公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300067 | 安诺其 | 臧少玉 | 出售 | -2316744 | 6.60 | 15290510.400 | 17100695 | 大宗交易 | 2012-12-28 | A股 | 本人 | 董事 |
300067 | 安诺其 | 臧少玉 | 出售 | -1383488 | 6.00 | 8300928.000 | 19417439 | 大宗交易 | 2012-12-24 | A股 | 本人 | 董事 |
300067 | 安诺其 | 臧少玉 | 出售 | -1000000 | 6.00 | 6000000.000 | 20800927 | 大宗交易 | 2012-12-21 | A股 | 本人 | 董事 |
300067 | 安诺其 | 臧少玉 | 出售 | -500000 | 6.01 | 3005000.000 | 21800927 | 大宗交易 | 2012-12-20 | A股 | 本人 | 董事 |
300067 | 安诺其 | 臧少玉 | 出售 | -500000 | 5.74 | 2870000.000 | 22300927 | 大宗交易 | 2012-12-14 | A股 | 本人 | 董事 |
300067 | 安诺其 | 纪立军 | 送、转 | 24012122 | 0.00 | 0.000 | 72036367 | 资本公积转增股本 | 2011-12-31 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
300067 | 安诺其 | 臧少玉 | 出售,送、转 | 7266976 | 0.00 | 0.000 | 22800927 | 资本公积转增股本/2011-7-4减持500000股 | 2011-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
300067 | 安诺其 | 王宏道 | 送、转 | 408323 | 0.00 | 0.000 | 1224968 | 资本公积转增股本 | 2011-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |
300067 | 安诺其 | 文欣 | 出售,送、转 | 307109 | 0.00 | 0.000 | 1239977 | 资本公积转增股本/2011年减持159326股 | 2011-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
300067 | 安诺其 | 耿毅英 | 送、转 | 291714 | 0.00 | 0.000 | 875142 | 资本公积转增股本 | 2011-12-31 | A股 | 本人 | 非职工监事 |
300067 | 安诺其 | 石磊 | 送、转 | 174720 | 0.00 | 0.000 | 524161 | 资本公积转增股本 | 2011-12-31 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
300067 | 安诺其 | 缪融 | 出售,送、转 | 145761 | 0.00 | 0.000 | 1311846 | 资本公积转增股本/2011-11-6减持437282股 | 2011-12-31 | A股 | 本人 | 非职工监事 |
300067 | 安诺其 | 王敬敏 | 送、转 | 87360 | 0.00 | 0.000 | 262080 | 资本公积转增股本 | 2011-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
300067 | 安诺其 | 孙永胜 | 出售,送、转 | 21840 | 0.00 | 0.000 | 196560 | 资本公积转增股本/2011年7月减持65520股 | 2011-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |
300067 | 安诺其 | 缪融 | 出售 | -437282 | 9.96 | 4355328.720 | 1311846 | 大宗交易 | 2011-11-16 | A股 | 本人 | 非职工监事 |
300067 | 安诺其 | 文欣 | 出售 | -84000 | 10.40 | 873600.000 | 1239977 | 竞价交易 | 2011-07-14 | A股 | 本人 | 副总经理 |
300067 | 安诺其 | 文欣 | 出售 | -75000 | 10.17 | 762750.000 | 1323977 | 竞价交易 | 2011-07-13 | A股 | 本人 | 副总经理 |
300067 | 安诺其 | 孙永胜 | 出售 | -25520 | 10.36 | 264387.200 | 196560 | 竞价交易 | 2011-07-11 | A股 | 本人 | 监事 |
300067 | 安诺其 | 孙永胜 | 出售 | -20000 | 10.36 | 207200.000 | 222080 | 竞价交易 | 2011-07-08 | A股 | 本人 | 监事 |
300067 | 安诺其 | 孙永胜 | 出售 | -20000 | 10.44 | 208800.000 | 242080 | 竞价交易 | 2011-07-07 | A股 | 本人 | 监事 |
300067 | 安诺其 | 臧少玉 | 出售 | -500000 | 9.88 | 4940000.000 | 22800927 | 大宗交易 | 2011-07-04 | A股 | 本人 | 董事 |
300067 | 安诺其 | 纪立军 | 送、转 | 24012122 | 0.00 | 0.000 | 72036367 | 权益分派 | 2011-06-30 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
300067 | 安诺其 | 臧少玉 | 送、转 | 7766976 | 0.00 | 0.000 | 23300927 | 权益分派 | 2011-06-30 | A股 | 本人 | 董事 |
300067 | 安诺其 | 缪融 | 送、转 | 583043 | 0.00 | 0.000 | 1749128 | 权益分派 | 2011-06-30 | A股 | 本人 | 非职工监事 |
300067 | 安诺其 | 文欣 | 送、转 | 466109 | 0.00 | 0.000 | 1398977 | 权益分派 | 2011-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
300067 | 安诺其 | 王宏道 | 送、转 | 408323 | 0.00 | 0.000 | 1224968 | 权益分派 | 2011-06-30 | A股 | 本人 | 监事 |
300067 | 安诺其 | 耿毅英 | 送、转 | 291714 | 0.00 | 0.000 | 875142 | 权益分派 | 2011-06-30 | A股 | 本人 | 非职工监事 |
300067 | 安诺其 | 石磊 | 送、转 | 174720 | 0.00 | 0.000 | 524161 | 权益分派 | 2011-06-30 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
300067 | 安诺其 | 孙永胜 | 送、转 | 87360 | 0.00 | 0.000 | 262080 | 权益分派 | 2011-06-30 | A股 | 本人 | 监事 |
300067 | 安诺其 | 王敬敏 | 送、转 | 87360 | 0.00 | 0.000 | 262080 | 权益分派 | 2011-06-30 | A股 | 本人 | 董事 |