双环传动:第五届董事会第一次会议决议公告2018-09-18
证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2018-098
浙江双环传动机械股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知已
于 2018 年 9 月 10 日以电话、书面等方式发出,会议于 2018 年 9 月 17 日在杭州公司总部以
现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名,亲自出席董事 9 名,会议由董事长吴长鸿先
生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议并通过了如下决议:
1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意选举董事吴长鸿先生为公司第五届董事会董事长,任期与第五届董事会任期一致。
2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会委员,各委员任期与第五届董事会
任期一致,具体组成如下:
专门委员会名称 委员会成员 主任委员
审计委员会 耿帅、张国昀、蔡宁 张国昀
提名委员会 吴长鸿、刘赪、蔡宁 蔡宁
战略与投资委员会 吴长鸿、耿帅、刘赪 吴长鸿
薪酬与考核委员会 张靖、刘赪、张国昀 刘赪
3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意聘任吴长鸿先生为公司总经理,任期与第五届董事会任期一致。
4、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
4.1、以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果同意聘任耿帅先生为公司常务副总
经理;
4.2、以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果同意聘任李水土先生为公司副总经
理;
4.3、以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果同意聘任蒋亦卿先生为公司副总经
理;
4.4、以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果同意聘任叶松先生为公司副总经理
兼董事会秘书;
4.5、以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果同意聘任王佩群女士为公司副总经
理兼财务总监;
4.6、以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果同意聘任 Ming Zhang 先生为公司副
总经理。
上述人员任期与公司第五届董事会任期一致,相关简历详见附件。
5、审议通过了《关于聘任内审负责人、证券事务代表的议案》
5.1、以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果同意聘任朱彩凤女士为公司内审负
责人;
5.2、以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果同意聘任冉冲女士为公司证券事务
代表。
上述人员任期与公司第五届董事会任期一致,相关简历详见附件。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2018年9月17日
附件:
高级管理人员简历
1、吴长鸿先生,1969年12月出生,中国国籍,无境外长期居留权,工商管理硕士,资
深工程师。2005年8月任浙江双环传动机械有限公司(2006年6月整体变更为股份公司)执行
董事、总经理,2006年6月至今担任公司董事长、总经理,2016年12月至今担任子公司双环
传动(嘉兴)精密制造有限公司董事长,2017年7月至今担任子公司双环传动国际投资有限
公司董事。同时担任浙江双环实业股份有限公司董事、玉环县亚兴投资有限公司董事、中国
齿轮专业协会副会长。2010年被评为第五届中国机械工业优秀企业家,2011年当选为台州市
四届人大代表和第十五届玉环县人大代表、常委,2012年当选为浙江省人大代表,2014年评
为第十三届浙江省优秀企业家,浙江省杰出青年企业家,2015年被评为第六届科技新浙商。
截止本公告日,吴长鸿先生持有公司股份59,968,992股,为公司实际控制人之一(公司
实际控制人包括吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿,互为一致行动关系),吴长鸿先生在持
有公司5%以上股份的法人股东玉环市亚兴投资有限公司担任董事,为持有公司5%以上股份的
股东叶善群之女婿;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证
券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通
报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属
于“失信被执行人”。
2、耿帅先生,1976年11月出生,中国国籍,无境外长期居留权,博士研究生学历,博
士学位。2007年7月至2009年3月在杭州意锐企业管理顾问有限公司任总经理,2009年3月至
2014年6月在浙江大学城市学院任教师,2014年6月至2015年9月担任公司总经理助理兼运营
总监,2015年1月至今担任公司董事,2015年9月至今担任公司常务副总经理、运营总监,2016
年4月至今担任参股公司重庆世玛德智能制造有限公司董事,2015年11月至今担任子公司双
