公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002374 | 中锐股份 | 孙鲲鹏 | 出售 | -6644365 | 0.00 | 0.000 | 19933095 | 2022年11月,通过集中竞价方式减持6,644,365股。 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
002374 | 中锐股份 | 汤洪波 | 出售 | -385000 | 0.00 | 0.000 | 1613778 | 2022年1月,通过集中竞价方式减持385,000股。 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
002374 | 中锐股份 | 罗田 | 出售,购买 | -32120 | 0.00 | 0.000 | 0 | 系董事任职日前的持股变动。 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
002374 | 中锐股份 | 孙鲲鹏 | 出售 | -6444365 | 4.43 | 28548536.950 | 19933095 | 竞价交易 | 2022-11-02 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
002374 | 中锐股份 | 孙鲲鹏 | 出售 | -200000 | 4.40 | 880000.000 | 26377460 | 竞价交易 | 2022-11-01 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
002374 | 中锐股份 | 汤洪波 | 出售 | -385000 | 0.00 | 0.000 | 1613778 | 竞价交易 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
002374 | 中锐股份 | 汤洪波 | 出售 | -140000 | 9.92 | 1388800.000 | 1613778 | 竞价交易 | 2022-01-07 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
002374 | 中锐股份 | 汤洪波 | 出售 | -245000 | 10.18 | 2494100.000 | 1753778 | 竞价交易 | 2022-01-06 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
002374 | 中锐股份 | 汤洪波 | 出售 | -665000 | 0.00 | 0.000 | 1998778 | 2021年2月23日至3月3日,通过集中竞价方式减持665,000股 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
002374 | 中锐股份 | 汤洪波 | 出售 | -665000 | 0.00 | 0.000 | 1998778 | 竞价交易 | 2021-06-30 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
002374 | 中锐股份 | 汤洪波 | 出售 | -350000 | 2.48 | 868000.000 | 1998778 | 竞价交易 | 2021-03-03 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
002374 | 中锐股份 | 汤洪波 | 出售 | -50000 | 2.46 | 123000.000 | 2348778 | 竞价交易 | 2021-03-02 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
002374 | 中锐股份 | 汤洪波 | 出售 | -265000 | 2.44 | 646600.000 | 2398778 | 竞价交易 | 2021-02-23 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
002374 | 中锐股份 | 汤洪波 | 出售 | -886000 | 0.00 | 0.000 | 2663778 | 竞价交易 | 2020-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
002374 | 中锐股份 | 汤洪波 | 出售 | -730000 | 2.57 | 1876100.000 | 2663778 | 竞价交易 | 2020-07-03 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
002374 | 中锐股份 | 汤洪波 | 出售 | -156000 | 2.55 | 397800.000 | 3393778 | 竞价交易 | 2020-07-02 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
002374 | 中锐股份 | 汤于 | 出售 | -10125877 | 0.00 | 0.000 | 61496492 | 大宗交易 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
002374 | 中锐股份 | 孙鲲鹏 | 出售 | -3000000 | 0.00 | 0.000 | 26577460 | 大宗交易 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
002374 | 中锐股份 | 汤洪波 | 出售 | -2820000 | 0.00 | 0.000 | 3549778 | 减持 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
002374 | 中锐股份 | 汤于 | 出售 | -10125877 | 0.00 | 0.000 | 61496492 | 大宗交易 | 2019-06-30 | A股 | 本人 | 董事 |
002374 | 中锐股份 | 孙鲲鹏 | 出售 | -3000000 | 0.00 | 0.000 | 26577460 | 大宗交易 | 2019-06-30 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
002374 | 中锐股份 | 孙鲲鹏 | 出售 | -3000000 | 3.30 | 9900000.000 | 26577400 | 大宗交易 | 2019-06-17 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
002374 | 中锐股份 | 汤于 | 出售 | -5040677 | 2.77 | 13962675.290 | 61496492 | 大宗交易 | 2019-01-04 | A股 | 本人 | 董事 |
002374 | 中锐股份 | 汤于 | 出售 | -5085200 | 2.78 | 14136856.000 | 66537169 | 大宗交易 | 2019-01-03 | A股 | 本人 | 董事 |
002374 | 中锐股份 | 汤于 | 出售 | -23874123 | 0.00 | 0.000 | 71622369 | 大宗交易 | 2018-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
002374 | 中锐股份 | 汤于 | 出售 | -5274123 | 3.20 | 16877193.600 | 71622369 | 大宗交易 | 2018-10-19 | A股 | 本人 | 董事 |
002374 | 中锐股份 | 汤于 | 出售 | -18600000 | 0.00 | 0.000 | 76896492 | 大宗交易 | 2018-06-30 | A股 | 本人 | 董事 |
002374 | 中锐股份 | 汤于 | 出售 | -3600000 | 4.15 | 14940000.000 | 76896492 | 大宗交易 | 2018-04-26 | A股 | 本人 | 董事 |
002374 | 中锐股份 | 汤于 | 出售 | -1800000 | 4.15 | 7470000.000 | 80496492 | 大宗交易 | 2018-04-25 | A股 | 本人 | 董事 |
002374 | 中锐股份 | 汤于 | 出售 | -10000000 | 4.39 | 43900000.000 | 82296492 | 大宗交易 | 2018-04-24 | A股 | 本人 | 董事 |