姓名 |
职务 |
报酬 |
持股数及类型 |
期初持股数 |
期末持股数 |
持股变化 |
持股类型 |
|
林毅超 |
代理董事会秘书 |
( 2024-03-01 至 ---- ) |
总经理 |
( 2019-08-07 至 ---- ) |
董事长 |
( 2024-01-18 至 2027-01-17 ) |
战略委员会召集人 |
( 2024-01-18 至 2027-01-17 ) |
战略委员会委员 |
( 2024-01-18 至 2027-01-17 ) |
薪酬与考核委员会委员 |
( 2024-01-18 至 2027-01-17 ) |
非独立董事 |
( 2024-01-18 至 2027-01-17 ) |
|
1000500
|
|
魏勇 |
副总经理 |
( 2021-01-18 至 ---- ) |
非独立董事 |
( 2024-01-18 至 2027-01-17 ) |
战略委员会委员 |
( 2024-01-18 至 2027-01-17 ) |
提名委员会委员 |
( 2024-04-26 至 2027-01-17 ) |
|
765200
|
|
林志婷 |
股东代表监事 |
( 2024-01-18 至 2027-01-17 ) |
|
181700
|
|
陈越越 |
股东代表监事 |
( 2024-01-18 至 2027-01-17 ) |
|
133000
|
|
张海为 |
职工代表董事 |
( 2024-01-18 至 2027-01-17 ) |
审计委员会委员 |
( 2024-01-18 至 2027-01-17 ) |
|
104200
|
|
裘爽 |
独立董事 |
( 2024-01-18 至 2027-01-17 ) |
薪酬与考核委员会召集人 |
( 2024-01-18 至 2027-01-17 ) |
薪酬与考核委员会委员 |
( 2024-01-18 至 2027-01-17 ) |
提名委员会委员 |
( 2024-01-18 至 2027-01-17 ) |
审计委员会委员 |
( 2024-01-18 至 2027-01-17 ) |
|
100000
|
|
陈凯敏 |
独立董事 |
( 2024-01-18 至 2027-01-17 ) |
薪酬与考核委员会委员 |
( 2024-01-18 至 2027-01-17 ) |
审计委员会召集人 |
( 2024-01-18 至 2027-01-17 ) |
审计委员会委员 |
( 2024-01-18 至 2027-01-17 ) |
|
100000
|
|