环传动(嘉兴)精密制造有限公司董事,2017年7月至今担任子公司重庆神箭汽车传动件有
限责任公司董事长。
截止本公告日,耿帅先生持有公司股份847,200股,与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。
3、李水土先生,1974年6月出生,中国国籍,无境外长期居留权,本科学历。历任浙江
双环齿轮股份有限公司生产计划部部长、浙江双环控股集团股份有限公司生产计划部部长、
副总经理。曾任江苏双环齿轮有限公司执行董事,2006年6月至2007年11月担任公司监事,
2007年11月至今担任公司董事、副总经理,2017年5月至2018年7月任子公司环都贸易执行董
事,2017年7月至今担任子公司重庆神箭汽车传动件有限责任公司董事。
截止本公告日,李水土先生持有公司股份862,500股,与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。
4、蒋亦卿先生,1979年12月出生,中国国籍,无境外长期居留权,大专学历。历任浙
江双环控股集团股份有限公司台州地区销售经理、浙江双环控股集团股份有限公司销售部部
长。2006年6月至今担任公司董事、副总经理,2011年2月至今任子公司江苏双环齿轮有限公
司总经理,2012年12月至今担任子公司江苏双环齿轮有限公司执行董事。 2018年7月至今担
任子公司大连环创精密制造有限公司法人。
截止本公告日,蒋亦卿先生持有公司股份29,115,240股,为公司实际控制人之一(公司
实际控制人包括吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿,互为一致行动关系), 为持有公司5%
以上股份的股东叶善群之女婿;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证
监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查;不属于“失信被执行人”。
5、叶松先生,1970年5月出生,中国国籍,无境外长期居留权,研究生学历。 历任中
国银行玉环支行信用卡部、公司业务、风险和资产保全部,上海杉德银卡通信息服务有限公
司风险管理部,浙江西子律师事务所。2010年8月至2011年1月担任本公司证券事务代表。2011
年1月至今担任本公司副总经理、董事会秘书。
截止本公告日,叶松先生持有公司股份717,900股,与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。叶松先生于2010年12月
参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
叶松先生联系方式:
电话 传真 邮箱 办公地址
0571-81671018 0571-81671020 ys@gearsnet.com 浙江省杭州市西湖区古墩路赞宇大厦12楼
6、王佩群女士,1973年11月出生,中国国籍,无境外长期居留权,硕士,高级会计师。
2010年7月至2014年2月在中国博奇(日本上市,东证 1412)浙江公司任副总经理,2014 年
2月至2014年10月在浙江华策影视股份有限公司任财务副总监,2014年11月至2015年8月在汉
鼎宇佑集团有限公司任财务总监,2015年9 月至2017年3月在汉鼎宇佑互联网股份有限公司
任董事、执行总经理、财务总监等职务,2017年3月加入本公司,2017年 6 月起任公司副总
经理、财务总监。
截止本公告日,王佩群女士持有公司股份350,000股,与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。
7、Ming Zhang先生,1960年12月出生,德国国籍,亚琛工业大学机械系工学博士学位。
曾先后担任科尔伯-斯来福临(上海)中国公司(现属联合磨削集团)首席技术官、德国蓝
帜金属加工技术中国公司总经理,2014年6月至2016年12月在埃马克(中国)机械有限公司
太仓分公司任总经理,现担任上海同济大学机械与能源学院兼职教授, 2017年3月起任公司
副总经理。
截止本公告日,Ming Zhang先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人
员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最
近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。
内审负责人、证券事务代表简历
1、朱彩凤女士,1981年出生,本科学历,注册会计师,中国国籍,无境外居留权。2005
年8 月至2009年9月在立信会计师事务所杭州分所任高级审计助理, 2009年10月至 2017年4
月在旅行者汽车集团任项目审计员,2017年5月起至今在本公司内审部门从事审计工作。
2、冉冲女士,1986年出生,本科学历,中国国籍,无境外居留权。2009年7月至2010
年12月任公司分厂项目工程师助理;2011年1月起任职于公司董事会办公室,2012年4月至今
任证券事务代表。
冉冲女士于2011年7月参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,与持有公司5%
以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国
证监会及有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。
冉冲女士联系方式:
电话 传真 邮箱 办公地址
0571-81671018 0571-81671020 ys@gearsnet.com 浙江省杭州市西湖区古墩路赞宇大厦12楼