公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603332 | 苏州龙杰 | 席文杰 | 送、转 | 1589280 | 0.00 | 0.000 | 6886880 | 资本公积金转增股本 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603332 | 苏州龙杰 | 何小林 | 送、转 | 665280 | 0.00 | 0.000 | 2882880 | 资本公积金转增股本 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603332 | 苏州龙杰 | 王建荣 | 出售,送、转 | -331600 | 0.00 | 0.000 | 1096400 | 资本公积金转增股本、离职6个月后减持 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
603332 | 苏州龙杰 | 潘正良 | 送、转 | 210000 | 0.00 | 0.000 | 910000 | 资本公积金转增股本 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
603332 | 苏州龙杰 | 王建新 | 送、转 | 130344 | 0.00 | 0.000 | 564824 | 资本公积金转增股本 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603332 | 苏州龙杰 | 关乐 | 送、转 | 63000 | 0.00 | 0.000 | 273000 | 资本公积金转增股本 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
603332 | 苏州龙杰 | 黄素祥 | 出售,送、转 | 40000 | 0.00 | 0.000 | 320000 | 资本公积金转增股本、离任6个月后减持 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
603332 | 苏州龙杰 | 刘虎易 | 出售 | -10500 | 0.00 | 0.000 | 0 | 离任6个月后减持 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 股东代表监事 |
603332 | 苏州龙杰 | 马冬贤 | 送、转 | 2940 | 0.00 | 0.000 | 12740 | 资本公积金转增股本 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
603332 | 苏州龙杰 | 席文杰 | 送、转 | 1589280 | 0.00 | 0.000 | 6886880 | 分红送转 | 2023-07-03 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603332 | 苏州龙杰 | 何小林 | 送、转 | 665280 | 0.00 | 0.000 | 2882880 | 分红送转 | 2023-07-03 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603332 | 苏州龙杰 | 潘正良 | 送、转 | 210000 | 0.00 | 0.000 | 910000 | 分红送转 | 2023-07-03 | A股 | 本人 | 副总经理 |
603332 | 苏州龙杰 | 王建新 | 送、转 | 130344 | 0.00 | 0.000 | 564824 | 分红送转 | 2023-07-03 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603332 | 苏州龙杰 | 黄素祥 | 送、转 | 84000 | 0.00 | 0.000 | 364000 | 分红送转 | 2023-07-03 | A股 | 本人 | 副总经理 |
603332 | 苏州龙杰 | 关乐 | 送、转 | 63000 | 0.00 | 0.000 | 273000 | 分红送转 | 2023-07-03 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
603332 | 苏州龙杰 | 马冬贤 | 送、转 | 2940 | 0.00 | 0.000 | 12740 | 分红送转 | 2023-07-03 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
603332 | 苏州龙杰 | 席文杰 | 送、转 | 1513600 | 0.00 | 0.000 | 5297600 | 资本公积金转增股本 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603332 | 苏州龙杰 | 何小林 | 送、转 | 633600 | 0.00 | 0.000 | 2217600 | 资本公积金转增股本 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603332 | 苏州龙杰 | 潘正良 | 出售,送、转 | 200000 | 0.00 | 0.000 | 700000 | 资本公积金转增股本、个人原因减持 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
603332 | 苏州龙杰 | 王建荣 | 出售,送、转 | 108000 | 0.00 | 0.000 | 1428000 | 个人资金需求减持300,000股,2021年年度权益分派公积金转增408,000股 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
603332 | 苏州龙杰 | 王建新 | 出售,送、转 | 38480 | 0.00 | 0.000 | 434480 | 个人资金需求减持117,920股,2021年年度权益分派公积金转增156,400股 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603332 | 苏州龙杰 | 黄素祥 | 出售,送、转 | 16000 | 0.00 | 0.000 | 280000 | 个人资金需求减持89,600股,2021年年度权益分派公积金转增105,600股 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
603332 | 苏州龙杰 | 关乐 | 出售,送、转 | 10000 | 0.00 | 0.000 | 210000 | 个人资金需求减持70,000股,2021年年度权益分派公积金转增80,000股 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
603332 | 苏州龙杰 | 卢晓瑜 | 送、转 | 4000 | 0.00 | 0.000 | 14000 | 资本公积金转增股本 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 财务总监 |
603332 | 苏州龙杰 | 马冬贤 | 送、转 | 2800 | 0.00 | 0.000 | 9800 | 资本公积金转增股本 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
603332 | 苏州龙杰 | 刘虎易 | 出售,送、转 | 500 | 0.00 | 0.000 | 10500 | 个人资金需求减持3,500股,2021年年度权益分派公积金转增4,000股 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 股东代表监事 |
603332 | 苏州龙杰 | 王建新 | 出售 | -112920 | 23.21 | 2621324.880 | 434480 | 二级市场买卖 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603332 | 苏州龙杰 | 王建荣 | 出售,送、转 | 108000 | 0.00 | 0.000 | 1428000 | 个人资金需求减持300,000股,2021年年度权益分派公积金转增408,000股 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
603332 | 苏州龙杰 | 王建新 | 出售,送、转 | 38480 | 0.00 | 0.000 | 434480 | 个人资金需求减持117,920股,2021年年度权益分派公积金转增156,400股 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603332 | 苏州龙杰 | 黄素祥 | 出售 | -37200 | 22.50 | 836925.600 | 280000 | 二级市场买卖 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |