公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002802 | 洪汇新材 | 孙建军 | 送、转 | 222117 | 0.00 | 0.000 | 962507 | 2023年5月12日公司实施2022年度权益分派 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 副经理(副总经理) |
002802 | 洪汇新材 | 李专元 | 送、转 | 82768 | 0.00 | 0.000 | 358662 | 2023年5月12日公司实施2022年度权益分派 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
002802 | 洪汇新材 | 秦专成 | 送、转 | 15600 | 0.00 | 0.000 | 67600 | 2023年5月12日公司实施2022年度权益分派 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |
002802 | 洪汇新材 | 孙凌 | 送、转 | 10234 | 0.00 | 0.000 | 44346 | 2023年5月12日公司实施2022年度权益分派 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 总工程师 |
002802 | 洪汇新材 | 岳希朱 | 送、转 | 7800 | 0.00 | 0.000 | 33800 | 2023年5月12日公司实施2022年度权益分派 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 财务总监 |
002802 | 洪汇新材 | 周雯 | 送、转 | 4329 | 0.00 | 0.000 | 18759 | 2023年5月12日公司实施2022年度权益分派 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
002802 | 洪汇新材 | 蒋海东 | 送、转 | 1902 | 0.00 | 0.000 | 8240 | 2023年5月12日公司实施2022年度权益分派 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |
002802 | 洪汇新材 | 孙建军 | 送、转 | 222117 | 0.00 | 0.000 | 962507 | 送转 | 2023-06-30 | A股 | 本人 | 副经理(副总经理) |
002802 | 洪汇新材 | 李专元 | 送、转 | 82768 | 0.00 | 0.000 | 358662 | 送转 | 2023-06-30 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
002802 | 洪汇新材 | 秦专成 | 送、转 | 15600 | 0.00 | 0.000 | 67600 | 送转 | 2023-06-30 | A股 | 本人 | 监事 |
002802 | 洪汇新材 | 孙凌 | 送、转 | 10234 | 0.00 | 0.000 | 44346 | 送转 | 2023-06-30 | A股 | 本人 | 总工程师 |
002802 | 洪汇新材 | 岳希朱 | 送、转 | 7800 | 0.00 | 0.000 | 33800 | 送转 | 2023-06-30 | A股 | 本人 | 财务总监 |
002802 | 洪汇新材 | 马天元 | 出售 | -3397 | 0.00 | 0.000 | 132453 | 减持 | 2023-06-30 | A股 | 本人 | 经理(总经理) |
002802 | 洪汇新材 | 蒋海东 | 送、转 | 1902 | 0.00 | 0.000 | 8240 | 送转 | 2023-06-30 | A股 | 本人 | 监事 |
002802 | 洪汇新材 | 李专元 | 送、转 | 63668 | 0.00 | 0.000 | 275894 | 2022年6月8日公司实施2021年度权益分派 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
002802 | 洪汇新材 | 马天元 | 出售,送、转 | 23350 | 0.00 | 0.000 | 135850 | 股份减持、2022年6月8日公司实施2021年度权益分派 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 经理(总经理) |
002802 | 洪汇新材 | 孙建军 | 出售,送、转 | -18985 | 0.00 | 0.000 | 740390 | 股份减持、2022年6月8日公司实施2021年度权益分派 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 副经理(副总经理) |
002802 | 洪汇新材 | 秦专成 | 送、转 | 12000 | 0.00 | 0.000 | 52000 | 2022年6月8日公司实施2021年度权益分派 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |
002802 | 洪汇新材 | 岳希朱 | 送、转 | 6000 | 0.00 | 0.000 | 26000 | 2022年6月8日公司实施2021年度权益分派 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 财务总监 |
002802 | 洪汇新材 | 蒋海东 | 送、转 | 1463 | 0.00 | 0.000 | 6338 | 2022年6月8日公司实施2021年度权益分派 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |
002802 | 洪汇新材 | 孙凌 | 出售,送、转 | -875 | 0.00 | 0.000 | 34112 | 股份减持、2022年6月8日公司实施2021年度权益分派 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 总工程师 |
002802 | 洪汇新材 | 李专元 | 送、转 | 63668 | 0.00 | 0.000 | 275894 | 送转 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
002802 | 洪汇新材 | 马天元 | 出售,送、转 | 23350 | 0.00 | 0.000 | 135850 | 减持,送转 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 经理(总经理) |
002802 | 洪汇新材 | 孙建军 | 出售,送、转 | -18985 | 0.00 | 0.000 | 740390 | 减持,送转 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 副经理(副总经理) |
002802 | 洪汇新材 | 秦专成 | 送、转 | 12000 | 0.00 | 0.000 | 52000 | 送转 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 监事 |
002802 | 洪汇新材 | 岳希朱 | 送、转 | 6000 | 0.00 | 0.000 | 26000 | 送转 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 财务总监 |
002802 | 洪汇新材 | 蒋海东 | 送、转 | 1463 | 0.00 | 0.000 | 6338 | 送转 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 监事 |
002802 | 洪汇新材 | 孙凌 | 出售,送、转 | -875 | 0.00 | 0.000 | 34112 | 减持,送转 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 总工程师 |
002802 | 洪汇新材 | 孙凌 | 出售 | -4071 | 17.02 | 69288.420 | 34112 | 竞价交易 | 2022-06-24 | A股 | 本人 | 总工程师 |
002802 | 洪汇新材 | 孙凌 | 出售 | -7300 | 16.25 | 118625.000 | 38183 | 竞价交易 | 2022-06-23 | A股 | 本人 | 总工程师 |