公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600740 | 山西焦化 | 张小忠 | 出售 | -8450 | 0.00 | 0.000 | 0 | 离任期满半年后进行减持 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 职工监事 |
600740 | 山西焦化 | 李峰 | 送、转 | 16107 | 0.00 | 0.000 | 69797 | 报告期内转增股本 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
600740 | 山西焦化 | 张小忠 | 送、转 | 1950 | 0.00 | 0.000 | 8450 | 报告期内转增股本 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 职工监事 |
600740 | 山西焦化 | 张国富 | 送、转 | 390 | 0.00 | 0.000 | 1690 | 报告期内转增股本 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 职工监事 |
600740 | 山西焦化 | 李峰 | 送、转 | 16107 | 0.00 | 0.000 | 69797 | 报告期内转增股本 | 2021-06-30 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
600740 | 山西焦化 | 张小忠 | 送、转 | 1950 | 0.00 | 0.000 | 8450 | 报告期内转增股本 | 2021-06-30 | A股 | 本人 | 职工监事 |
600740 | 山西焦化 | 张国富 | 送、转 | 390 | 0.00 | 0.000 | 1690 | 报告期内转增股本 | 2021-06-30 | A股 | 本人 | 职工监事 |
600740 | 山西焦化 | 李峰 | 送、转 | 16107 | 0.00 | 0.000 | 69797 | 分红送转 | 2021-05-27 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
600740 | 山西焦化 | 张小忠 | 送、转 | 1950 | 0.00 | 0.000 | 8450 | 分红送转 | 2021-05-27 | A股 | 本人 | 职工监事 |
600740 | 山西焦化 | 张国富 | 送、转 | 390 | 0.00 | 0.000 | 1690 | 分红送转 | 2021-05-27 | A股 | 本人 | 职工监事 |
600740 | 山西焦化 | 李峰 | 送、转 | 12390 | 0.00 | 0.000 | 53690 | 报告期内转增股本 | 2020-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
600740 | 山西焦化 | 郭文仓 | 送、转 | 9000 | 0.00 | 0.000 | 39000 | 报告期内转增股本 | 2020-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
600740 | 山西焦化 | 郭毅民 | 送、转 | 3409 | 0.00 | 0.000 | 14771 | 报告期内转增股本 | 2020-12-31 | A股 | 本人 | 副董事长 |
600740 | 山西焦化 | 张小忠 | 送、转 | 1500 | 0.00 | 0.000 | 6500 | 报告期内转增股本 | 2020-12-31 | A股 | 本人 | 职工监事 |
600740 | 山西焦化 | 张国富 | 送、转 | 300 | 0.00 | 0.000 | 1300 | 报告期内转增股本 | 2020-12-31 | A股 | 本人 | 职工监事 |
600740 | 山西焦化 | 李峰 | 购买 | 10000 | 0.00 | 0.000 | 41300 | 二级市场购买 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
600740 | 山西焦化 | 宁春泉 | 购买 | 10000 | 0.00 | 0.000 | 10260 | 二级市场购买 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 股东监事 |
600740 | 山西焦化 | 郭文仓 | 购买 | 10000 | 0.00 | 0.000 | 30000 | 二级市场购买 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
600740 | 山西焦化 | 郭宝生 | 购买 | 3000 | 0.00 | 0.000 | 7200 | 二级市场购买 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 职工监事 |
600740 | 山西焦化 | 马万进 | 购买 | 3000 | 0.00 | 0.000 | 3000 | 二级市场购买 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 职工监事 |
600740 | 山西焦化 | 张国富 | 购买 | 1000 | 0.00 | 0.000 | 1000 | 二级市场购买 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 职工监事 |
600740 | 山西焦化 | 张国富 | 购买 | 1000 | 5.70 | 5700.000 | 1000 | 二级市场买卖 | 2015-08-03 | A股 | 本人 | 职工监事 |
600740 | 山西焦化 | 李峰 | 购买 | 10000 | 5.85 | 58500.000 | 41300 | 二级市场买卖 | 2015-07-28 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
600740 | 山西焦化 | 郭文仓 | 购买 | 10000 | 6.10 | 61000.000 | 30000 | 二级市场买卖 | 2015-07-17 | A股 | 本人 | 董事 |
600740 | 山西焦化 | 马万进 | 购买 | 3000 | 5.99 | 17970.000 | 3000 | 二级市场买卖 | 2015-07-15 | A股 | 本人 | 职工监事 |
600740 | 山西焦化 | 宁春泉 | 购买 | 10000 | 6.62 | 66200.000 | 10260 | 二级市场买卖 | 2015-07-14 | A股 | 本人 | 股东监事 |
600740 | 山西焦化 | 郭宝生 | 购买 | 3000 | 6.44 | 19320.000 | 7200 | 二级市场买卖 | 2015-07-13 | A股 | 本人 | 职工监事 |
600740 | 山西焦化 | 郭文仓 | 购买 | 20000 | 0.00 | 0.000 | 20000 | 个人买入 | 2012-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
600740 | 山西焦化 | 郭文仓 | 购买 | 20000 | 8.60 | 172000.000 | 20000 | 二级市场买卖 | 2012-07-05 | A股 | 本人 | 董事 |
600740 | 山西焦化 | 潘得国 | 购买,送、转 | 250805 | 0.00 | 0.000 | 260610 | 公司实施转增股本方案及个人买进 | 2008-12-31 | A股 | 本人 | 董事长 |