东吴证券:第二届监事会第十五次(临时)会议决议公告2016-04-29
证券代码:601555 股票简称:东吴证券 公告编号:2016-027
东吴证券股份有限公司
第二届监事会第十五次(临时)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十
五次(临时)会议通知于 2016 年 4 月 25 日以电子邮件方式发出,会
议于 2016 年 4 月 28 日在江苏苏州以现场会议的方式召开。会议应到
监事 6 人,实到监事 6 人,占监事总数的 100%(其中陆春喜监事委
托方敏监事出席并代为表决)。会议由监事会主席方敏女士主持,会
议召集及表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经公司监事认真审议,以书面表决方式形成以下决议:
(一)审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》
公司监事会发表如下独立意见:
1、公司《2016 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
1
2、《2016 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实反映公司当期的经营管
理和财务状况等事项。
3、未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
(二)审议通过《关于提名公司第三届监事会成员(非职工代表
监事)的议案》
鉴于公司第二届董事会即将任期届满,现根据《公司章程》、《公
司治理准则》等制度,由监事会提名第三届监事会监事候选人(非职
工代表监事)分别为:袁维静(女)、唐烨、郦美英(女)、马晓。
本议案为分项表决,所有分项表决结果均为:6 票同意、0 票反
对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
附:第三届监事会成员(非职工代表监事)候选人简历
特此公告。
东吴证券股份有限公司监事会
2016 年 4 月 29 日
2
附:
第三届监事会成员(非职工代表监事)候选人简历
1、袁维静女士,中国国籍,1963 年 7 月出生;本科,高级会计师。现任国
发集团董事、党委委员、总会计师,苏州信托董事长、江苏银行监事、苏州国
发中小企业担保投资有限公司董事、苏州国发创业投资控股有限公司董事,公
司监事。1981 年 10 月至 1994 年 3 月在苏州市财政局任工交企财处科员。1994
年 3 月至 1996 年 11 月在苏州财政局所属江苏省高新技术风险投资公司苏州分公
司任副总经理;1996 年 11 月至 1997 年 3 月在苏州市财政局所属苏州市营财发
展集团总公司任副总经理。1997 年 3 月至 2002 年 3 月在苏州市工业发展有限公
司任副总经理。2002 年 3 月至 2004 年 6 月在营财投资任副总经理、总经理、党
支部书记。2004 年 7 月起在国发集团历任副总会计师、总会计师、董事、党委
委员。2014 年 9 月起兼任苏州信托有限公司董事长。
截至目前,袁维静女士未持有公司股份,近三年内未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、唐烨先生,中国国籍,1964 年 6 月出生;本科。现任昆山市创业控股有
限公司总裁,昆山市国科创业投资公司董事长,昆山市创业投资有限公司董事
长,公司监事。1984 年至 1992 年在昆山市变压器配件厂任技术员、副厂长。1992
年至 1994 年在昆山市乡镇工业局任办公室秘书。1994 年至 2000 年在昆山市信
托投资公司任业务部经理。2000 年起至今任昆山创业任副总裁、总裁。
截至目前,唐烨先生未持有公司股份,近三年内未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、郦美英女士,中国国籍,1962年5月出生,大专,会计师。现任张家港市
直属公有资产经营有限公司总经理。1981年7月至1998年2月在张家港市粮食系
统历任粮食工业企业财务科长,1998年3月至2003年12月在张家港市财政局历任
会计核算中心常务副主任,2004年1月至8月任张家港市财政会计函授学校常务
副校长,2004年9月至2008年4月任张家港市财政局企业国资科科长,2008年5月
至2015年2月任张家港市财政国库收付中心常务副主任,2015年3月至今任张家
3
港市直属公有资产经营有限公司总经理。
截至目前,郦美英女士未持有公司股份,近三年内未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、马晓先生,中国国籍,1966年12月出生;大专。现任国发集团财务部经
理,公司监事。1986年7月至1994年12月任苏州光明丝织厂统计、会计;1994年
12月至1999年8月任苏盘投资咨询公司会计;1999年8月至今在苏州国际发展集
团有限公司任财务部会计、财务部副经理、财务部经理。
截至目前,马晓先生未持有公司股份,近三年内未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4