姓名 |
职务 |
报酬 |
持股数及类型 |
期初持股数 |
期末持股数 |
持股变化 |
持股类型 |
|
杨京红 |
财务总监 |
( 2024-07-26 至 ---- ) |
|
--
|
|
王健 |
股东代表监事 |
( 2024-02-02 至 2027-02-01 ) |
|
--
|
|
朱连滨 |
非独立董事 |
( 2024-02-02 至 2027-02-01 ) |
战略与ESG委员会委员 |
( 2024-02-02 至 2027-02-01 ) |
战略与ESG委员会主任委员 |
( 2024-02-02 至 2027-02-01 ) |
董事长 |
( 2024-02-02 至 2027-02-01 ) |
|
1600000
|
|
宋开森 |
董事会秘书 |
( 2018-09-25 至 ---- ) |
副总经理 |
( 2018-09-25 至 ---- ) |
总法律顾问 |
( 2024-02-02 至 ---- ) |
|
1020000
|
|
陈璐 |
总经理 |
( 2023-04-26 至 ---- ) |
非独立董事 |
( 2024-02-02 至 2027-02-01 ) |
战略与ESG委员会委员 |
( 2024-02-02 至 2027-02-01 ) |
|
425000
|
|
张庆华 |
副总经理 |
( 2021-07-30 至 ---- ) |
|
400000
|
|
张永贵 |
副总经理 |
( 2021-07-30 至 ---- ) |
|
400000
|
|