公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600372 | 中航机载 | 韩业林 | 其它 | 133 | 0.00 | 0.000 | 133 | 换股吸收合并前持有中航机电股票 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
600372 | 中航机载 | 韩业林 | 其它 | 133 | 0.00 | 0.000 | 133 | 换股增持 | 2023-06-30 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
600372 | 中航机载 | 韩业林 | 其它 | 133 | 0.00 | 0.000 | 133 | 换股增持 | 2023-04-19 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
600372 | 中航机载 | 张灵斌 | 购买 | 14200 | 0.00 | 0.000 | 19000 | 二级市场买入 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 薪酬与考核委员会委员 |
600372 | 中航机载 | 王建刚 | 购买 | 10000 | 0.00 | 0.000 | 20000 | 二级市场买入 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会召集人 |
600372 | 中航机载 | 张灵斌 | 购买 | 14200 | 0.00 | 0.000 | 19000 | 二级市场买入,基于对公司发展前景的信心、内在价值及长期投资价值的认可 | 2019-06-30 | A股 | 本人 | 薪酬与考核委员会委员 |
600372 | 中航机载 | 王建刚 | 购买 | 10000 | 0.00 | 0.000 | 20000 | 二级市场买入,基于对公司发展前景的信心、内在价值及长期投资价值的认可 | 2019-06-30 | A股 | 本人 | 战略委员会召集人 |
600372 | 中航机载 | 张灵斌 | 购买 | 9000 | 13.91 | 125190.000 | 19000 | 增持 | 2019-06-10 | A股 | 本人 | 薪酬与考核委员会委员 |
600372 | 中航机载 | 王建刚 | 购买 | 10000 | 14.16 | 141600.000 | 20000 | 增持 | 2019-06-06 | A股 | 本人 | 战略委员会召集人 |
600372 | 中航机载 | 张灵斌 | 购买 | 5200 | 14.09 | 73268.000 | 10000 | 增持 | 2019-06-06 | A股 | 本人 | 薪酬与考核委员会委员 |
600372 | 中航机载 | 张灵斌 | 购买 | 4800 | 0.00 | 0.000 | 4800 | 二级市场增持 | 2018-12-31 | A股 | 本人 | 薪酬与考核委员会委员 |
600372 | 中航机载 | 田学应 | 购买 | 8700 | 0.00 | 0.000 | 15000 | 原监事会主席田学应在任期届满离任后通过二级市场增持股票 | 2017-12-31 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600372 | 中航机载 | 田学应 | 购买 | 8700 | 0.00 | 0.000 | 15000 | 二级市场买入 | 2017-06-30 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600372 | 中航机载 | 朱建设 | 出售,购买 | 11000 | 0.00 | 0.000 | 13500 | 竞价交易,二级市场买入 | 2016-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
600372 | 中航机载 | 田学应 | 购买 | 4800 | 0.00 | 0.000 | 6300 | 二级市场买入 | 2016-12-31 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600372 | 中航机载 | 朱建设 | 出售 | -1000 | 19.54 | 19540.000 | 13500 | 竞价交易 | 2016-12-01 | A股 | 本人 | 董事 |
600372 | 中航机载 | 朱建设 | 购买 | 1000 | 19.40 | 19400.000 | 14500 | 竞价交易 | 2016-10-19 | A股 | 本人 | 董事 |
600372 | 中航机载 | 朱建设 | 购买 | 2000 | 19.77 | 39540.000 | 13500 | 竞价交易 | 2016-08-02 | A股 | 本人 | 董事 |
600372 | 中航机载 | 朱建设 | 购买 | 7000 | 20.92 | 146440.000 | 11500 | 竞价交易 | 2016-07-26 | A股 | 本人 | 董事 |
600372 | 中航机载 | 朱建设 | 购买 | 2000 | 21.13 | 42260.000 | 4500 | 竞价交易 | 2016-07-21 | A股 | 本人 | 董事 |
600372 | 中航机载 | 田学应 | 购买 | 4800 | 0.00 | 0.000 | 6300 | 二级市场增持 | 2016-04-29 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600372 | 中航机载 | 李聚文 | 购买 | 15000 | 0.00 | 0.000 | 15000 | 二级市场购买 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
600372 | 中航机载 | 卢广山 | 购买 | 15000 | 0.00 | 0.000 | 15000 | 二级市场购买 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 董事长 |
600372 | 中航机载 | 王建刚 | 购买 | 10000 | 0.00 | 0.000 | 10000 | 二级市场购买 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会召集人 |
600372 | 中航机载 | 汪晓明 | 购买 | 10000 | 0.00 | 0.000 | 10000 | 二级市场购买 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600372 | 中航机载 | 孙洪伟 | 购买 | 10000 | 0.00 | 0.000 | 10000 | 二级市场购买 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
600372 | 中航机载 | 戚侠 | 购买 | 10000 | 0.00 | 0.000 | 10000 | 二级市场购买 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 代理财务负责人 |
600372 | 中航机载 | 刘军 | 购买 | 10000 | 0.00 | 0.000 | 10000 | 二级市场购买 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
600372 | 中航机载 | 李宏印 | 购买 | 5100 | 0.00 | 0.000 | 5100 | 二级市场购买 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
600372 | 中航机载 | 田沛 | 购买 | 4000 | 0.00 | 0.000 | 4000 | 二级市场购买 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |