姓名 |
职务 |
报酬 |
持股数及类型 |
期初持股数 |
期末持股数 |
持股变化 |
持股类型 |
|
吴志旗 |
非独立董事 |
( 2023-12-27 至 2026-12-26 ) |
战略与投资委员会主任委员 |
( 2023-12-27 至 2026-12-26 ) |
战略与投资委员会委员 |
( 2023-12-27 至 2026-12-26 ) |
董事长 |
( 2023-12-27 至 2026-12-26 ) |
|
1563600
|
|
胡立志 |
副总经理 |
( 2013-04-25 至 ---- ) |
|
1095600
|
|
向卫平 |
副总经理 |
( 2013-04-25 至 ---- ) |
|
1033200
|
|
林彬 |
副总经理 |
( 2007-12-02 至 ---- ) |
非独立董事 |
( 2023-12-27 至 2026-12-26 ) |
|
1025500
|
|
李明杰 |
副总经理 |
( 2013-04-25 至 ---- ) |
|
1016700
|
|
王军 |
副总经理 |
( 2013-04-25 至 ---- ) |
|
963300
|
|
姜高峰 |
非职工代表监事 |
( 2023-12-27 至 2026-12-26 ) |
|
722200
|
|
白建军 |
总经理 |
( 2020-12-30 至 ---- ) |
非独立董事 |
( 2023-12-27 至 2026-12-26 ) |
提名委员会委员 |
( 2023-12-27 至 2026-12-26 ) |
|
546400
|
|
张海霞 |
独立董事 |
( 2023-12-27 至 2026-12-26 ) |
薪酬与考核委员会委员 |
( 2023-12-27 至 2026-12-26 ) |
提名委员会委员 |
( 2023-12-27 至 2026-12-26 ) |
审计与风险委员会主任委员 |
( 2023-12-27 至 2026-12-26 ) |
审计与风险委员会委员 |
( 2023-12-27 至 2026-12-26 ) |
|
60000
|
|