公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000090 | 天健集团 | 付雄义 | 出售 | -7332 | 0.00 | 0.000 | 21996 | 二级市场卖出 | 2007-06-30 | A股 | 本人 | 董事 |
000090 | 天健集团 | 魏志 | 出售 | -6225 | 0.00 | 0.000 | 18675 | 二级市场卖出 | 2007-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
000090 | 天健集团 | 颜继佩 | 出售 | -4878 | 0.00 | 0.000 | 22632 | 二级市场卖出 | 2007-06-30 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
000090 | 天健集团 | 颜继佩 | 出售 | -1200 | 25.20 | 30240.000 | 22632 | 二级市场买卖 | 2007-06-19 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
000090 | 天健集团 | 付雄义 | 出售 | -7332 | 24.40 | 178900.800 | 21996 | 二级市场买卖 | 2007-05-28 | A股 | 本人 | 董事 |
000090 | 天健集团 | 颜继佩 | 出售 | -3678 | 23.65 | 86984.700 | 23832 | 二级市场买卖 | 2007-05-25 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
000090 | 天健集团 | 魏志 | 出售 | -6225 | 23.00 | 143175.000 | 18675 | 二级市场买卖 | 2007-05-22 | A股 | 本人 | 副总经理 |
000090 | 天健集团 | 赖淑芳 | 出售 | -2000 | 22.20 | 44400.000 | 0 | 二级市场买卖 | 2007-05-22 | A股 | 颜继佩,配偶 | 职工代表监事 |
000090 | 天健集团 | 陆炜弘 | 出售 | -43100 | 19.15 | 825365.000 | 0 | 二级市场买卖 | 2007-05-15 | A股 | 本人 | 证券事务代表 |
000090 | 天健集团 | 周凤兰 | 出售 | -5000 | 18.83 | 94150.000 | 0 | 二级市场买卖 | 2007-05-09 | A股 | 王成美,配偶 | 职工监事 |
000090 | 天健集团 | 邹志远 | 股权分置 | 10521 | 0.00 | 0.000 | 44459 | 股改对价 | 2006-12-31 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
000090 | 天健集团 | 王成美 | 股权分置 | 8140 | 0.00 | 0.000 | 34397 | 股改对价 | 2006-12-31 | A股 | 本人 | 职工监事 |
000090 | 天健集团 | 付雄义 | 股权分置 | 6940 | 0.00 | 0.000 | 29328 | 股改对价 | 2006-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
000090 | 天健集团 | 颜继佩 | 股权分置 | 6510 | 0.00 | 0.000 | 27510 | 股改对价 | 2006-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
000090 | 天健集团 | 徐肇松 | 股权分置 | 5638 | 0.00 | 0.000 | 23826 | 股改对价 | 2006-12-31 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
000090 | 天健集团 | 孙世和 | 股权分置 | 2156 | 0.00 | 0.000 | 9109 | 股改对价 | 2006-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
000090 | 天健集团 | 滕显友 | 股权分置 | 1786 | 0.00 | 0.000 | 7549 | 股改对价 | 2006-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
000090 | 天健集团 | 邹志远 | 股权分置 | 10521 | 0.00 | 0.000 | 44459 | 股改10股获送3.1股对价 | 2006-06-30 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
000090 | 天健集团 | 王成美 | 股权分置 | 8140 | 0.00 | 0.000 | 34397 | 股改10股获送3.1股对价 | 2006-06-30 | A股 | 本人 | 职工监事 |
000090 | 天健集团 | 付雄义 | 股权分置 | 6940 | 0.00 | 0.000 | 29328 | 股改10股获送3.1股对价 | 2006-06-30 | A股 | 本人 | 董事 |
000090 | 天健集团 | 程文桥 | 股权分置 | 6875 | 0.00 | 0.000 | 29053 | 股改10股获送3.1股对价 | 2006-06-30 | A股 | 本人 | 财务部经理 |
000090 | 天健集团 | 颜继佩 | 股权分置 | 6510 | 0.00 | 0.000 | 27510 | 股改10股获送3.1股对价 | 2006-06-30 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
000090 | 天健集团 | 徐肇松 | 股权分置 | 5638 | 0.00 | 0.000 | 23826 | 股改10股获送3.1股对价 | 2006-06-30 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
000090 | 天健集团 | 孙世和 | 股权分置 | 2156 | 0.00 | 0.000 | 9109 | 股改10股获送3.1股对价 | 2006-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
000090 | 天健集团 | 滕显友 | 股权分置 | 1786 | 0.00 | 0.000 | 7549 | 股改10股获送3.1股对价 | 2006-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
000090 | 天健集团 | 杨绍新 | 股权分置 | 424 | 0.00 | 0.000 | 1791 | 股改10股获送3.1股对价 | 2006-06-30 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
000090 | 天健集团 | 滕显友 | 购买 | 5763 | 0.00 | 0.000 | 5763 | 报告期内,公司副总经理滕显友先生从二级市场买入“深天健”股票5,763股,并按规定被冻结; | 2005-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
000090 | 天健集团 | 邹志远 | 送、转 | 1616 | 0.00 | 0.000 | 33938 | ①报告期内,公司副总经理滕显友先生从二级市场买入“深天健”股票5,763股,并按规定被冻结;②其余持股人员持股变动为本年度送股所致;③期后事项:2006年1月11日公司股改方案实施后,上述持股人员每10股获送3. | 2005-12-31 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
000090 | 天健集团 | 王成美 | 送、转 | 1251 | 0.00 | 0.000 | 26257 | ①报告期内,公司副总经理滕显友先生从二级市场买入“深天健”股票5,763股,并按规定被冻结;②其余持股人员持股变动为本年度送股所致;③期后事项:2006年1月11日公司股改方案实施后,上述持股人员每10股获送3. | 2005-12-31 | A股 | 本人 | 职工监事 |
000090 | 天健集团 | 付雄义 | 送、转 | 1066 | 0.00 | 0.000 | 22388 | ①报告期内,公司副总经理滕显友先生从二级市场买入“深天健”股票5,763股,并按规定被冻结;②其余持股人员持股变动为本年度送股所致;③期后事项:2006年1月11日公司股改方案实施后,上述持股人员每10股获送3. | 2005-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |