姓名 |
职务 |
报酬 |
持股数及类型 |
期初持股数 |
期末持股数 |
持股变化 |
持股类型 |
|
余江南 |
职工代表监事 |
( 2023-12-11 至 2026-12-10 ) |
|
--
|
|
陈建江 |
党委副书记 |
( 2020-05-20 至 ---- ) |
总经理 |
( 2021-04-27 至 ---- ) |
战略与投资委员会委员 |
( 2023-12-15 至 2026-12-10 ) |
董事 |
( 2023-12-11 至 2026-12-10 ) |
|
250000
|
|
杨美旭 |
党委委员 |
( 2020-06-01 至 ---- ) |
副总经理 |
( 2015-08-27 至 ---- ) |
|
200000
|
|
申世保 |
审计委员会委员 |
( 2023-12-15 至 2026-12-10 ) |
董事 |
( 2023-12-11 至 2026-12-10 ) |
|
20000
|
|
胡斌 |
独立董事 |
( 2023-12-11 至 2026-12-10 ) |
战略与投资委员会委员 |
( 2023-12-15 至 2026-12-10 ) |
薪酬与考核委员会委员 |
( 2023-12-15 至 2026-12-10 ) |
提名委员会委员 |
( 2023-12-15 至 2026-12-10 ) |
审计委员会主任委员 |
( 2023-12-15 至 2026-12-10 ) |
审计委员会委员 |
( 2023-12-15 至 2026-12-10 ) |
|
2400
|
|