公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603223 | 恒通股份 | 李健 | 送、转 | 957446 | 0.00 | 0.000 | 3351060 | 公司实施2022年度权益分派方案,每股转增股份0.4股 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603223 | 恒通股份 | 李洪波 | 送、转 | 8736 | 0.00 | 0.000 | 30576 | 公司实施2022年度权益分派方案,每股转增股份0.4股 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 薪酬与考核委员会委员 |
603223 | 恒通股份 | 李健 | 送、转 | 957446 | 0.00 | 0.000 | 3351060 | 资本公积转增股本 | 2023-06-30 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603223 | 恒通股份 | 李洪波 | 送、转 | 8736 | 0.00 | 0.000 | 30576 | 资本公积转增股本 | 2023-06-30 | A股 | 本人 | 薪酬与考核委员会委员 |
603223 | 恒通股份 | 李健 | 送、转 | 683890 | 0.00 | 0.000 | 2393614 | 公司实施2021年度权益分派方案,每股转增股份0.4股 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603223 | 恒通股份 | 李洪波 | 送、转 | 6240 | 0.00 | 0.000 | 21840 | 公司实施2021年度权益分派方案,每股转增股份0.4股 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 薪酬与考核委员会委员 |
603223 | 恒通股份 | 解云飞 | 购买 | 2520 | 0.00 | 0.000 | 2520 | 个人增持 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
603223 | 恒通股份 | 李健 | 送、转 | 683890 | 0.00 | 0.000 | 2393614 | 资本公积转增股本 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603223 | 恒通股份 | 李洪波 | 送、转 | 6240 | 0.00 | 0.000 | 21840 | 资本公积转增股本 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 薪酬与考核委员会委员 |
603223 | 恒通股份 | 解云飞 | 购买 | 2520 | 0.00 | 0.000 | 2520 | 离任后增持 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 董事 |
603223 | 恒通股份 | 于江水 | 出售 | -2793400 | 0.00 | 0.000 | 15611590 | 集中竞价减持 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
603223 | 恒通股份 | 刘振东 | 出售 | -2793400 | 0.00 | 0.000 | 58513614 | 集中竞价减持 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
603223 | 恒通股份 | 李健 | 出售 | -569907 | 0.00 | 0.000 | 1709724 | 集中竞价减持 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603223 | 恒通股份 | 于江水 | 出售 | -2793400 | 0.00 | 0.000 | 15611590 | 集中竞价减持 | 2021-06-30 | A股 | 本人 | 董事 |
603223 | 恒通股份 | 刘振东 | 出售 | -2793400 | 0.00 | 0.000 | 58513614 | 集中竞价减持 | 2021-06-30 | A股 | 本人 | 董事 |
603223 | 恒通股份 | 李健 | 出售 | -569907 | 0.00 | 0.000 | 1709724 | 集中竞价减持 | 2021-06-30 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603223 | 恒通股份 | 李洪波 | 购买 | 1600 | 0.00 | 0.000 | 15600 | 增持 | 2021-06-30 | A股 | 本人 | 薪酬与考核委员会委员 |
603223 | 恒通股份 | 于江水 | 出售 | -2793400 | 18.47 | 51605271.600 | 15611590 | 二级市场买卖 | 2021-02-09 | A股 | 本人 | 董事 |
603223 | 恒通股份 | 李健 | 出售 | -569907 | 18.51 | 10551258.198 | 1709724 | 二级市场买卖 | 2021-02-09 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603223 | 恒通股份 | 刘振东 | 出售 | -186700 | 18.13 | 3384124.200 | 58513614 | 二级市场买卖 | 2021-02-09 | A股 | 本人 | 董事 |
603223 | 恒通股份 | 刘振东 | 出售 | -1406700 | 18.09 | 25450016.400 | 58700314 | 二级市场买卖 | 2021-02-08 | A股 | 本人 | 董事 |
603223 | 恒通股份 | 刘振东 | 出售 | -1200000 | 18.12 | 21742800.000 | 60107014 | 二级市场买卖 | 2021-02-05 | A股 | 本人 | 董事 |
603223 | 恒通股份 | 刘振东 | 出售 | -20435670 | 0.00 | 0.000 | 61307014 | 协议转让 | 2020-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
603223 | 恒通股份 | 于江水 | 出售 | -6134996 | 0.00 | 0.000 | 18404990 | 协议转让 | 2020-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
603223 | 恒通股份 | 李嘉国 | 出售 | -1356923 | 0.00 | 0.000 | 0 | 协议转让 | 2020-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
603223 | 恒通股份 | 李健 | 出售 | -759877 | 0.00 | 0.000 | 2279631 | 协议转让 | 2020-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603223 | 恒通股份 | 刘振东 | 其它 | -16348536 | 17.43 | 284954982.480 | 61307014 | 其他 | 2020-11-18 | A股 | 本人 | 董事 |
603223 | 恒通股份 | 于江水 | 出售 | -6134996 | 0.00 | 0.000 | 18404990 | 协议转让 | 2020-06-30 | A股 | 本人 | 董事 |
603223 | 恒通股份 | 刘振东 | 出售 | -4087134 | 0.00 | 0.000 | 77655550 | 协议转让 | 2020-06-30 | A股 | 本人 | 董事 |
603223 | 恒通股份 | 李健 | 出售 | -759877 | 0.00 | 0.000 | 2279631 | 协议转让 | 2020-06-30 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |