姓名 |
职务 |
报酬 |
持股数及类型 |
期初持股数 |
期末持股数 |
持股变化 |
持股类型 |
|
陈成元 |
副总经理 |
( 2021-04-23 至 ---- ) |
|
1375800
|
|
金碧华 |
审计委员会委员 |
( 2023-12-22 至 2026-01-16 ) |
董事长 |
( 2019-12-28 至 2022-12-27 ) |
非独立董事 |
( 2019-12-28 至 2022-12-27 ) |
|
755300
|
|
尤丹红 |
董事会秘书 |
( 2018-05-14 至 ---- ) |
副总经理 |
( 2018-05-14 至 ---- ) |
非独立董事 |
( 2019-12-28 至 2022-12-27 ) |
|
614100
|
1796101 |
2514541 |
718440 |
A股
|
|
王律 |
总经理 |
( 2014-02-27 至 ---- ) |
非独立董事 |
( 2019-12-28 至 2022-12-27 ) |
|
613100
|
2128386 |
2979740 |
851354 |
A股
|
|
李世晴 |
副总经理 |
( 2017-09-29 至 ---- ) |
|
514800
|
|
余江飞 |
副总经理 |
( 2023-01-17 至 ---- ) |
监事会主席 |
( 2019-12-28 至 2022-12-27 ) |
非职工代表监事 |
( 2019-12-28 至 2022-12-27 ) |
|
507300
|
|
项美娇 |
财务总监 |
( 2018-05-14 至 ---- ) |
非独立董事 |
( 2019-12-28 至 2022-12-27 ) |
|
404200
|
1098864 |
1538410 |
439546 |
A股
|
|
何家坤 |
非职工代表监事 |
( 2019-12-28 至 2022-12-27 ) |
|
254500
|
|
严世明 |
职工监事 |
( 2019-12-28 至 2022-12-27 ) |
|
200600
|
|
李长春 |
独立董事 |
( 2019-12-28 至 2022-12-27 ) |
|
100000
|
|