姓名 |
职务 |
报酬 |
持股数及类型 |
期初持股数 |
期末持股数 |
持股变化 |
持股类型 |
|
李克强 |
提名委员会委员 |
( 2023-12-18 至 2026-12-17 ) |
审计委员会委员 |
( 2023-12-18 至 2026-12-17 ) |
提名委员会主任委员 |
( 2023-12-18 至 2026-12-17 ) |
独立董事 |
( 2023-12-18 至 2026-12-17 ) |
|
--
|
|
程鹏 |
总经理 |
( 2015-03-24 至 ---- ) |
非独立董事 |
( 2023-12-18 至 2026-12-17 ) |
提名委员会委员 |
( 2023-12-18 至 2026-12-17 ) |
副董事长 |
( 2023-12-18 至 2026-12-17 ) |
|
1810000
|
|
毕垒 |
副总经理 |
( 2013-08-14 至 ---- ) |
薪酬与考核委员会委员 |
( 2023-12-18 至 2026-12-17 ) |
非独立董事 |
( 2023-12-18 至 2026-12-17 ) |
|
1010000
|
|
孟庆昕 |
董事会秘书 |
( 2017-07-03 至 ---- ) |
副总经理 |
( 2017-07-03 至 ---- ) |
|
1010000
|
|
梁永杰 |
副总经理 |
( 2018-03-16 至 ---- ) |
|
1010000
|
|
姜晓明 |
财务总监 |
( 2018-10-22 至 ---- ) |
副总经理 |
( 2023-12-18 至 ---- ) |
非独立董事 |
( 2023-12-18 至 2026-12-17 ) |
|
600000
|
|
曾庆西 |
职工代表监事 |
( 2023-12-18 至 2026-12-17 ) |
|
200000
|
|
王小川 |
独立董事 |
( 2023-12-18 至 2026-12-17 ) |
薪酬与考核委员会委员 |
( 2023-12-18 至 2026-12-17 ) |
提名委员会委员 |
( 2023-12-18 至 2026-12-17 ) |
薪酬与考核委员会主任委员 |
( 2023-12-18 至 2026-12-17 ) |
|
10000
|
|