公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600881 | 亚泰集团 | 王化民 | 送、转 | 92137 | 0.00 | 0.000 | 276412 | 由于报告期内公司实施了2008年度利润分配方案所致 | 2009-06-30 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
600881 | 亚泰集团 | 孙晓峰 | 送、转 | 92137 | 0.00 | 0.000 | 276412 | 由于报告期内公司实施了2008年度利润分配方案所致 | 2009-06-30 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
600881 | 亚泰集团 | 刘树森 | 送、转 | 92137 | 0.00 | 0.000 | 276412 | 由于报告期内公司实施了2008年度利润分配方案所致 | 2009-06-30 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
600881 | 亚泰集团 | 施国琴 | 送、转 | 92137 | 0.00 | 0.000 | 276412 | 由于报告期内公司实施了2008年度利润分配方案所致 | 2009-06-30 | A股 | 本人 | 董事 |
600881 | 亚泰集团 | 刘晓峰 | 送、转 | 92137 | 0.00 | 0.000 | 276412 | 由于报告期内公司实施了2008年度利润分配方案所致 | 2009-06-30 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
600881 | 亚泰集团 | 王俊 | 送、转 | 15356 | 0.00 | 0.000 | 46069 | 由于报告期内公司实施了2008年度利润分配方案所致 | 2009-06-30 | A股 | 本人 | 监事 |
600881 | 亚泰集团 | 韩冬阳 | 送、转 | 3700 | 0.00 | 0.000 | 11100 | 由于报告期内公司实施了2008年度利润分配方案所致 | 2009-06-30 | A股 | 本人 | 薪酬与考核委员会委员 |
600881 | 亚泰集团 | 王劲松 | 送、转 | 1877 | 0.00 | 0.000 | 5631 | 由于报告期内公司实施了2008年度利润分配方案所致 | 2009-06-30 | A股 | 本人 | 监事 |
600881 | 亚泰集团 | 王永武 | 出售 | -3500 | 0.00 | 0.000 | 0 | 卖出 | 2007-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
600881 | 亚泰集团 | 王永武 | 出售 | -3500 | 0.00 | 0.000 | 0 | 二级市场买卖 | 2007-01-12 | A股 | 本人 | 董事 |
600881 | 亚泰集团 | 宋尚龙 | 购买 | 436999 | 0.00 | 0.000 | 1019664 | 不详 | 2006-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
600881 | 亚泰集团 | 陈继忠 | 购买 | 229613 | 0.00 | 0.000 | 535763 | 不详 | 2006-12-31 | A股 | 本人 | 股东代表监事 |
600881 | 亚泰集团 | 徐德复 | 购买 | 151808 | 0.00 | 0.000 | 354218 | 不详 | 2006-12-31 | A股 | 本人 | 副董事长 |
600881 | 亚泰集团 | 安桐森 | 购买 | 151808 | 0.00 | 0.000 | 354218 | 不详 | 2006-12-31 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600881 | 亚泰集团 | 李廷亮 | 购买 | 150525 | 0.00 | 0.000 | 351225 | 不详 | 2006-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |
600881 | 亚泰集团 | 刘晓峰 | 购买 | 78975 | 0.00 | 0.000 | 184275 | 不详 | 2006-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
600881 | 亚泰集团 | 刘树森 | 购买 | 78975 | 0.00 | 0.000 | 184275 | 不详 | 2006-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
600881 | 亚泰集团 | 张宝谦 | 购买 | 78975 | 0.00 | 0.000 | 184275 | 不详 | 2006-12-31 | A股 | 本人 | 股东代表监事 |
600881 | 亚泰集团 | 王化民 | 购买 | 78975 | 0.00 | 0.000 | 184275 | 不详 | 2006-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
600881 | 亚泰集团 | 孙晓峰 | 购买 | 78975 | 0.00 | 0.000 | 184275 | 不详 | 2006-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
600881 | 亚泰集团 | 施国琴 | 购买 | 78975 | 0.00 | 0.000 | 184275 | 不详 | 2006-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
600881 | 亚泰集团 | 王俊 | 购买 | 13163 | 0.00 | 0.000 | 30713 | 不详 | 2006-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |
600881 | 亚泰集团 | 王劲松 | 购买 | 1609 | 0.00 | 0.000 | 3754 | 不详 | 2006-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |
600881 | 亚泰集团 | 韩冬阳 | 购买 | 7400 | 0.00 | 0.000 | 7400 | 二级市场买卖 | 2006-12-22 | A股 | 本人 | 薪酬与考核委员会委员 |
600881 | 亚泰集团 | 宋尚龙 | 送、转 | 194222 | 0.00 | 0.000 | 582665 | 公司2005年7月实施了2004年度资本公积金转增股本方案所致。 | 2005-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
600881 | 亚泰集团 | 陈继忠 | 送、转 | 102050 | 0.00 | 0.000 | 306150 | 公司2005年7月实施了2004年度资本公积金转增股本方案所致。 | 2005-12-31 | A股 | 本人 | 股东代表监事 |
600881 | 亚泰集团 | 安桐森 | 送、转 | 67470 | 0.00 | 0.000 | 202410 | 公司2005年7月实施了2004年度资本公积金转增股本方案所致。 | 2005-12-31 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600881 | 亚泰集团 | 徐德复 | 送、转 | 67470 | 0.00 | 0.000 | 202410 | 公司2005年7月实施了2004年度资本公积金转增股本方案所致。 | 2005-12-31 | A股 | 本人 | 副董事长 |
600881 | 亚泰集团 | 李廷亮 | 送、转 | 66900 | 0.00 | 0.000 | 200700 | 公司2005年7月实施了2004年度资本公积金转增股本方案所致。 | 2005-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |
600881 | 亚泰集团 | 王化民 | 送、转 | 35100 | 0.00 | 0.000 | 105300 | 公司2005年7月实施了2004年度资本公积金转增股本方案所致。 | 2005-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |