姓名 |
职务 |
报酬 |
持股数及类型 |
期初持股数 |
期末持股数 |
持股变化 |
持股类型 |
|
胡东杰 |
财务总监 |
( 2022-01-17 至 ---- ) |
|
--
|
|
王光田 |
副总经理 |
( 2019-04-09 至 ---- ) |
副总经理(副经理) |
( 2019-04-09 至 ---- ) |
|
3860700
|
|
吴楠 |
董事会秘书 |
( 2021-03-30 至 ---- ) |
|
934700
|
|
张翼 |
总经理 |
( 2021-03-30 至 ---- ) |
总经理(经理) |
( 2021-03-30 至 ---- ) |
非独立董事 |
( 2024-04-17 至 2027-04-16 ) |
战略委员会委员 |
( 2024-04-17 至 2027-04-16 ) |
薪酬与考核委员会委员 |
( 2024-04-17 至 2027-04-16 ) |
|
837300
|
|
荣继华 |
非独立董事 |
( 2024-04-17 至 2027-04-16 ) |
战略委员会召集人 |
( 2024-04-17 至 2027-04-16 ) |
战略委员会委员 |
( 2024-04-17 至 2027-04-16 ) |
提名委员会委员 |
( 2024-04-17 至 2027-04-16 ) |
董事长 |
( 2024-04-17 至 2027-04-16 ) |
|
812000
|
|
王海晴 |
非独立董事 |
( 2024-04-17 至 2027-04-16 ) |
|
523000
|
|
王健安 |
副总经理 |
( 2022-02-09 至 ---- ) |
副总经理(副经理) |
( 2022-02-09 至 ---- ) |
|
493200
|
|
聂祖荣 |
副董事长 |
( 2024-04-17 至 2027-04-16 ) |
非独立董事 |
( 2024-04-17 至 2027-04-16 ) |
审计委员会委员 |
( 2024-04-17 至 2027-04-16 ) |
|
460400
|
|
何祥洪 |
职工代表监事 |
( 2021-03-30 至 2024-03-29 ) |
|
446100
|
|
余祖灯 |
非职工代表监事 |
( 2024-04-17 至 2027-04-16 ) |
监事会主席 |
( 2024-04-17 至 2027-04-16 ) |
|
410800
|
|
刘连皂 |
独立董事 |
( 2021-03-30 至 2024-03-29 ) |
|
80000
|
|
蒋岩波 |
独立董事 |
( 2021-03-30 至 2024-03-29 ) |
|
80000
|
|
秦伟 |
独立董事 |
( 2024-04-17 至 2027-04-16 ) |
战略委员会委员 |
( 2024-04-17 至 2027-04-16 ) |
|
60000
|
|
谢志鹏 |
独立董事 |
( 2024-04-17 至 2027-04-16 ) |
|
20000
|
|