公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603416 | 信捷电气 | 陈娇 | 出售,购买 | 35600 | 0.00 | 0.000 | 37400 | 离任后增持61200股,减持25600股 | 2024-06-30 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
603416 | 信捷电气 | 张秀青 | 购买 | 13600 | 0.00 | 0.000 | 13600 | 离任后增持 | 2024-06-30 | A股 | 本人 | 职工监事 |
603416 | 信捷电气 | 孙越 | 购买 | 100 | 0.00 | 0.000 | 100 | 离任后增持 | 2024-06-30 | A股 | 本人 | 职工监事 |
603416 | 信捷电气 | 邹骏宇 | 出售 | -2810000 | 0.00 | 0.000 | 14920900 | 减持 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603416 | 信捷电气 | 邹骏宇 | 其它 | -1260000 | 45.99 | 57947400.000 | 14920900 | 其他 | 2023-03-02 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603416 | 信捷电气 | 邹骏宇 | 其它 | -1550000 | 45.03 | 69796500.000 | 16180900 | 其他 | 2023-02-28 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603416 | 信捷电气 | 邹骏宇 | 出售 | -3161800 | 0.00 | 0.000 | 17730900 | 减持 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603416 | 信捷电气 | 高平 | 出售 | -21000 | 0.00 | 0.000 | 63000 | 减持 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |
603416 | 信捷电气 | 高平 | 出售 | -8000 | 51.96 | 415680.000 | 63000 | 二级市场买卖 | 2022-12-05 | A股 | 本人 | 监事 |
603416 | 信捷电气 | 高平 | 出售 | -2000 | 49.91 | 99820.000 | 71000 | 二级市场买卖 | 2022-11-21 | A股 | 本人 | 监事 |
603416 | 信捷电气 | 高平 | 出售 | -4800 | 47.60 | 228499.200 | 73000 | 二级市场买卖 | 2022-11-18 | A股 | 本人 | 监事 |
603416 | 信捷电气 | 高平 | 出售 | -500 | 43.94 | 21970.000 | 77800 | 二级市场买卖 | 2022-11-17 | A股 | 本人 | 监事 |
603416 | 信捷电气 | 高平 | 出售 | -3600 | 44.62 | 160642.800 | 78300 | 二级市场买卖 | 2022-11-07 | A股 | 本人 | 监事 |
603416 | 信捷电气 | 高平 | 出售 | -1600 | 43.93 | 70286.400 | 81900 | 二级市场买卖 | 2022-11-04 | A股 | 本人 | 监事 |
603416 | 信捷电气 | 高平 | 出售 | -500 | 43.99 | 21995.000 | 83500 | 二级市场买卖 | 2022-11-02 | A股 | 本人 | 监事 |
603416 | 信捷电气 | 邹骏宇 | 出售 | -3161800 | 0.00 | 0.000 | 17730900 | 个人资金需求 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603416 | 信捷电气 | 邹骏宇 | 出售 | -954600 | 33.64 | 32110834.800 | 17730900 | 二级市场买卖 | 2022-03-22 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603416 | 信捷电气 | 邹骏宇 | 其它 | -77000 | 29.52 | 2273040.000 | 18685500 | 其他 | 2022-03-21 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603416 | 信捷电气 | 邹骏宇 | 其它 | -173200 | 28.88 | 5002016.000 | 18762500 | 其他 | 2022-03-17 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603416 | 信捷电气 | 邹骏宇 | 其它 | -936000 | 28.35 | 26535600.000 | 18935700 | 其他 | 2022-03-16 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603416 | 信捷电气 | 邹骏宇 | 其它 | -1021000 | 30.32 | 30956720.000 | 19871700 | 其他 | 2022-03-10 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603416 | 信捷电气 | 邹骏宇 | 出售 | -4649900 | 0.00 | 0.000 | 20892700 | 减持 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603416 | 信捷电气 | 徐永光 | 出售 | -26000 | 0.00 | 0.000 | 132000 | 减持 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |
603416 | 信捷电气 | 邹骏宇 | 出售 | -2000 | 47.66 | 95320.000 | 20892700 | 二级市场买卖 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603416 | 信捷电气 | 邹骏宇 | 出售 | -14800 | 47.73 | 706374.400 | 20894700 | 二级市场买卖 | 2021-12-30 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603416 | 信捷电气 | 邹骏宇 | 出售 | -1000 | 47.22 | 47220.000 | 20909500 | 二级市场买卖 | 2021-12-29 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603416 | 信捷电气 | 邹骏宇 | 出售 | -1000 | 47.80 | 47800.000 | 20910500 | 二级市场买卖 | 2021-12-28 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603416 | 信捷电气 | 邹骏宇 | 出售 | -5000 | 47.90 | 239500.000 | 20911500 | 二级市场买卖 | 2021-12-24 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603416 | 信捷电气 | 邹骏宇 | 其它 | -604000 | 41.31 | 24951240.000 | 20916500 | 其他 | 2021-12-21 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603416 | 信捷电气 | 邹骏宇 | 其它 | -297000 | 47.11 | 13991670.000 | 21520500 | 其他 | 2021-12-14 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |