贵州茅台:第二届董事会2015年度第五次会议决议公告2015-08-28
证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临 2015-017
贵州茅台酒股份有限公司
第二届董事会 2015 年度第五次会议
决 议 公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2015年8月10日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)以派专人
送达或传真的方式,向全体董事发出召开公司第二届董事会2015年度第五次会议的通知。
2015年8月26日,本次会议以现场结合通讯表决方式召开,会议应参加表决董事8名,实
际参加表决董事8名,公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召
开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。会议由董事长
袁仁国先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、《公司 2015 年半年度报告(全文及摘要)》
(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
同意:8票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
(内容详见《关于修改<公司章程>、<公司股东大会议事规则>和<公司董事会议事
规则>部分条款的公告》,公告编号:临 2015-018)
同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
1
3、《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
(内容详见《关于修改<公司章程>、<公司股东大会议事规则>和<公司董事会议事
规则>部分条款的公告》,公告编号:临 2015-018)
同意:8票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
(内容详见《关于修改<公司章程>、<公司股东大会议事规则>和<公司董事会议事
规则>部分条款的公告》,公告编号:临 2015-018)
同意:8票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、《关于提名董事候选人的议案》
同意:8票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。
公司董事会决定提名李保芳先生(简历附后)为公司第二届董事会董事候选人,任
期与本届董事会一致。
公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。
本次提名的董事候选人需经公司股东大会选举。
6、《关于确定暂时代行公司总经理职责人选的议案》
同意:8票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。
公司董事会决定由李保芳先生暂时代行公司总经理职责。
公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。
7、《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》
(内容详见《公司日常关联交易公告》,公告编号:临2015-019)
2
同意:5票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。
为充分利用公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)的
专业优势,财务公司拟向公司控股股东中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司(以下
简称“茅台集团公司”)及其下属子公司(不含本公司及合并报表范围内的下属企业,下
同)提供金融服务,服务内容为存款、授信(含贷款、贴现等)及其他有偿金融服务。
预计2015年度茅台集团公司及其下属子公司在财务公司日均存款余额最高不超过85亿
元,财务公司向茅台集团公司及其下属子公司提供的日最高授信额度不高于10亿元,且
授信额度不超过其在财务公司的存款余额,即不占用公司任何资金。
根据有关法律法规的规定,本次交易方中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司及
其子公司为本公司关联方,本次交易构成关联交易。公司独立董事均在事前对本议案予
以认可并发表了同意意见。审议本项议案时,与本项议案有关联关系的3名董事(袁仁国、
赵书跃、吕云怀)回避表决,由5名非关联董事进行表决并获一致通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
股东大会相关事宜详见《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》,公告编号:
临 2015-020。
同意:8票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2015年8月28日
3
附件:李保芳先生简历
李保芳,男,1958年3月出生,省委党校研究生学历。
1974年 9月至1975年12月 贵州省六枝矿务局乌速龙农场知青
1975年12月至1978年11月 贵州省盘江矿务局老屋基矿工人
1978年11月至1982年7月 贵州财经学院工业经济系工业经济专业学习
1982年7月至1983年12月 贵州省六盘水市计委工交科工作员
1983年12月至1984年11月 贵州省六盘水市计委工交科副科长
1984年11月至1985年4月 贵州省六盘水市食品厂厂长
1985年4月至1985年9月 贵州省六盘水市肉联厂副厂长
1985年9月至1987年11月 贵州省六盘水市计委工交科副科长
1987年11月至1989年11月 贵州省六盘水市计委副主任
1989年11月至1992年5月 贵州省六盘水市计委副主任,市信息中心主任(兼)
1992年5月至1994年3月 贵州省六盘水市计委主任、党组书记
(其间:1993年9月至1994年1月在贵州省委党校中青班学习)
1994年3月至1995年9月 贵州省六枝特区党委书记
1995年9月至1997年3月 贵州省六盘水市副市长
1997年4月至1997年8月 贵州省六盘水市政府副地级干部
1997年8月至1997年9月 贵州省六盘水市委常委
1997年9月至1998年8月 贵州省六盘水市委常委,六枝特区党委书记
1998年8月至2002年4月 贵州省六盘水市委常委、政法委书记
2002年4月至2003年8月 贵州省六盘水市委常委、政法委书记,常务副市长
2003年8月至2003年9月 贵州省六盘水市委常委,常务副市长
2003年9月至2004年11月 贵州省开发投资公司总经理(法人代表)、党委副书记
2004年11月至2004年12月 贵州省开发投资公司总经理(法人代表)、党委副书记,贵州水红铁路
有限责任公司副董事长
2004年12月至2009年5月 贵州省经济贸易委员会副主任(正厅级)、党组成员
(其间: 2006年4月至2006年9月挂职任交通银行公司业务部副总经理)
(2003年9月至2006年6月在贵州省委党校在职研究生班行政学专业学习)
2009年5月至2011年2月 贵州省经济和信息化委员会党组成员,省委国防工业工作委员会副书记(保
留正厅长级)
2011年2月至2013年3月 贵州省经济和信息化委员会副主任、党组副书记(分管常务工作,正厅长级),
省委国防工业工作委员会副书记
2013年3月至2015年8月 贵州省经济和信息化委员会主任、党组书记,省委国防工业工作委员会书记
2015年8月至今 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司党委书记
4