姓名 |
职务 |
报酬 |
持股数及类型 |
期初持股数 |
期末持股数 |
持股变化 |
持股类型 |
|
马瀛 |
非独立董事 |
( 2022-06-30 至 2025-06-29 ) |
战略委员会主任委员 |
( 2024-04-23 至 2025-06-29 ) |
提名委员会委员 |
( 2024-04-23 至 2025-06-29 ) |
董事长 |
( 2024-02-22 至 2025-06-29 ) |
|
--
|
|
匡小兰 |
董事会秘书 |
( 2021-04-26 至 ---- ) |
总法律顾问 |
( 2022-06-30 至 ---- ) |
总会计师 |
( 2021-01-29 至 ---- ) |
|
--
|
|
龙云飞 |
代理总经理 |
( 2024-04-23 至 ---- ) |
副总经理 |
( 2021-01-29 至 ---- ) |
总工程师 |
( 2021-01-29 至 ---- ) |
战略与ESG委员会委员 |
( 2024-08-26 至 2025-06-29 ) |
董事 |
( 2024-05-16 至 2025-06-29 ) |
|
--
|
|
罗瑾 |
非独立董事 |
( 2022-06-30 至 2025-06-29 ) |
|
--
|
|
罗笑春 |
非职工代表监事 |
( 2022-06-30 至 2025-06-29 ) |
监事会主席 |
( 2022-06-30 至 2025-06-29 ) |
|
--
|
|
王德忠 |
独立董事 |
( 2022-06-30 至 2025-06-29 ) |
|
80000
|
|