公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600682 | 南京新百 | 吴刚 | 出售 | -100 | 0.00 | 0.000 | 0 | 减持 | 2024-06-30 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
600682 | 南京新百 | 王云健 | 出售 | -7078 | 0.00 | 0.000 | 13600 | 离任减持 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 副总裁 |
600682 | 南京新百 | 王云健 | 出售 | -3678 | 0.00 | 0.000 | 17000 | 离任减持 | 2019-06-30 | A股 | 本人 | 副总裁 |
600682 | 南京新百 | 陶佩芬 | 送、转 | 26623 | 0.00 | 0.000 | 53246 | 2014年度利润分配 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
600682 | 南京新百 | 傅敦汛 | 送、转 | 18885 | 0.00 | 0.000 | 37770 | 2014年度利润分配 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
600682 | 南京新百 | 王云健 | 送、转 | 10339 | 0.00 | 0.000 | 20678 | 2014年度利润分配 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 副总裁 |
600682 | 南京新百 | 吴晓梅 | 送、转 | 9164 | 0.00 | 0.000 | 18328 | 2014年度利润分配 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |
600682 | 南京新百 | 陶佩芬 | 送、转 | 26623 | 0.00 | 0.000 | 53246 | 2014年度利润分配 | 2015-06-30 | A股 | 本人 | 董事 |
600682 | 南京新百 | 傅敦汛 | 送、转 | 18885 | 0.00 | 0.000 | 37770 | 2014年度利润分配 | 2015-06-30 | A股 | 本人 | 董事 |
600682 | 南京新百 | 王云健 | 送、转 | 10339 | 0.00 | 0.000 | 20678 | 2014年度利润分配 | 2015-06-30 | A股 | 本人 | 副总裁 |
600682 | 南京新百 | 吴晓梅 | 送、转 | 9164 | 0.00 | 0.000 | 18328 | 2014年度利润分配 | 2015-06-30 | A股 | 本人 | 监事 |
600682 | 南京新百 | 张仲炜 | 购买 | 10000 | 0.00 | 0.000 | 44309 | 增持 | 2010-12-31 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600682 | 南京新百 | 张仲炜 | 购买 | 10000 | 0.00 | 0.000 | 44309 | 增持 | 2010-06-30 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600682 | 南京新百 | 张仲炜 | 购买 | 10000 | 11.14 | 111400.000 | 44309 | 二级市场买卖 | 2010-01-13 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600682 | 南京新百 | 张仲炜 | 购买 | 10000 | 0.00 | 0.000 | 34309 | 增持 | 2009-12-31 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600682 | 南京新百 | 王云健 | 购买 | 1500 | 0.00 | 0.000 | 10339 | 增持 | 2009-12-31 | A股 | 本人 | 副总裁 |
600682 | 南京新百 | 王云健 | 购买 | 1500 | 8.63 | 12945.000 | 10339 | 二级市场买卖 | 2009-07-09 | A股 | 本人 | 副总裁 |
600682 | 南京新百 | 张仲炜 | 购买 | 10000 | 0.00 | 0.000 | 34309 | 增持 | 2009-06-30 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600682 | 南京新百 | 张仲炜 | 购买 | 10000 | 7.61 | 76100.000 | 34309 | 二级市场买卖 | 2009-04-30 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600682 | 南京新百 | 张仲炜 | 股权分置,购买 | 18156 | 0.00 | 0.000 | 24309 | 2008-12-23增持13000股,股改获对价5156股 | 2008-12-31 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
600682 | 南京新百 | 陶佩芬 | 股权分置 | 12138 | 0.00 | 0.000 | 26623 | 股改获对价 | 2008-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
600682 | 南京新百 | 傅敦汛 | 股权分置 | 8610 | 0.00 | 0.000 | 18885 | 股改获对价 | 2008-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
600682 | 南京新百 | 吴晓梅 | 股权分置 | 4178 | 0.00 | 0.000 | 9164 | 股改获对价 | 2008-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |
600682 | 南京新百 | 王云健 | 股权分置,购买 | 4139 | 0.00 | 0.000 | 8839 | 2008-5-9增持200股,股改获对价3939股 | 2008-12-31 | A股 | 本人 | 副总裁 |
600682 | 南京新百 | 徐志远 | 股权分置 | 3938 | 0.00 | 0.000 | 8637 | 股改获对价 | 2008-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
600682 | 南京新百 | 张仲炜 | 购买 | 13000 | 5.20 | 67600.000 | 24309 | 二级市场买卖 | 2008-12-23 | A股 | 本人 | 监事会主席 |