公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603600 | 永艺股份 | 王佳芬 | 购买 | 1900 | 0.00 | 0.000 | 1900 | 离任后增持 | 2024-06-30 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
603600 | 永艺股份 | 孔航新 | 出售 | -8600 | 0.00 | 0.000 | 10000 | 二级市场交易 | 2023-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
603600 | 永艺股份 | 阮正富 | 出售 | -1600000 | 0.00 | 0.000 | 13098838 | 一致行动人之间转让 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603600 | 永艺股份 | 阮正富 | 出售 | -1600000 | 0.00 | 0.000 | 13098838 | 一致行动人之间内部转让 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603600 | 永艺股份 | 阮正富 | 其它 | -637000 | 9.86 | 6280820.000 | 13098838 | 其他 | 2022-03-08 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603600 | 永艺股份 | 阮正富 | 其它 | -963000 | 10.33 | 9947790.000 | 13735838 | 其他 | 2022-03-04 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603600 | 永艺股份 | 阮正富 | 出售 | -4899612 | 0.00 | 0.000 | 14698838 | 一致行动人之间转让 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603600 | 永艺股份 | 阮正富 | 出售 | -4899612 | 0.00 | 0.000 | 14698838 | 减持 | 2021-06-30 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603600 | 永艺股份 | 阮正富 | 其它 | -1999612 | 9.49 | 18976317.880 | 14698838 | 其他 | 2021-05-24 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603600 | 永艺股份 | 阮正富 | 其它 | -2900000 | 9.65 | 27985000.000 | 16698450 | 其他 | 2021-05-20 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603600 | 永艺股份 | 阮正富 | 出售 | -6005000 | 0.00 | 0.000 | 19598450 | 减持 | 2020-12-31 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603600 | 永艺股份 | 黄孟玲 | 回购注销 | -8940 | 0.00 | 0.000 | 0 | 限制性股票回购注销 | 2020-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
603600 | 永艺股份 | 阮正富 | 出售 | -509400 | 13.84 | 7052133.600 | 19598450 | 二级市场买卖 | 2020-12-18 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603600 | 永艺股份 | 阮正富 | 出售 | -1238000 | 14.19 | 17568458.000 | 20107850 | 二级市场买卖 | 2020-12-17 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603600 | 永艺股份 | 阮正富 | 出售 | -294000 | 14.49 | 4259766.000 | 21345850 | 二级市场买卖 | 2020-12-16 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603600 | 永艺股份 | 阮正富 | 出售 | -972900 | 14.56 | 14162505.300 | 21639850 | 二级市场买卖 | 2020-12-15 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603600 | 永艺股份 | 阮正富 | 出售 | -2990700 | 13.42 | 40120240.500 | 22612750 | 二级市场买卖 | 2020-12-14 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603600 | 永艺股份 | 张加勇 | 购买 | 369850 | 0.00 | 0.000 | 21358147 | 增持 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 薪酬与考核委员会委员 |
603600 | 永艺股份 | 阮正富 | 购买 | 290950 | 0.00 | 0.000 | 25603450 | 增持 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603600 | 永艺股份 | 陈熙 | 购买 | 107700 | 0.00 | 0.000 | 107700 | 增持 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
603600 | 永艺股份 | 顾钦杭 | 购买 | 70800 | 0.00 | 0.000 | 70800 | 增持 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
603600 | 永艺股份 | 吕成 | 购买 | 59400 | 0.00 | 0.000 | 71400 | 增持 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 财务总监 |
603600 | 永艺股份 | 阮正富 | 购买 | 132200 | 11.22 | 1483019.600 | 25603450 | 二级市场买卖 | 2019-09-11 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603600 | 永艺股份 | 阮正富 | 购买 | 50000 | 9.64 | 481950.000 | 25471250 | 二级市场买卖 | 2019-09-04 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603600 | 永艺股份 | 阮正富 | 购买 | 20000 | 9.98 | 199660.000 | 25421250 | 二级市场买卖 | 2019-07-26 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603600 | 永艺股份 | 阮正富 | 购买 | 29750 | 9.95 | 296131.500 | 25401250 | 二级市场买卖 | 2019-07-25 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603600 | 永艺股份 | 阮正富 | 购买 | 24000 | 9.56 | 229536.000 | 25371500 | 二级市场买卖 | 2019-07-09 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
603600 | 永艺股份 | 张加勇 | 购买 | 369850 | 0.00 | 0.000 | 21358147 | 二级市场买卖 | 2019-06-30 | A股 | 本人 | 薪酬与考核委员会委员 |
603600 | 永艺股份 | 陈熙 | 购买 | 107700 | 0.00 | 0.000 | 107700 | 二级市场买卖 | 2019-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
603600 | 永艺股份 | 顾钦杭 | 购买 | 70800 | 0.00 | 0.000 | 70800 | 二级市场买卖 | 2019-06-30 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |