姓名 |
职务 |
报酬 |
持股数及类型 |
期初持股数 |
期末持股数 |
持股变化 |
持股类型 |
|
林清源 |
股东代表监事 |
( 2021-10-27 至 2024-10-26 ) |
监事会主席 |
( 2022-12-09 至 2024-10-26 ) |
|
501300
|
15079900 |
12812764 |
-2267136 |
A股
|
|
郝杰 |
副总经理 |
( 2015-10-23 至 ---- ) |
|
501300
|
2263000 |
1898750 |
-364250 |
A股
|
|
胡玉彪 |
副总经理 |
( 2015-10-23 至 ---- ) |
非独立董事 |
( 2021-10-27 至 2024-10-26 ) |
|
501300
|
22180000 |
19300000 |
-2880000 |
A股
|
|
余晓亮 |
非独立董事 |
( 2021-10-27 至 2024-10-26 ) |
|
501300
|
17883900 |
15672213 |
-2211687 |
A股
|
|
陈芳 |
副总经理 |
( 2020-04-16 至 ---- ) |
非独立董事 |
( 2021-10-27 至 2024-10-26 ) |
|
501300
|
27728000 |
26178500 |
-1549500 |
A股
|
|
胡建平 |
总经理 |
( 2016-12-29 至 ---- ) |
非独立董事 |
( 2021-10-27 至 2024-10-26 ) |
董事长 |
( 2021-10-27 至 2024-10-26 ) |
|
501300
|
26387100 |
23557100 |
-2830000 |
A股
|
|
张济亮 |
董事会秘书 |
( 2021-12-22 至 ---- ) |
|
214800
|
|
潘增祥 |
独立董事 |
( 2021-10-27 至 2024-10-26 ) |
|
100000
|
|
卢小雁 |
独立董事 |
( 2021-10-27 至 2024-10-26 ) |
审计委员会委员 |
( 2023-11-22 至 2024-10-26 ) |
|
25000
|
|