公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601005 | 重庆钢铁 | 姚小虎 | 购买 | 10800 | 1.26 | 13608.000 | 930200 | 二级市场买卖 | 2024-02-02 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
601005 | 重庆钢铁 | 邹安 | 其它 | 1684600 | 0.00 | 0.000 | 1684600 | 公司第四期员工持股计划分配至个人账户 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
601005 | 重庆钢铁 | 张理全 | 其它 | 1117300 | 0.00 | 0.000 | 2137300 | 公司第四期员工持股计划分配至个人账户 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
601005 | 重庆钢铁 | 谢超 | 其它 | 1057400 | 0.00 | 0.000 | 1057400 | 公司第四期员工持股计划分配至个人账户 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 高级副总裁 |
601005 | 重庆钢铁 | 姚小虎 | 其它 | 409500 | 0.00 | 0.000 | 919400 | 公司第四期员工持股计划分配至个人账户 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
601005 | 重庆钢铁 | 周亚平 | 其它 | 268100 | 0.00 | 0.000 | 755400 | 公司第四期员工持股计划分配至个人账户 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
601005 | 重庆钢铁 | 邹安 | 其它 | 1684600 | 0.00 | 0.000 | 1684600 | 其他 | 2022-09-27 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
601005 | 重庆钢铁 | 张理全 | 其它 | 1117300 | 0.00 | 0.000 | 2137300 | 其他 | 2022-09-27 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
601005 | 重庆钢铁 | 谢超 | 其它 | 1057400 | 0.00 | 0.000 | 1057400 | 其他 | 2022-09-27 | A股 | 本人 | 高级副总裁 |
601005 | 重庆钢铁 | 姚小虎 | 其它 | 409500 | 0.00 | 0.000 | 919400 | 其他 | 2022-09-27 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
601005 | 重庆钢铁 | 周亚平 | 其它 | 268100 | 0.00 | 0.000 | 755400 | 其他 | 2022-09-27 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
601005 | 重庆钢铁 | 涂德令 | 其它 | 1911000 | 0.00 | 0.000 | 1911000 | 公司第一、二、三期员工持股计划分配至个人账户 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 执行董事 |
601005 | 重庆钢铁 | 孟祥云 | 出售,其它 | 1400000 | 0.00 | 0.000 | 1400000 | 公司第一、二、三期员工持股计划分配至个人账户及其离任公司高管后通过二级市场买卖 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 联席公司秘书 |
601005 | 重庆钢铁 | 张理全 | 出售,其它 | 1020000 | 0.00 | 0.000 | 1020000 | 公司第一、二、三期员工持股计划分配至个人账户及其担任公司职工监事前通过二级市场买卖 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
601005 | 重庆钢铁 | 姚小虎 | 购买,其它 | 509000 | 0.00 | 0.000 | 509900 | 公司第一、二、三期员工持股计划分配至个人账户及其担任公司高管前通过二级市场买卖 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
601005 | 重庆钢铁 | 周亚平 | 其它 | 487300 | 0.00 | 0.000 | 487300 | 公司第一、二、三期员工持股计划分配至个人账户 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
601005 | 重庆钢铁 | 赵伟 | 其它 | 369800 | 0.00 | 0.000 | 369800 | 公司第一、二、三期员工持股计划分配至个人账户 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
601005 | 重庆钢铁 | 夏彤 | 购买 | 24500 | 2.04 | 49980.000 | 322700 | 二级市场买卖 | 2021-11-08 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
601005 | 重庆钢铁 | 虞红 | 购买 | 402100 | 0.00 | 0.000 | 402100 | 二级市场买卖 | 2021-10-20 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
601005 | 重庆钢铁 | 虞红 | 其它 | -402100 | 0.00 | 0.000 | 0 | 其他 | 2021-10-19 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
601005 | 重庆钢铁 | 吕峰 | 其它 | -4763700 | 0.00 | 0.000 | 0 | 其他 | 2021-09-28 | A股 | 本人 | 首席财务官(财务负责人) |
601005 | 重庆钢铁 | 张朔共 | 购买 | 100000 | 2.60 | 260000.000 | 1448100 | 二级市场买卖 | 2021-09-27 | A股 | 本人 | 非执行董事 |
601005 | 重庆钢铁 | 虞红 | 出售 | -687000 | 3.23 | 2219010.000 | 2064000 | 二级市场买卖 | 2021-09-09 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
601005 | 重庆钢铁 | 夏彤 | 出售 | -35000 | 3.39 | 118650.000 | 298200 | 二级市场买卖 | 2021-09-09 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
601005 | 重庆钢铁 | 张朔共 | 出售 | -100000 | 3.15 | 315000.000 | 1348100 | 二级市场买卖 | 2021-09-08 | A股 | 本人 | 非执行董事 |
601005 | 重庆钢铁 | 李仁生 | 出售 | -10000 | 3.08 | 30800.000 | 740000 | 二级市场买卖 | 2021-09-08 | A股 | 本人 | 代理董事长 |
601005 | 重庆钢铁 | 张朔共 | 出售 | -100000 | 3.03 | 303000.000 | 1448100 | 二级市场买卖 | 2021-09-07 | A股 | 本人 | 非执行董事 |
601005 | 重庆钢铁 | 李永祥 | 出售 | -25000 | 2.98 | 74550.000 | 6192800 | 二级市场买卖 | 2021-09-07 | A股 | 本人 | 执行董事 |
601005 | 重庆钢铁 | 李仁生 | 出售 | -7000 | 2.91 | 20370.000 | 750000 | 二级市场买卖 | 2021-09-03 | A股 | 本人 | 代理董事长 |
601005 | 重庆钢铁 | 李仁生 | 出售 | -10000 | 2.90 | 29000.000 | 757000 | 二级市场买卖 | 2021-09-02 | A股 | 本人 | 代理董事长 |