公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300008 | 天海防务 | 马锐 | 出售,送、转 | 17155 | 0.00 | 0.000 | 154397 | 公积金转增股本、减持 | 2012-12-31 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
300008 | 天海防务 | 张彦通 | 送、转 | 5000 | 0.00 | 0.000 | 15000 | 公积金转增股本 | 2012-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
300008 | 天海防务 | 胡颖 | 送、转 | 5000 | 0.00 | 0.000 | 15000 | 公积金转增股本 | 2012-12-31 | A股 | 本人 | 非职工监事 |
300008 | 天海防务 | 吴晓平 | 出售 | -65500 | 8.37 | 548235.000 | 1330991 | 竞价交易 | 2012-09-13 | A股 | 本人 | 董事 |
300008 | 天海防务 | 马锐 | 出售 | -16950 | 8.00 | 135600.000 | 154397 | 竞价交易 | 2012-09-13 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
300008 | 天海防务 | 马锐 | 出售 | -16800 | 7.90 | 132720.000 | 171347 | 竞价交易 | 2012-09-11 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
300008 | 天海防务 | 马锐 | 出售 | -17716 | 7.65 | 135527.400 | 188147 | 竞价交易 | 2012-08-23 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
300008 | 天海防务 | 林梅 | 出售 | -8550 | 7.47 | 63868.500 | 0 | 竞价交易 | 2012-08-21 | A股 | 林强,兄弟姐妹 | 副总经理 |
300008 | 天海防务 | 上海佳船投资发展有限公司 | 购买 | 25600 | 7.50 | 192000.000 | 44306110 | 竞价交易 | 2012-07-16 | A股 | 受控法人 | 董事 |
300008 | 天海防务 | 刘楠 | 送、转 | 25071039 | 0.00 | 0.000 | 75213117 | 公积金转增股本 | 2012-06-30 | A股 | 本人 | 董事 |
300008 | 天海防务 | 赵德华 | 送、转 | 1162641 | 0.00 | 0.000 | 3487925 | 公积金转增股本 | 2012-06-30 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
300008 | 天海防务 | 孙皓 | 送、转 | 533646 | 0.00 | 0.000 | 1600939 | 公积金转增股本 | 2012-06-30 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
300008 | 天海防务 | 吴晓平 | 送、转 | 465497 | 0.00 | 0.000 | 1396491 | 公积金转增股本 | 2012-06-30 | A股 | 本人 | 董事 |
300008 | 天海防务 | 李彤宇 | 送、转 | 376885 | 0.00 | 0.000 | 1130655 | 公积金转增股本 | 2012-06-30 | A股 | 本人 | 董事 |
300008 | 天海防务 | 朱春华 | 出售,送、转 | 81289 | 0.00 | 0.000 | 731617 | 公积金转增股本、二级市场售出 | 2012-06-30 | A股 | 本人 | 非职工监事 |
300008 | 天海防务 | 马锐 | 送、转 | 68621 | 0.00 | 0.000 | 205863 | 公积金转增股本 | 2012-06-30 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
300008 | 天海防务 | 胡颖 | 送、转 | 5000 | 0.00 | 0.000 | 15000 | 公积金转增股本 | 2012-06-30 | A股 | 本人 | 非职工监事 |
300008 | 天海防务 | 张彦通 | 送、转 | 5000 | 0.00 | 0.000 | 15000 | 公积金转增股本 | 2012-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
300008 | 天海防务 | 朱春华 | 出售 | -243874 | 8.25 | 2011960.500 | 731617 | 竞价交易 | 2012-05-04 | A股 | 本人 | 非职工监事 |
300008 | 天海防务 | 上海佳船投资发展有限公司 | 购买 | 2500 | 10.80 | 27000.000 | 29520340 | 竞价交易 | 2012-01-06 | A股 | 受控法人 | 董事 |
300008 | 天海防务 | 上海佳船投资发展有限公司 | 购买 | 5000 | 11.50 | 57500.000 | 29517840 | 竞价交易 | 2012-01-05 | A股 | 受控法人 | 董事 |
300008 | 天海防务 | 刘楠 | 送、转 | 20646738 | 0.00 | 0.000 | 50142078 | 2011年2月22日,公司2010年度股东大会批准以资本公积金转增股本的方式向公司全体股东每10股转增7股,2011年3月7日为2010年度权益分派的除权除息日。 | 2011-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
300008 | 天海防务 | 赵德华 | 出售,送、转 | 773405 | 0.00 | 0.000 | 2325284 | 2011年2月22日,公司2010年度股东大会批准以资本公积金转增股本的方式向公司全体股东每10股转增7股,2011年3月7日为2010年度权益分派的除权除息日。公司董事赵德华在股票解禁后进行了小额减持。 | 2011-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
300008 | 天海防务 | 蓝孝治 | 送、转 | 722085 | 0.00 | 0.000 | 1866335 | 2011年2月22日,公司2010年度股东大会批准以资本公积金转增股本的方式向公司全体股东每10股转增7股,2011年3月7日为2010年度权益分派的除权除息日。 | 2011-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |
300008 | 天海防务 | 孙皓 | 送、转 | 439473 | 0.00 | 0.000 | 1067293 | 2011年2月22日,公司2010年度股东大会批准以资本公积金转增股本的方式向公司全体股东每10股转增7股,2011年3月7日为2010年度权益分派的除权除息日。 | 2011-12-31 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
300008 | 天海防务 | 吴晓平 | 出售,送、转 | 377233 | 0.00 | 0.000 | 930994 | 2011年2月22日,公司2010年度股东大会批准以资本公积金转增股本的方式向公司全体股东每10股转增7股,2011年3月7日为2010年度权益分派的除权除息日。公司董事吴晓平在股票解禁后进行了小额减持。 | 2011-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
300008 | 天海防务 | 李彤宇 | 送、转 | 310376 | 0.00 | 0.000 | 753770 | 2011年2月22日,公司2010年度股东大会批准以资本公积金转增股本的方式向公司全体股东每10股转增7股,2011年3月7日为2010年度权益分派的除权除息日。 | 2011-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
300008 | 天海防务 | 朱春华 | 送、转 | 267782 | 0.00 | 0.000 | 650328 | 2011年2月22日,公司2010年度股东大会批准以资本公积金转增股本的方式向公司全体股东每10股转增7股,2011年3月7日为2010年度权益分派的除权除息日。 | 2011-12-31 | A股 | 本人 | 非职工监事 |
300008 | 天海防务 | 马锐 | 出售,送、转 | 38864 | 0.00 | 0.000 | 137242 | 2011年2月22日,公司2010年度股东大会批准以资本公积金转增股本的方式向公司全体股东每10股转增7股,2011年3月7日为2010年度权益分派的除权除息日。公司高管马锐在股票解禁后进行了小额减持。 | 2011-12-31 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
300008 | 天海防务 | 张彦通 | 购买 | 10000 | 0.00 | 0.000 | 10000 | 二级市场的竞价交易 | 2011-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |