公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002057 | 中钢天源 | 毛海波 | 股权奖励 | 266000 | 0.00 | 0.000 | 266000 | 首期限制性股票激励计划授予 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 战略发展委员会委员 |
002057 | 中钢天源 | 许定胜 | 股权奖励 | 200000 | 0.00 | 0.000 | 200000 | 首期限制性股票激励计划授予 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
002057 | 中钢天源 | 洪涛 | 股权奖励 | 200000 | 0.00 | 0.000 | 200000 | 首期限制性股票激励计划授予 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
002057 | 中钢天源 | 余进 | 股权奖励 | 184000 | 0.00 | 0.000 | 184000 | 首期限制性股票激励计划授予 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
002057 | 中钢天源 | 章超 | 股权奖励 | 173000 | 0.00 | 0.000 | 173000 | 首期限制性股票激励计划授予 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
002057 | 中钢天源 | 吴刚 | 股权奖励 | 173000 | 0.00 | 0.000 | 173000 | 首期限制性股票激励计划授予 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
002057 | 中钢天源 | 唐静 | 股权奖励 | 173000 | 0.00 | 0.000 | 173000 | 首期限制性股票激励计划授予 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 财务总监 |
002057 | 中钢天源 | 裴晓东 | 股权奖励 | 150000 | 0.00 | 0.000 | 150000 | 首期限制性股票激励计划授予 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 总工程师 |
002057 | 中钢天源 | 邢磊 | 出售 | -700 | 0.00 | 0.000 | 0 | 根据自身需求安排卖出 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
002057 | 中钢天源 | 毛海波 | 股权奖励 | 266000 | 0.00 | 0.000 | 266000 | 股权激励 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 战略发展委员会委员 |
002057 | 中钢天源 | 洪涛 | 股权奖励 | 200000 | 0.00 | 0.000 | 200000 | 股权激励 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
002057 | 中钢天源 | 许定胜 | 股权奖励 | 200000 | 0.00 | 0.000 | 200000 | 股权激励 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
002057 | 中钢天源 | 余进 | 股权奖励 | 184000 | 0.00 | 0.000 | 184000 | 股权激励 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
002057 | 中钢天源 | 章超 | 股权奖励 | 173000 | 0.00 | 0.000 | 173000 | 股权激励 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
002057 | 中钢天源 | 唐静 | 股权奖励 | 173000 | 0.00 | 0.000 | 173000 | 股权激励 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 财务总监 |
002057 | 中钢天源 | 吴刚 | 股权奖励 | 173000 | 0.00 | 0.000 | 173000 | 股权激励 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
002057 | 中钢天源 | 裴晓东 | 股权奖励 | 150000 | 0.00 | 0.000 | 150000 | 股权激励 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 总工程师 |
002057 | 中钢天源 | 姜宝才 | 购买 | 61700 | 0.00 | 0.000 | 61700 | 离任后个人购买 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |
002057 | 中钢天源 | 邢磊 | 购买 | 700 | 0.00 | 0.000 | 700 | 报告期内担任公司监事,任前持有 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
002057 | 中钢天源 | 姜宝才 | 购买 | 40000 | 0.00 | 0.000 | 40000 | 增持 | 2021-06-30 | A股 | 本人 | 监事 |
002057 | 中钢天源 | 陈秀华 | 购买 | 1000 | 7.02 | 7020.000 | 不详 | 竞价交易 | 2020-03-13 | A股 | 洪涛,配偶 | 副总经理 |
002057 | 中钢天源 | 陈秀华 | 购买 | 2000 | 7.55 | 15100.000 | 不详 | 竞价交易 | 2020-02-28 | A股 | 洪涛,配偶 | 副总经理 |
002057 | 中钢天源 | 中国中钢股份有限公司 | 出售 | -1660000 | 11.22 | 18625200.000 | 51718294 | 竞价交易 | 2014-08-21 | A股 | 受控法人 | 监事 |
002057 | 中钢天源 | 刘海芳 | 出售 | -5000 | 11.21 | 56050.000 | 0 | 二级市场买卖 | 2008-03-28 | A股 | 孙建华,父母 | 监事会主席 |
002057 | 中钢天源 | 刘海芳 | 购买 | 5000 | 12.15 | 60750.000 | 5000 | 二级市场买卖 | 2008-03-26 | A股 | 孙建华,父母 | 监事会主席 |
002057 | 中钢天源 | 乐可襄 | 出售 | -13000 | 10.36 | 134680.000 | 0 | 二级市场买卖 | 2007-11-15 | A股 | 蔡霞,配偶 | 董事会秘书 |
002057 | 中钢天源 | 乐可襄 | 购买 | 13000 | 10.15 | 131950.000 | 13000 | 二级市场买卖 | 2007-11-13 | A股 | 蔡霞,配偶 | 董事会秘书 |