公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603077 | 和邦生物 | 杨惠容 | 购买 | 156000 | 0.00 | 0.000 | 200000 | 新增股份均系其到期离任后从二级市场买入 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |
603077 | 和邦生物 | 秦学玲 | 购买 | 4100 | 0.00 | 0.000 | 4100 | 二级市场增持 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
603077 | 和邦生物 | 秦学玲 | 购买 | 4100 | 3.80 | 15580.000 | 4100 | 二级市场买卖 | 2022-08-31 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
603077 | 和邦生物 | 贺正刚 | 送、转 | 225072000 | 0.00 | 0.000 | 412632000 | 分红送股 | 2017-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603077 | 和邦生物 | 王军 | 送、转 | 1604880 | 0.00 | 0.000 | 2942280 | 分红送股 | 2017-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603077 | 和邦生物 | 莫融 | 送、转 | 1604520 | 0.00 | 0.000 | 2941620 | 分红送股 | 2017-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603077 | 和邦生物 | 杨红武 | 送、转 | 1577520 | 0.00 | 0.000 | 2892120 | 分红送股 | 2017-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
603077 | 和邦生物 | 杨惠容 | 送、转 | 24000 | 0.00 | 0.000 | 44000 | 分红送股 | 2017-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |
603077 | 和邦生物 | 李景林 | 送、转 | 19800 | 0.00 | 0.000 | 36300 | 分红送股 | 2017-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
603077 | 和邦生物 | 贺正刚 | 送、转 | 225072000 | 0.00 | 0.000 | 412632000 | 分红送转 | 2017-07-05 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603077 | 和邦生物 | 王军 | 送、转 | 1604880 | 0.00 | 0.000 | 2942280 | 分红送转 | 2017-07-05 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603077 | 和邦生物 | 莫融 | 送、转 | 1604520 | 0.00 | 0.000 | 2941620 | 分红送转 | 2017-07-05 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603077 | 和邦生物 | 杨红武 | 送、转 | 1577520 | 0.00 | 0.000 | 2892120 | 分红送转 | 2017-07-05 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
603077 | 和邦生物 | 杨惠容 | 送、转 | 24000 | 0.00 | 0.000 | 44000 | 分红送转 | 2017-07-04 | A股 | 本人 | 监事 |
603077 | 和邦生物 | 李景林 | 送、转 | 19800 | 0.00 | 0.000 | 36300 | 分红送转 | 2017-07-04 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
603077 | 和邦生物 | 贺正刚 | 送、转 | 125040000 | 0.00 | 0.000 | 187560000 | 公积金转股 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603077 | 和邦生物 | 王军 | 购买,送、转 | 1337400 | 0.00 | 0.000 | 1337400 | 二级市场增持、公积金转股 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603077 | 和邦生物 | 莫融 | 购买,送、转 | 1337100 | 0.00 | 0.000 | 1337100 | 二级市场增持、公积金转股 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603077 | 和邦生物 | 杨红武 | 购买,送、转 | 1314600 | 0.00 | 0.000 | 1314600 | 二级市场增持、公积金转股 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
603077 | 和邦生物 | 贺正刚 | 送、转 | 125040000 | 0.00 | 0.000 | 187560000 | 分红送转 | 2015-09-07 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603077 | 和邦生物 | 王军 | 送、转 | 891600 | 0.00 | 0.000 | 1337400 | 分红送转 | 2015-09-07 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603077 | 和邦生物 | 莫融 | 送、转 | 891400 | 0.00 | 0.000 | 1337100 | 分红送转 | 2015-09-07 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603077 | 和邦生物 | 杨红武 | 送、转 | 876400 | 0.00 | 0.000 | 1314600 | 分红送转 | 2015-09-07 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
603077 | 和邦生物 | 王军 | 购买 | 445800 | 22.43 | 9999294.000 | 445800 | 二级市场买卖 | 2015-07-15 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603077 | 和邦生物 | 莫融 | 购买 | 445700 | 22.44 | 9999279.500 | 445700 | 二级市场买卖 | 2015-07-15 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603077 | 和邦生物 | 杨红武 | 购买 | 438200 | 20.53 | 8996246.000 | 438200 | 二级市场买卖 | 2015-07-15 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
603077 | 和邦生物 | 贺正刚 | 送、转 | 31260000 | 0.00 | 0.000 | 62520000 | 公积金转股 | 2014-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |