公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301115 | 建科股份 | 黄海鲲 | 股权奖励 | 200000 | 0.00 | 0.000 | 1501000 | 参与公司2022年限制性股票激励计划预留部分 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
301115 | 建科股份 | 吴南伟 | 出售 | -39880 | 0.00 | 0.000 | 1223300 | 离任满六个月,因个人原因减持股份 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |
301115 | 建科股份 | 周剑峰 | 股权奖励 | 400000 | 0.00 | 0.000 | 5696780 | 参与公司2022年限制性股票激励计划 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 战略与投资委员会委员 |
301115 | 建科股份 | 刘小玲 | 股权奖励 | 200000 | 0.00 | 0.000 | 4027268 | 参与公司2022年限制性股票激励计划 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
301115 | 建科股份 | 吴海军 | 股权奖励 | 200000 | 0.00 | 0.000 | 1076000 | 参与公司2022年限制性股票激励计划 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
301115 | 建科股份 | 余荣汉 | 出售 | -873000 | 0.00 | 0.000 | 11126470 | 通过盘后协议转让 | 2019-10-10 | A股 | 本人 | 名誉董事长 |
301115 | 建科股份 | 余荣汉 | 出售 | -4127000 | 0.00 | 0.000 | 11999470 | 通过盘后协议转让 | 2019-09-27 | A股 | 本人 | 名誉董事长 |
301115 | 建科股份 | 周剑峰 | 增发 | 1741000 | 0.00 | 0.000 | 3053080 | 发行 | 2019-07-26 | A股 | 本人 | 战略与投资委员会委员 |
301115 | 建科股份 | 黄海鲲 | 增发 | 801000 | 0.00 | 0.000 | 801000 | 发行 | 2019-07-26 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
301115 | 建科股份 | 张菁燕 | 增发 | 522000 | 0.00 | 0.000 | 772350 | 发行 | 2019-07-26 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
301115 | 建科股份 | 杨江金 | 增发 | 1608000 | 0.00 | 0.000 | 20000052 | 发行 | 2019-06-30 | A股 | 本人 | 审计与合规管理委员会委员 |
301115 | 建科股份 | 刘小玲 | 增发 | 801000 | 0.00 | 0.000 | 3327268 | 发行 | 2019-06-30 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
301115 | 建科股份 | 吴海军 | 增发 | 376000 | 0.00 | 0.000 | 376000 | 发行 | 2019-06-30 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
301115 | 建科股份 | 杨江金 | 增发 | 1608000 | 0.00 | 0.000 | 20000052 | 增发 | 2019-04-29 | A股 | 本人 | 审计与合规管理委员会委员 |
301115 | 建科股份 | 刘小玲 | 增发 | 801000 | 0.00 | 0.000 | 3327268 | 发行 | 2019-04-29 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
301115 | 建科股份 | 吴海军 | 增发 | 376000 | 0.00 | 0.000 | 376000 | 发行 | 2019-04-29 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
301115 | 建科股份 | 余荣汉 | 出售 | -3776000 | 0.00 | 0.000 | 21089470 | 协议转让 | 2018-12-05 | A股 | 本人 | 名誉董事长 |
301115 | 建科股份 | 余荣汉 | 出售 | -1262000 | 0.00 | 0.000 | 24865470 | 协议转让 | 2018-11-29 | A股 | 本人 | 名誉董事长 |
301115 | 建科股份 | 余荣汉 | 出售 | -154000 | 0.00 | 0.000 | 26127470 | 减持 | 2017-12-31 | A股 | 本人 | 名誉董事长 |
301115 | 建科股份 | 周剑峰 | 购买 | 21000 | 0.00 | 0.000 | 1312080 | 增持 | 2017-12-31 | A股 | 本人 | 战略与投资委员会委员 |
301115 | 建科股份 | 余荣汉 | 出售 | -99000 | 0.00 | 0.000 | 26182470 | 减持 | 2017-06-30 | A股 | 本人 | 名誉董事长 |
301115 | 建科股份 | 周剑峰 | 购买 | 4000 | 0.00 | 0.000 | 1295080 | 增持 | 2017-06-30 | A股 | 本人 | 战略与投资委员会委员 |
301115 | 建科股份 | 余荣汉 | 出售,送、转 | 11274270 | 0.00 | 0.000 | 26281470 | 减持,送、转 | 2016-12-31 | A股 | 本人 | 名誉董事长 |
301115 | 建科股份 | 杨江金 | 出售,送、转 | 8150402 | 0.00 | 0.000 | 18392052 | 减持,送、转 | 2016-12-31 | A股 | 本人 | 审计与合规管理委员会委员 |
301115 | 建科股份 | 汪永权 | 出售,送、转 | 3690683 | 0.00 | 0.000 | 8470133 | 减持,送、转 | 2016-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
301115 | 建科股份 | 宋文英 | 出售,送、转 | 1978665 | 0.00 | 0.000 | 5392565 | 减持,送、转 | 2016-12-31 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
301115 | 建科股份 | 陈红根 | 送、转 | 1450907 | 0.00 | 0.000 | 3157857 | 送、转 | 2016-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
301115 | 建科股份 | 刘小玲 | 送、转 | 1160718 | 0.00 | 0.000 | 2526268 | 送、转 | 2016-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
301115 | 建科股份 | 周剑峰 | 购买,送、转 | 608280 | 0.00 | 0.000 | 1291080 | 增持,送、转 | 2016-12-31 | A股 | 本人 | 战略与投资委员会委员 |
301115 | 建科股份 | 吴南伟 | 送、转 | 580380 | 0.00 | 0.000 | 1263180 | 送、转 | 2016-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |