公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600850 | 电科数字 | 郭文奇 | 出售 | -2344999 | 0.00 | 0.000 | 13060726 | 离任后减持 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
600850 | 电科数字 | 林建民 | 股权奖励 | 66648 | 0.00 | 0.000 | 176784 | 股权激励行权 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
600850 | 电科数字 | 侯志平 | 股权奖励 | 58731 | 0.00 | 0.000 | 134913 | 股权激励行权 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
600850 | 电科数字 | 孙伟力 | 股权奖励 | 49985 | 0.00 | 0.000 | 147013 | 股权激励行权 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
600850 | 电科数字 | 缪云洁 | 股权奖励 | 49985 | 0.00 | 0.000 | 134913 | 股权激励行权 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
600850 | 电科数字 | 杨之华 | 出售 | -39628 | 0.00 | 0.000 | 57400 | 离任后减持 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
600850 | 电科数字 | 张洁 | 出售,股权奖励 | -28242 | 0.00 | 0.000 | 35324 | 任职前减持及股权激励行权 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
600850 | 电科数字 | 张宏 | 出售 | -10000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 任职前减持 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 战略与投资委员会委员 |
600850 | 电科数字 | 吴健萍 | 股权奖励 | 8777 | 0.00 | 0.000 | 35077 | 股权激励行权 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
600850 | 电科数字 | 朱育清 | 出售 | -1000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 任职前减持 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 非职工代表监事 |
600850 | 电科数字 | 缪云洁 | 股权奖励 | 49985 | 14.07 | 703288.950 | 134913 | 股权激励实施 | 2019-12-27 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
600850 | 电科数字 | 林建民 | 股权奖励 | 66648 | 14.07 | 937737.360 | 176784 | 股权激励实施 | 2019-12-24 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
600850 | 电科数字 | 张洁 | 股权奖励 | 35324 | 14.07 | 497008.680 | 35324 | 股权激励实施 | 2019-10-25 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
600850 | 电科数字 | 张洁 | 出售 | -63566 | 0.00 | 0.000 | 0 | 任职前减持 | 2019-06-30 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
600850 | 电科数字 | 侯志平 | 股权奖励 | 58731 | 0.00 | 0.000 | 134913 | 股权激励行权 | 2019-06-30 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
600850 | 电科数字 | 孙伟力 | 股权奖励 | 49985 | 0.00 | 0.000 | 147013 | 股权激励行权 | 2019-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
600850 | 电科数字 | 杨之华 | 股权奖励 | 49985 | 0.00 | 0.000 | 147013 | 股权激励行权 | 2019-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
600850 | 电科数字 | 张宏 | 出售 | -10000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 任职前减持 | 2019-06-30 | A股 | 本人 | 战略与投资委员会委员 |
600850 | 电科数字 | 吴健萍 | 股权奖励 | 8777 | 0.00 | 0.000 | 35077 | 股权激励行权 | 2019-06-30 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
600850 | 电科数字 | 朱育清 | 出售 | -1000 | 0.00 | 0.000 | 0 | 任职前减持 | 2019-06-30 | A股 | 本人 | 非职工代表监事 |
600850 | 电科数字 | 孙伟力 | 股权奖励 | 49985 | 14.43 | 721283.550 | 147013 | 股权激励实施 | 2019-04-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
600850 | 电科数字 | 侯志平 | 股权奖励 | 20785 | 14.43 | 299927.550 | 134913 | 股权激励实施 | 2019-02-14 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
600850 | 电科数字 | 侯志平 | 股权奖励 | 14200 | 14.43 | 204906.000 | 114128 | 股权激励实施 | 2019-02-12 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
600850 | 电科数字 | 侯志平 | 股权奖励 | 15000 | 14.43 | 216450.000 | 99928 | 股权激励实施 | 2019-01-14 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
600850 | 电科数字 | 侯志平 | 股权奖励 | 8746 | 14.43 | 126204.780 | 84928 | 股权激励实施 | 2019-01-02 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
600850 | 电科数字 | 林建民 | 股权奖励 | 61451 | 0.00 | 0.000 | 110136 | 股权激励行权 | 2018-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
600850 | 电科数字 | 杨之华 | 股权奖励 | 48514 | 0.00 | 0.000 | 97028 | 股权激励行权 | 2018-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
600850 | 电科数字 | 孙伟力 | 股权奖励 | 48514 | 0.00 | 0.000 | 97028 | 股权激励行权 | 2018-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
600850 | 电科数字 | 缪云洁 | 股权奖励 | 48514 | 0.00 | 0.000 | 84928 | 股权激励行权 | 2018-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
600850 | 电科数字 | 侯志平 | 股权奖励 | 39768 | 0.00 | 0.000 | 76182 | 股权激励行权 | 2018-12-31 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |