赣粤高速:第七届董事会第一次会议决议公告2018-06-20
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2018-023
债券代码:122255 债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14 赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15 赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第一次会议于
2018 年 6 月 19 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦
八楼会议室以现场方式召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监
事列席了会议。会议由董事王国强先生主持,与会人员经过充分研究
和讨论,表决通过并形成如下决议:
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》;
会议选举董事王国强先生为公司第七届董事会董事长。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的
议案》;
会议决定公司第七届董事会下设战略与投资决策委员会、审计委
员会、提名委员会和薪酬与考核委员会,各专门委员会下设办公室。
公司战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核
委员会主任委员、委员、秘书组组长及各办公室主任、成员由以下人
员组成:
(一)战略与投资决策委员会
主任委员:王国强
委员:李柏殿、任晓剑、李红玲、陶毅
秘书组组长:梁志爱
委员会下设办公室,办公室设在研究发展部。成员如下:
主任:熊长水
副主任:梁志爱
成员:由公司研究发展部、董事会办公室、财务部、资产管理部、
纪检监察室等部门负责人组成。
(二)审计委员会
主任委员:黎毅
委员:李柏殿、任晓剑、李红玲、蒋晓密
秘书组组长:龚春芳
委员会下设办公室,办公室设在审计内控部。成员如下:
主任:邹龙赣
成员:由公司审计内控部、董事会办公室、财务部、资产管理部、
工程管理中心等部门负责人组成。
(三)提名委员会
主任委员:李红玲
委员:王国强、任晓剑、黎毅、李小松
秘书组组长:付艳
委员会下设办公室,办公室设在董事会办公室。成员如下:
主任:熊长水
成员:由公司董事会办公室、人力资源部、纪检监察室等部门负
责人组成。
(四)薪酬与考核委员会
主任委员:任晓剑
委员:李红玲、黎毅、谢泓、蒋晓密
秘书组组长:付丽
委员会下设办公室,办公室设在人力资源部。成员如下:
主任:李小松
成员:由公司人力资源部、财务部、资产管理部等部门负责人组
成。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;
经公司董事长提名,党委会同意,董事会提名委员会审核,董事
会审议表决,会议决定聘任董事李柏殿先生为公司总经理。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
经公司董事长提名,党委会同意,董事会提名委员会审核,董事
会审议表决,会议决定聘任熊长水先生为公司董事会秘书(副总经理
级)。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》;
经公司总经理提名,党委会同意,董事会提名委员会审核,董事
会审议表决,会议决定聘任王德山先生、漆志平先生、吴革森先生、
饶美生先生为公司副总经理;邹龙赣先生为公司总经济师(副总经理
级);梁志爱先生为公司总经理助理。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
会议决定聘任付艳女士为公司证券事务代表。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过了《关于预计 2018 年度在江西银行开展存贷业务
暨关联交易的议案》。
为满足公司的流动资金周转的需求,提高公司资金使用效率,降
低融资成本,公司及子公司拟向江西银行股份有限公司(以下简称“江
西银行”)申请开展存款、贷款综合业务。公司及合并报表范围内子
公司预计 2018 年度在江西银行贷款业务规模不高于人民币 5 亿元,
存款业务日最高存款余额不超过 2 亿元。
本公司控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司(以下简
称“省高速集团”)持有江西银行 20.04%的股份,为江西银行第一大
股东,省高速集团高级管理人员阙泳先生、李占荣先生在江西银行担
任董事。根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联
交易实施指引》等规定,江西银行为公司的关联方。鉴于该事项为关
联事项,关联董事谢泓女士、陶毅先生、蒋晓密先生均对该议案进行
了回避表决。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
表决情况:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
附件:1、公司董事长简历;
2、公司高级管理人员简历;
3、公司证券事务代表简历。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2018 年 6 月 20 日
附件 1:
公司董事长简历
王国强:男,1965 年出生,工商管理硕士,教授级高级工程师、
会计师,现任公司党委书记、董事长。历任江西省公路局筑路机械厂
团委书记、财务科科长,江西省公路机械工程局服务中心副主任、主
任、第三工程处处长、第二工程处处长、安全生产部部长兼事业拓展
部部长、副局长,江西省交通建设工程有限公司总经理,江西省交通
工程集团有限公司董事长。2018 年 3 月起任公司党委书记,2018 年
6 月起任公司董事长。
附件 2:
公司高级管理人员简历
李柏殿:男,1975年出生,公共管理硕士,教授级高级工程师,
现任公司董事、总经理、党委副书记。历任江西省高等级公路管理局
工程队副队长,赣州管理处养护中心副主任(主持工作),泰井管理
处主任工程师、副处长,江西省高速公路投资集团有限责任公司泰和
管理中心副总经理、正处级干部、总经理,新疆克州交通运输局副局
长(援疆)。2017年11月起任公司党委副书记,2018年1月起任公司董
事、总经理。
王德山:男,1960年出生,本科学历,教授级高级工程师,现任
公司副总经理。历任江西德兴公路段助理工程师,江西省公路管理局
上饶公路分局(现上饶市公路管理局)副科长、科长,上饶市公路管
理局总工程师、局长,江西省交通厅梨温高速公路项目办A段管理处
常务副处长,上饶二上战备公路建设指挥部指挥长,江西省交通厅乐
温高速公路项目办常务副主任兼总工程师,本公司董事。2010年4月
起任公司副总经理。2010年12月起任公司党委委员。现兼任江西省交
通运输厅昌铜高速公路项目办常务副主任。
漆志平:男,1965年出生,本科学历,高级政工师,现任公司副
总经理。历任江西省高等级公路管理局沙河、共青管理所副书记、副
所长(主持工作),本公司银三角甲站站长、庐岛收费所所长、总经
理助理,江西省交通运输厅彭泽至湖口高速公路项目办公室副主任,
江西方兴科技有限公司监事会主席,本公司董事。2009年1月起任公
司党委委员、副总经理。现兼任江西高速实业开发有限公司董事。
吴革森:男,1967年出生,高级工商管理硕士,教授级高级工程
师,现任公司副总经理。历任江西都昌公路段副段长,江西省都昌公
路分局局长,江西省高等级公路管理局工程养护管理处副处长,九江
长江公路大桥项目前期办工程处长,江西省高等级公路管理局工程养
护管理处党总支书记,江西赣粤高速公路工程有限责任公司董事长、
总经理。2015年8月起任公司副总经理。
饶美生:男,1967年出生,本科学历,高级工程师,现任公司副
总经理。历任江西省公路物资储运总站副站长、江西省公路管理局交
通工程公司经理、江西省公路管理局后勤中心副主任(正科级)、江
西省公路局县乡公路管理处处长(副处级)、江西省公路管理局后勤
服务中心主任、江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司副总经理。
2018年6月起任公司副总经理。
熊长水:男,1967年出生,经济学硕士,高级经济师,中国上市
公司协会第二届董秘委员会常务委员,江西省上市公司协会理事,中
国公路学会投融资分会理事,现任公司董事会秘书(副总经理级)。
历任江西省高等级公路管理局经济师,本公司筹备办工作人员、公司
董事。1998年3月起任公司董事会秘书,2011年4月因蝉联五届《新财
富》金牌董秘而入选“金牌董秘名人堂”,2012年获《证券时报》“中
国董秘勋章”,2014年4月被《新财富》评为“十年中国好董秘”,
2014年11月获《董事会》“杰出董秘奖”,2016年12月和2018年1月
分别获《董事会》“功勋董秘”称号。经中国保监会保监许可〔2016〕
1302号核准,2016年12月起担任恒邦财产保险股份有限公司董事。
邹龙赣:男,1965年出生,本科学历,正高级会计师,现任公司
总经济师(副总经理级)。历任江西省高等级公路管理局审计科副科
长(主持工作),本公司筹备办综合组负责人、综合部经理、总会计
师,上海嘉融投资管理有限公司监事、董事、江西赣粤高速公路养护
工程有限责任公司董事。2009年6月起任公司总经济师。现兼任湖南
湘邮科技股份有限公司董事。
梁志爱:男,1973年出生,经济学博士,高级经济师,现任公司
总经理助理。历任昌泰公司人力资源部经理、本公司研究发展部经理、
江西嘉圆房地产开发有限责任公司董事、国盛证券有限责任公司董事。
2012年4月起任公司总经理助理。现兼任上海嘉融投资管理有限公司
董事长、总经理,信达地产股份有限公司董事,江西公路开发有限责
任公司董事。
附件 3:
公司证券事务代表简历
付艳:女,1977年出生,工商管理硕士,高级经济师,现任公司
董事会办公室主任、证券事务代表,机关第一党支部书记。历任本公
司董事会办公室副主任、上海嘉融投资管理有限公司董事。现兼任江
西昌铜高速公路有限责任公司董事。