公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600163 | 中闽能源 | 唐晖 | 出售 | -200 | 8.25 | 1650.000 | 7500 | 二级市场买卖 | 2022-05-23 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
600163 | 中闽能源 | 温天根 | 出售 | -1000 | 0.00 | 0.000 | 3300 | 按规定减持 | 2013-12-31 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600163 | 中闽能源 | 陈友思 | 购买 | 1000 | 0.00 | 0.000 | 1000 | 二级市场买入 | 2013-12-31 | A股 | 本人 | 职工监事 |
600163 | 中闽能源 | 温天根 | 出售 | -1000 | 0.00 | 0.000 | 3300 | 按规定减持 | 2013-06-30 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600163 | 中闽能源 | 陈友思 | 购买 | 1000 | 0.00 | 0.000 | 1000 | 二级市场购买 | 2013-06-30 | A股 | 本人 | 职工监事 |
600163 | 中闽能源 | 陈友思 | 购买 | 1000 | 4.50 | 4500.000 | 1000 | 二级市场买卖 | 2013-04-25 | A股 | 本人 | 职工监事 |
600163 | 中闽能源 | 温天根 | 出售 | -1000 | 3.74 | 3740.000 | 3300 | 二级市场买卖 | 2013-01-04 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600163 | 中闽能源 | 温天根 | 出售 | -1372 | 0.00 | 0.000 | 4300 | 按规定减持 | 2012-12-31 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600163 | 中闽能源 | 温天根 | 出售 | -1372 | 0.00 | 0.000 | 4300 | 按规定减持 | 2012-06-30 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600163 | 中闽能源 | 温天根 | 出售 | -1372 | 6.41 | 8794.520 | 4300 | 二级市场买卖 | 2012-02-29 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600163 | 中闽能源 | 唐福民 | 出售 | -12967 | 0.00 | 0.000 | 0 | 离任后按规定出售所持股份 | 2011-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
600163 | 中闽能源 | 温天根 | 出售 | -1880 | 0.00 | 0.000 | 5672 | 按规定减持 | 2009-12-31 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600163 | 中闽能源 | 温天根 | 出售 | -1880 | 0.00 | 0.000 | 5672 | 按规定减持 | 2009-06-30 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600163 | 中闽能源 | 温天根 | 出售 | -1880 | 4.80 | 9024.000 | 5672 | 二级市场买卖 | 2009-03-10 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600163 | 中闽能源 | 黄国英 | 送、转 | 5187 | 0.00 | 0.000 | 15561 | 资本公积金转增股本 | 2008-12-31 | A股 | 本人 | 董事长 |
600163 | 中闽能源 | 唐福民 | 送、转 | 4323 | 0.00 | 0.000 | 12968 | 资本公积金转增股本 | 2008-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
600163 | 中闽能源 | 林孝帮 | 送、转 | 3458 | 0.00 | 0.000 | 10374 | 资本公积金转增股本 | 2008-12-31 | A股 | 本人 | 副董事长 |
600163 | 中闽能源 | 温天根 | 出售,送、转 | 1017 | 0.00 | 0.000 | 7552 | 资本公积金转增股本及按规定减持 | 2008-12-31 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600163 | 中闽能源 | 黄国英 | 送、转 | 5187 | 0.00 | 0.000 | 15561 | 资本公积金转增股本 | 2008-06-30 | A股 | 本人 | 董事长 |
600163 | 中闽能源 | 唐福民 | 送、转 | 4323 | 0.00 | 0.000 | 12968 | 资本公积金转增股本 | 2008-06-30 | A股 | 本人 | 董事 |
600163 | 中闽能源 | 王天寿 | 送、转 | 4323 | 0.00 | 0.000 | 12968 | 资本公积金转增股本 | 2008-06-30 | A股 | 本人 | 职工监事 |
600163 | 中闽能源 | 林孝帮 | 送、转 | 3458 | 0.00 | 0.000 | 10374 | 资本公积金转增股本 | 2008-06-30 | A股 | 本人 | 副董事长 |
600163 | 中闽能源 | 温天根 | 送、转,出售 | 1017 | 0.00 | 0.000 | 7552 | 资本公积金转增股本,及按规定减持 | 2008-06-30 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600163 | 中闽能源 | 温天根 | 出售 | -1500 | 8.20 | 12300.000 | 5035 | 二级市场买卖 | 2008-01-02 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600163 | 中闽能源 | 温天根 | 出售 | -2110 | 0.00 | 0.000 | 6535 | 按规定减持 | 2007-12-31 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600163 | 中闽能源 | 温天根 | 出售 | -2110 | 0.00 | 0.000 | 6535 | 按规定减持 | 2007-06-30 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600163 | 中闽能源 | 温天根 | 出售 | -2110 | 0.00 | 0.000 | 6535 | 二级市场买卖 | 2007-02-26 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600163 | 中闽能源 | 陈守勤 | 股权分置 | 2574 | 0.00 | 0.000 | 10374 | 股权分置改革 | 2006-12-31 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
600163 | 中闽能源 | 黄国英 | 股权分置 | 2574 | 0.00 | 0.000 | 10374 | 股权分置改革 | 2006-12-31 | A股 | 本人 | 董事长 |
600163 | 中闽能源 | 唐福民 | 股权分置 | 2145 | 0.00 | 0.000 | 8645 | 股权分置改革 | 2006-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |