031 | 三一重工 | 唐立桦 | 股权奖励 | 324000 | 5.61 | 1817640.000 | 404000 | 股权激励实施 | 2018-07-05 | A股 | 本人 | 副总裁 |
600031 | 三一重工 | 唐修国 | 股权奖励 | 675000 | 5.61 | 3786750.000 | 31225000 | 股权激励实施 | 2018-07-04 | A股 | 本人 | 薪酬与考核委员会委员 |
600031 | 三一重工 | 梁林河 | 股权奖励 | 1890000 | 5.61 | 10602900.000 | 3521200 | 股权激励实施 | 2018-07-02 | A股 | 本人 | 高级副总裁(常务) |
600031 | 三一重工 | 刘华 | 股权奖励 | 1116000 | 5.61 | 6260760.000 | 1453890 | 股权激励实施 | 2018-07-02 | A股 | 本人 | 高级副总裁 |
600031 | 三一重工 | 易小刚 | 出售 | -698350 | 0.00 | 0.000 | 8555350 | 2018年1月减持股份 | 2018-06-30 | A股 | 本人 | 可持续发展委员会委员 |
600031 | 三一重工 | 李京京 | 股权奖励 | 648000 | 0.00 | 0.000 | 808000 | 股票期权自主行权 | 2018-06-30 | A股 | 本人 | 副总裁 |
600031 | 三一重工 | 唐修国 | 出售 | -350000 | 0.00 | 0.000 | 30550000 | 2018年1月减持股份 | 2018-06-30 | A股 | 本人 | 薪酬与考核委员会委员 |
600031 | 三一重工 | 孙新良 | 出售,股权奖励 | 324850 | 0.00 | 0.000 | 848450 | 减持161800股,股票期权自主行权486650股 | 2018-06-30 | A股 | 本人 | 副总裁 |
600031 | 三一重工 | 肖友良 | 股权奖励 | 300000 | 0.00 | 0.000 | 709467 | 股票期权自主行权 | 2018-06-30 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
600031 | 三一重工 | 张科 | 出售,股权奖励 | 47675 | 0.00 | 0.000 | 404675 | 减持178500股,股票期权自主行权226175股 | 2018-06-30 | A股 | 本人 | 副总裁 |