公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000821 | 京山轻机 | 尹峰 | 出售 | -59900 | 4.07 | 243793.000 | 0 | 竞价交易 | 2013-06-13 | A股 | 尹光志,子女 | 独立董事 |
000821 | 京山轻机 | 尹峰 | 购买 | 59800 | 3.41 | 203918.000 | 59900 | 竞价交易 | 2012-12-07 | A股 | 尹光志,子女 | 独立董事 |
000821 | 京山轻机 | 尹峰 | 购买 | 100 | 3.38 | 338.000 | 100 | 竞价交易 | 2012-12-06 | A股 | 尹光志,子女 | 独立董事 |
000821 | 京山轻机 | 陈昭俊 | 出售 | -8687 | 0.00 | 0.000 | 0 | 离任解冻 | 2011-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |
000821 | 京山轻机 | 夏长军 | 出售 | -1500 | 0.00 | 0.000 | 0 | 离任解冻 | 2011-12-31 | A股 | 本人 | 职工监事 |
000821 | 京山轻机 | 李士发 | 出售 | -11583 | 6.94 | 80386.020 | 0 | 竞价交易 | 2010-01-05 | A股 | 本人 | 董事 |
000821 | 京山轻机 | 夏长军 | 购买 | 1500 | 0.00 | 0.000 | 1500 | 不详 | 2009-12-31 | A股 | 本人 | 职工监事 |
000821 | 京山轻机 | 夏长军 | 购买 | 1500 | 4.79 | 7185.000 | 1500 | 竞价交易 | 2009-09-02 | A股 | 本人 | 职工监事 |
000821 | 京山轻机 | 余红梅 | 出售 | -750 | 8.35 | 6262.500 | 0 | 二级市场买卖 | 2008-01-04 | A股 | 本人 | 监事 |
000821 | 京山轻机 | 谢春安 | 出售 | -2896 | 8.03 | 23254.880 | 8687 | 二级市场买卖 | 2008-01-03 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
000821 | 京山轻机 | 李士发 | 出售 | -3861 | 0.00 | 0.000 | 11583 | 解冻卖出 | 2007-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
000821 | 京山轻机 | 陈昭俊 | 出售 | -3861 | 0.00 | 0.000 | 11583 | 解冻卖出 | 2007-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |
000821 | 京山轻机 | 戴正明 | 出售 | -3861 | 0.00 | 0.000 | 11583 | 解冻卖出 | 2007-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
000821 | 京山轻机 | 谢春安 | 出售 | -3861 | 0.00 | 0.000 | 11583 | 解冻卖出 | 2007-12-31 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
000821 | 京山轻机 | 余红梅 | 出售 | -250 | 0.00 | 0.000 | 750 | 解冻卖出 | 2007-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |
000821 | 京山轻机 | 董方祥 | 出售 | -3861 | 8.88 | 34285.680 | 11583 | 二级市场买卖 | 2007-10-16 | A股 | 本人 | 副董事长 |
000821 | 京山轻机 | 李世发 | 出售 | -3861 | 8.47 | 32702.670 | 11583 | 二级市场买卖 | 2007-08-31 | A股 | 孙友元,兄弟姐妹 | 董事 |
000821 | 京山轻机 | 戴正慧 | 出售 | -1000 | 6.19 | 6190.000 | 0 | 二级市场买卖 | 2007-07-12 | A股 | 戴正明,兄弟姐妹 | 董事 |
000821 | 京山轻机 | 戴正慧 | 购买 | 1000 | 5.60 | 5600.000 | 1000 | 二级市场买卖 | 2007-07-06 | A股 | 戴正明,兄弟姐妹 | 董事 |
000821 | 京山轻机 | 陈昭俊 | 出售 | -3861 | 0.00 | 0.000 | 11583 | 二级市场买卖 | 2007-06-30 | A股 | 本人 | 监事 |
000821 | 京山轻机 | 谢春安 | 出售 | -3861 | 0.00 | 0.000 | 11583 | 二级市场买卖 | 2007-06-30 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
000821 | 京山轻机 | 戴正明 | 出售 | -3861 | 0.00 | 0.000 | 11583 | 二级市场买卖 | 2007-06-30 | A股 | 本人 | 董事 |
000821 | 京山轻机 | 余红梅 | 出售 | -250 | 0.00 | 0.000 | 750 | 二级市场买卖 | 2007-06-30 | A股 | 本人 | 监事 |
000821 | 京山轻机 | 余红梅 | 出售 | -250 | 7.80 | 1950.000 | 750 | 二级市场买卖 | 2007-06-01 | A股 | 本人 | 监事 |
000821 | 京山轻机 | 陈昭俊 | 出售 | -3861 | 8.29 | 32007.690 | 11583 | 二级市场买卖 | 2007-05-31 | A股 | 本人 | 监事 |
000821 | 京山轻机 | 戴正明 | 出售 | -3861 | 9.88 | 38146.680 | 11583 | 二级市场买卖 | 2007-05-30 | A股 | 本人 | 董事 |
000821 | 京山轻机 | 谢春安 | 出售 | -3861 | 10.27 | 39652.470 | 11583 | 二级市场买卖 | 2007-05-25 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
000821 | 京山轻机 | 谢爽安 | 出售 | -4000 | 9.56 | 38240.000 | 4000 | 二级市场买卖 | 2007-05-22 | A股 | 谢春安,兄弟姐妹 | 监事会主席 |
000821 | 京山轻机 | 谢爽安 | 购买 | 4000 | 9.09 | 36360.000 | 4000 | 二级市场买卖 | 2007-05-21 | A股 | 谢春安,兄弟姐妹 | 监事会主席 |
000821 | 京山轻机 | 孙友元 | 股权分置 | 6240 | 0.00 | 0.000 | 25740 | 报告期内,董事、监事、高管人员持股数增加是因为公司实施了每10股送3.2股的股权分置改革方案,获得了非流通股股东支付的对价。 | 2005-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |