公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002383 | 合众思壮 | 徐杨俊 | 出售 | -160000 | 0.00 | 0.000 | 480000 | 离任后减持 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
002383 | 合众思壮 | 徐杨俊 | 出售 | -160000 | 8.40 | 1344000.000 | 480000 | 竞价交易 | 2023-10-27 | A股 | 本人 | 副总经理 |
002383 | 合众思壮 | 郭信平 | 司法划转 | -13042437 | 0.00 | 0.000 | 164448258 | 司法拍卖及司法强制执行 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 董事长 |
002383 | 合众思壮 | 郭信平 | 出售 | -8910000 | 0.00 | 0.000 | 168580695 | 减持 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 董事长 |
002383 | 合众思壮 | 侯红梅 | 回购注销 | -146880 | 0.00 | 0.000 | 285120 | 限制性股票回购注销 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
002383 | 合众思壮 | 吴林 | 回购注销 | -102000 | 0.00 | 0.000 | 198000 | 限制性股票回购注销 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
002383 | 合众思壮 | 徐杨俊 | 回购注销 | -45900 | 0.00 | 0.000 | 640000 | 限制性股票回购注销 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
002383 | 合众思壮 | 郭信平 | 出售 | -39457622 | 0.00 | 0.000 | 177490695 | 协议转让 | 2020-12-31 | A股 | 本人 | 董事长 |
002383 | 合众思壮 | 郭信平 | 出售 | -39457622 | 0.00 | 0.000 | 177490695 | 协议转让 | 2020-06-30 | A股 | 本人 | 董事长 |
002383 | 合众思壮 | 郭信平 | 出售 | -72316106 | 0.00 | 0.000 | 216948316 | 协议转让 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 董事长 |
002383 | 合众思壮 | 郭信平 | 股权奖励 | 192842948 | 0.00 | 0.000 | 289264422 | 股权激励 | 2017-12-31 | A股 | 本人 | 董事长 |
002383 | 合众思壮 | 侯红梅 | 股权奖励 | 432000 | 0.00 | 0.000 | 432000 | 股权激励 | 2017-12-31 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
002383 | 合众思壮 | 左玉立 | 股权奖励 | 150000 | 0.00 | 0.000 | 150000 | 股权激励 | 2017-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
002383 | 合众思壮 | 郭鹏 | 购买 | 100 | 18.50 | 1850.000 | 不详 | 竞价交易 | 2017-11-24 | A股 | 郭秀华,兄弟姐妹 | 独立董事 |
002383 | 合众思壮 | 郭鹏 | 出售 | -100 | 19.58 | 1958.000 | 0 | 竞价交易 | 2017-11-22 | A股 | 郭秀华,兄弟姐妹 | 独立董事 |
002383 | 合众思壮 | 郭信平 | 增发 | 32062464 | 0.00 | 0.000 | 96421474 | 发行 | 2016-12-31 | A股 | 本人 | 董事长 |
002383 | 合众思壮 | 郭信平 | 增发 | 32062464 | 0.00 | 0.000 | 96421474 | 发行 | 2016-09-27 | A股 | 本人 | 董事长 |
002383 | 合众思壮 | 郭信平 | 出售 | -10800000 | 0.00 | 0.000 | 64359010 | 减持 | 2014-12-31 | A股 | 本人 | 董事长 |
002383 | 合众思壮 | 王静 | 出售 | -156 | 33.40 | 5210.400 | 0 | 竞价交易 | 2014-09-29 | A股 | 苏公山,配偶 | 职工代表监事 |
002383 | 合众思壮 | 郭信平 | 出售 | -10800000 | 0.00 | 0.000 | 64359010 | 大宗交易 | 2014-06-30 | A股 | 本人 | 董事长 |
002383 | 合众思壮 | 郭信平 | 出售 | -1450000 | 17.01 | 24664500.000 | 64359010 | 大宗交易 | 2014-01-17 | A股 | 本人 | 董事长 |
002383 | 合众思壮 | 郭信平 | 出售 | -1450000 | 16.70 | 24215000.000 | 65809010 | 大宗交易 | 2014-01-10 | A股 | 本人 | 董事长 |
002383 | 合众思壮 | 郭信平 | 出售 | -1800000 | 17.01 | 30618000.000 | 67259010 | 大宗交易 | 2014-01-09 | A股 | 本人 | 董事长 |
002383 | 合众思壮 | 郭信平 | 出售 | -3600000 | 16.83 | 60588000.000 | 69059010 | 大宗交易 | 2014-01-08 | A股 | 本人 | 董事长 |
002383 | 合众思壮 | 郭信平 | 出售 | -2500000 | 16.10 | 40250000.000 | 72659010 | 大宗交易 | 2014-01-02 | A股 | 本人 | 董事长 |
002383 | 合众思壮 | 李亚楠 | 出售 | -18655000 | 0.00 | 0.000 | 30485000 | 减持 | 2013-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
002383 | 合众思壮 | 郭信平 | 出售 | -9319670 | 0.00 | 0.000 | 75159010 | 减持 | 2013-12-31 | A股 | 本人 | 董事长 |
002383 | 合众思壮 | 郭信平 | 出售 | -1300000 | 15.36 | 19968000.000 | 75159010 | 大宗交易 | 2013-12-25 | A股 | 本人 | 董事长 |
002383 | 合众思壮 | 郭信平 | 出售 | -1900000 | 15.48 | 29412000.000 | 76459010 | 大宗交易 | 2013-12-24 | A股 | 本人 | 董事长 |
002383 | 合众思壮 | 郭信平 | 出售 | -3469670 | 16.94 | 58776209.800 | 78359010 | 大宗交易 | 2013-12-17 | A股 | 本人 | 董事长 |