公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603518 | 锦泓集团 | 张世源 | 股权奖励 | 720000 | 0.00 | 0.000 | 720000 | 股权激励限制性股票授予 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
603518 | 锦泓集团 | 陶为民 | 股权奖励 | 144000 | 0.00 | 0.000 | 222400 | 股权激励限制性股票授予 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 财务总监 |
603518 | 锦泓集团 | 王致勤 | 出售 | -5000000 | 0.00 | 0.000 | 62659420 | 用于偿还前期为公司融资提供担保而产生的个人债务 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603518 | 锦泓集团 | 王致勤 | 出售 | -5000000 | 0.00 | 0.000 | 62659420 | 用于偿还前期为公司融资提供担保而产生的个人债务 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603518 | 锦泓集团 | 王致勤 | 出售 | -2502500 | 0.00 | 0.000 | 62659420 | 竞价交易 | 2022-03-15 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603518 | 锦泓集团 | 王致勤 | 出售 | -441000 | 11.10 | 4895100.000 | 65161920 | 二级市场买卖 | 2022-02-21 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603518 | 锦泓集团 | 王致勤 | 出售 | -2035000 | 9.84 | 20024400.000 | 65624420 | 大宗交易 | 2022-02-10 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603518 | 锦泓集团 | 王致勤 | 出售 | -600 | 11.07 | 6642.000 | 67637920 | 二级市场买卖 | 2022-02-09 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603518 | 锦泓集团 | 王致勤 | 出售 | -20900 | 11.06 | 231154.000 | 67638520 | 二级市场买卖 | 2022-02-08 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603518 | 锦泓集团 | 周景平 | 回购注销 | -33600 | 0.00 | 0.000 | 4746000 | 部分股权激励限制性股票回购注销 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
603518 | 锦泓集团 | 陶为民 | 回购注销 | -33600 | 0.00 | 0.000 | 78400 | 部分股权激励限制性股票回购注销 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 财务总监 |
603518 | 锦泓集团 | 朴正根 | 出售 | -15700 | 0.00 | 0.000 | 47300 | 已离任高管因个人资金需求减持 | 2021-06-30 | A股 | 本人 | 财务总监 |
603518 | 锦泓集团 | 王致勤 | 送、转 | 19331263 | 0.00 | 0.000 | 67659420 | 公司年度权益分派资本公积金转增股本 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603518 | 锦泓集团 | 宋艳俊 | 送、转 | 15093120 | 0.00 | 0.000 | 52825920 | 公司年度权益分派资本公积金转增股本 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 薪酬与考核委员会委员 |
603518 | 锦泓集团 | 周景平 | 送、转 | 1365600 | 0.00 | 0.000 | 4779600 | 公司年度权益分派资本公积金转增股本 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
603518 | 锦泓集团 | 王宝林 | 送、转 | 300407 | 0.00 | 0.000 | 1051424 | 公司年度权益分派资本公积金转增股本 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603518 | 锦泓集团 | 卞春宁 | 送、转 | 96440 | 0.00 | 0.000 | 337540 | 公司年度权益分派资本公积金转增股本 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
603518 | 锦泓集团 | 陶为民 | 送、转 | 32000 | 0.00 | 0.000 | 112000 | 公司年度权益分派资本公积金转增股本 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 财务总监 |
603518 | 锦泓集团 | 吴基学 | 送、转 | 32000 | 0.00 | 0.000 | 112000 | 公司年度权益分派资本公积金转增股本 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
603518 | 锦泓集团 | 朴正根 | 送、转 | 18000 | 0.00 | 0.000 | 63000 | 公司年度权益分派资本公积金转增股本 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 财务总监 |
603518 | 锦泓集团 | 张莉 | 送、转 | 12000 | 0.00 | 0.000 | 42000 | 公司年度权益分派资本公积金转增股本 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |
603518 | 锦泓集团 | 李丽姝 | 送、转 | 360 | 0.00 | 0.000 | 1260 | 公司年度权益分派资本公积金转增股本 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 非职工监事 |
603518 | 锦泓集团 | 王致勤 | 送、转 | 19331263 | 0.00 | 0.000 | 67659420 | 年度权益分派 | 2019-06-30 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603518 | 锦泓集团 | 宋艳俊 | 送、转 | 15093120 | 0.00 | 0.000 | 52825920 | 年度权益分派 | 2019-06-30 | A股 | 本人 | 薪酬与考核委员会委员 |
603518 | 锦泓集团 | 周景平 | 送、转 | 1365600 | 0.00 | 0.000 | 4779600 | 年度权益分派 | 2019-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
603518 | 锦泓集团 | 王宝林 | 送、转 | 300407 | 0.00 | 0.000 | 1051424 | 年度权益分派 | 2019-06-30 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603518 | 锦泓集团 | 卞春宁 | 送、转 | 96440 | 0.00 | 0.000 | 337540 | 年度权益分派 | 2019-06-30 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
603518 | 锦泓集团 | 陶为民 | 送、转 | 32000 | 0.00 | 0.000 | 112000 | 年度权益分派 | 2019-06-30 | A股 | 本人 | 财务总监 |
603518 | 锦泓集团 | 吴基学 | 送、转 | 32000 | 0.00 | 0.000 | 112000 | 年度权益分派 | 2019-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
603518 | 锦泓集团 | 朴正根 | 送、转 | 18000 | 0.00 | 0.000 | 63000 | 年度权益分派 | 2019-06-30 | A股 | 本人 | 财务总监 |