姓名 |
职务 |
报酬 |
持股数及类型 |
期初持股数 |
期末持股数 |
持股变化 |
持股类型 |
|
朱雪华 |
行政总裁(总经理) |
( 2018-09-13 至 ---- ) |
非独立董事 |
( 2021-05-11 至 2024-05-10 ) |
|
1534100
|
|
吴克强 |
财务总裁(财务负责人) |
( 2018-09-13 至 ---- ) |
总经理 |
( 2023-05-01 至 ---- ) |
非独立董事 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
战略委员会委员 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
执行委员会委员 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
|
1280600
|
|
唐英敏 |
董事长 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
非独立董事 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
战略委员会召集人 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
战略委员会委员 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
执行委员会召集人 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
执行委员会委员 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
|
1155000
|
|
李跃松 |
核心技术人员 |
( 2019-10-31 至 ---- ) |
技术总裁 |
( 2018-09-13 至 ---- ) |
|
864700
|
|
熊启龙 |
核心技术人员 |
( 2019-10-31 至 ---- ) |
|
667900
|
|
邓振玉 |
核心技术人员 |
( 2019-10-31 至 ---- ) |
|
634300
|
|
侯宏浩 |
核心技术人员 |
( 2019-10-31 至 ---- ) |
|
485300
|
|
张百哲 |
副董事长 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
非独立董事 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
战略委员会委员 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
|
231000
|
|
陈海英 |
职工代表监事 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
|
177300
|
|
余庆兵 |
非职工代表监事 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
|
60000
|
|
陈建惠 |
独立董事 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
战略委员会委员 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
提名委员会召集人 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
提名委员会委员 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
审计委员会委员 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
薪酬与考核委员会召集人 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
薪酬与考核委员会委员 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
|
48000
|
|
高术峰 |
独立董事 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
战略委员会委员 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
薪酬与考核委员会委员 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
审计委员会召集人 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
审计委员会委员 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
提名委员会委员 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
|
48000
|
|
庄鼎鼎 |
非独立董事 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
副董事长 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
战略委员会委员 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
执行委员会委员 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
薪酬与考核委员会委员 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
审计委员会委员 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
|
48000
|
|
唐慧芬 |
监事会主席 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
非职工代表监事 |
( 2024-05-22 至 2027-05-21 ) |
|
48000
|
|