公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603618 | 杭电股份 | 章勤英 | 出售 | -2250000 | 0.00 | 0.000 | 2820000 | 离任公司董事后在二级市场减持 | 2020-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
603618 | 杭电股份 | 孙庆炎 | 送、转 | 8282347 | 0.00 | 0.000 | 12423520 | 资本公积转增股本 | 2016-12-31 | A股 | 本人 | 董事长 |
603618 | 杭电股份 | 华建飞 | 出售,送、转 | 4320000 | 0.00 | 0.000 | 7770000 | 二级市场减持,资本公积转增股本 | 2016-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603618 | 杭电股份 | 章勤英 | 出售,送、转 | 2820000 | 0.00 | 0.000 | 5070000 | 二级市场减持,资本公积转增股本 | 2016-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
603618 | 杭电股份 | 郑秀花 | 出售,送、转 | 2820000 | 0.00 | 0.000 | 5070000 | 二级市场减持,资本公积转增股本 | 2016-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
603618 | 杭电股份 | 陆春校 | 出售,送、转 | 2500000 | 0.00 | 0.000 | 4500000 | 二级市场减持,资本公积转增股本 | 2016-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603618 | 杭电股份 | 章旭东 | 出售,送、转 | 2500000 | 0.00 | 0.000 | 4500000 | 二级市场减持,资本公积转增股本 | 2016-12-31 | A股 | 本人 | 非职工代表监事 |
603618 | 杭电股份 | 胡建明 | 出售,送、转 | 625000 | 0.00 | 0.000 | 1125000 | 二级市场减持,资本公积转增股本 | 2016-12-31 | A股 | 本人 | 总工程师 |
603618 | 杭电股份 | 尹志平 | 出售,送、转 | 625000 | 0.00 | 0.000 | 1125000 | 二级市场减持,资本公积转增股本 | 2016-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
603618 | 杭电股份 | 倪益剑 | 出售,送、转 | 625000 | 0.00 | 0.000 | 1125000 | 二级市场减持,资本公积转增股 | 2016-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603618 | 杭电股份 | 张秀华 | 出售,送、转 | 625000 | 0.00 | 0.000 | 1125000 | 二级市场减持,资本公积转增股本 | 2016-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
603618 | 杭电股份 | 华建飞 | 其它 | -2580000 | 15.71 | 40531800.000 | 7770000 | 其他 | 2016-08-10 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603618 | 杭电股份 | 郑秀花 | 其它 | -1680000 | 15.71 | 26392800.000 | 5070000 | 其他 | 2016-08-10 | A股 | 本人 | 董事 |
603618 | 杭电股份 | 章勤英 | 其它 | -1680000 | 15.71 | 26392800.000 | 5070000 | 其他 | 2016-08-10 | A股 | 本人 | 董事 |
603618 | 杭电股份 | 陆春校 | 其它 | -1500000 | 15.71 | 23565000.000 | 4500000 | 其他 | 2016-08-10 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603618 | 杭电股份 | 章旭东 | 其它 | -1500000 | 15.71 | 23565000.000 | 4500000 | 其他 | 2016-08-10 | A股 | 本人 | 非职工代表监事 |
603618 | 杭电股份 | 孙庆炎 | 其它 | -530000 | 15.71 | 8326300.000 | 12423520 | 其他 | 2016-08-10 | A股 | 本人 | 董事长 |
603618 | 杭电股份 | 倪益剑 | 其它 | -375000 | 15.71 | 5891250.000 | 1125000 | 其他 | 2016-08-10 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603618 | 杭电股份 | 张秀华 | 其它 | -375000 | 15.71 | 5891250.000 | 1125000 | 其他 | 2016-08-10 | A股 | 本人 | 副总经理 |
603618 | 杭电股份 | 胡建明 | 其它 | -375000 | 15.71 | 5891250.000 | 1125000 | 其他 | 2016-08-10 | A股 | 本人 | 总工程师 |
603618 | 杭电股份 | 尹志平 | 其它 | -375000 | 15.71 | 5891250.000 | 1125000 | 其他 | 2016-08-10 | A股 | 本人 | 副总经理 |
603618 | 杭电股份 | 孙庆炎 | 送、转 | 8635680 | 0.00 | 0.000 | 12953520 | 资本公积转增股本 | 2016-06-30 | A股 | 本人 | 董事长 |
603618 | 杭电股份 | 华建飞 | 送、转 | 6900000 | 0.00 | 0.000 | 10350000 | 资本公积转增股本 | 2016-06-30 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603618 | 杭电股份 | 章勤英 | 送、转 | 4500000 | 0.00 | 0.000 | 6750000 | 资本公积转增股本 | 2016-06-30 | A股 | 本人 | 董事 |
603618 | 杭电股份 | 郑秀花 | 送、转 | 4500000 | 0.00 | 0.000 | 6750000 | 资本公积转增股本 | 2016-06-30 | A股 | 本人 | 董事 |
603618 | 杭电股份 | 章旭东 | 送、转 | 4000000 | 0.00 | 0.000 | 6000000 | 资本公积转增股本 | 2016-06-30 | A股 | 本人 | 非职工代表监事 |
603618 | 杭电股份 | 陆春校 | 送、转 | 4000000 | 0.00 | 0.000 | 6000000 | 资本公积转增股本 | 2016-06-30 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603618 | 杭电股份 | 胡建明 | 送、转 | 1000000 | 0.00 | 0.000 | 1500000 | 资本公积转增股本 | 2016-06-30 | A股 | 本人 | 总工程师 |
603618 | 杭电股份 | 尹志平 | 送、转 | 1000000 | 0.00 | 0.000 | 1500000 | 资本公积转增股本 | 2016-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
603618 | 杭电股份 | 倪益剑 | 送、转 | 1000000 | 0.00 | 0.000 | 1500000 | 资本公积转增股本 | 2016-06-30 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |