姓名 |
职务 |
报酬 |
持股数及类型 |
期初持股数 |
期末持股数 |
持股变化 |
持股类型 |
|
潘华枫 |
首席风险官 |
( 2024-03-07 至 ---- ) |
行长助理 |
( 2024-03-07 至 ---- ) |
|
--
|
|
任志祥 |
战略与可持续发展委员会委员 |
( 2024-08-09 至 2027-08-08 ) |
普惠金融发展委员会委员 |
( 2024-08-09 至 2027-08-08 ) |
非执行董事 |
( 2024-08-09 至 2027-08-08 ) |
|
--
|
|
胡天高 |
审计委员会委员 |
( 2024-08-09 至 2027-08-08 ) |
非执行董事 |
( 2024-08-09 至 2027-08-08 ) |
|
--
|
|
陈海强 |
副行长 |
( 2020-07-03 至 ---- ) |
执行董事 |
( 2024-08-09 至 2027-08-08 ) |
战略与可持续发展委员会委员 |
( 2024-08-09 至 2027-08-08 ) |
|
4829300
|
|
景峰 |
副行长 |
( 2021-12-06 至 ---- ) |
|
4574300
|
|
骆峰 |
董事会秘书 |
( 2024-06-07 至 ---- ) |
副行长 |
( 2021-12-06 至 ---- ) |
联席公司秘书 |
( 2023-12-19 至 ---- ) |
|
4367800
|
|
郭定方 |
监事长 |
( 2024-08-09 至 2027-08-08 ) |
职工监事 |
( 2024-08-09 至 2027-08-08 ) |
监事会提名委员会委员 |
( 2024-08-09 至 2027-08-08 ) |
|
378300
|
|
王国才 |
独立非执行董事 |
( 2024-08-09 至 2027-08-08 ) |
消费者权益保护委员会主任委员 |
( 2024-08-09 至 2027-08-08 ) |
消费者权益保护委员会委员 |
( 2024-08-09 至 2027-08-08 ) |
风险与关联交易控制委员会委员 |
( 2024-08-09 至 2027-08-08 ) |
|
300000
|
|
汪炜 |
审计委员会委员 |
( 2024-08-09 至 2027-08-08 ) |
提名与薪酬委员会主任委员 |
( 2024-08-09 至 2027-08-08 ) |
提名与薪酬委员会委员 |
( 2024-08-09 至 2027-08-08 ) |
独立非执行董事 |
( 2024-08-09 至 2027-08-08 ) |
|
300000
|
|
周志方 |
独立非执行董事 |
( 2024-08-09 至 2027-08-08 ) |
提名与薪酬委员会委员 |
( 2024-08-09 至 2027-08-08 ) |
消费者权益保护委员会委员 |
( 2024-08-09 至 2027-08-08 ) |
风险与关联交易控制委员会主任委员 |
( 2024-08-09 至 2027-08-08 ) |
风险与关联交易控制委员会委员 |
( 2024-08-09 至 2027-08-08 ) |
|
300000
|
|
陈三联 |
外部监事 |
( 2024-08-09 至 2027-08-08 ) |
|
150000
|
|
张范全 |
外部监事 |
( 2024-08-09 至 2027-08-08 ) |
|
150000
|
|
马红 |
执行董事 |
( 2024-08-09 至 2027-08-08 ) |
战略与可持续发展委员会委员 |
( 2024-08-09 至 2027-08-08 ) |
|
118200
|
|