公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000877 | 天山股份 | 李敬梅 | 不详 | 30 | 0.00 | 0.000 | 130 | 不详 | 2012-01-31 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
000877 | 天山股份 | 姜瀛 | 不详 | -2115 | 0.00 | 0.000 | 6225 | 不详 | 2011-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |
000877 | 天山股份 | 姜瀛 | 出售 | -4865 | 0.00 | 0.000 | 6255 | 不详 | 2011-06-30 | A股 | 本人 | 监事 |
000877 | 天山股份 | 姜瀛 | 出售 | -2085 | 40.10 | 83608.500 | 6255 | 竞价交易 | 2011-06-24 | A股 | 本人 | 监事 |
000877 | 天山股份 | 姜瀛 | 出售 | -2780 | 0.00 | 0.000 | 8340 | 不详 | 2010-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |
000877 | 天山股份 | 姜瀛 | 出售 | -2780 | 23.88 | 66386.400 | 8340 | 竞价交易 | 2010-08-18 | A股 | 本人 | 监事 |
000877 | 天山股份 | 王亚新 | 出售 | -900 | 15.03 | 13527.000 | 0 | 竞价交易 | 2009-02-25 | A股 | 王鲁岩,兄弟姐妹 | 董事 |
000877 | 天山股份 | 王亚新 | 购买 | 900 | 14.74 | 13266.000 | 不详 | 竞价交易 | 2009-02-24 | A股 | 王鲁岩,兄弟姐妹 | 董事 |
000877 | 天山股份 | 张丽荣 | 送、转 | 11120 | 0.00 | 0.000 | 33360 | 公积金转增股本 | 2008-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
000877 | 天山股份 | 徐永平 | 送、转 | 9884 | 0.00 | 0.000 | 29652 | 公积金转增股本 | 2008-12-31 | A股 | 本人 | 薪酬与考核委员会委员 |
000877 | 天山股份 | 刘崇生 | 送、转 | 9884 | 0.00 | 0.000 | 29652 | 公积金转增股本 | 2008-12-31 | A股 | 本人 | 薪酬与考核委员会委员 |
000877 | 天山股份 | 朱风友 | 送、转 | 9884 | 0.00 | 0.000 | 29653 | 公积金转增股本 | 2008-12-31 | A股 | 本人 | 副总裁 |
000877 | 天山股份 | 王岩 | 送、转 | 7578 | 0.00 | 0.000 | 22732 | 公积金转增股本 | 2008-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
000877 | 天山股份 | 依布拉音·阿不都克里木 | 送、转 | 3852 | 0.00 | 0.000 | 11557 | 公积金转增股本 | 2008-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
000877 | 天山股份 | 姜瀛 | 送、转 | 3707 | 0.00 | 0.000 | 11120 | 公积金转增股本 | 2008-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |
000877 | 天山股份 | 居来提·吐尔地 | 购买 | 3600 | 0.00 | 0.000 | 3600 | 新购 | 2008-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
000877 | 天山股份 | 周林英 | 送、转 | 2163 | 0.00 | 0.000 | 19460 | 公积金转增股本 | 2008-12-31 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
000877 | 天山股份 | 周林英 | 出售 | -6486 | 9.49 | 61552.140 | 19460 | 竞价交易 | 2008-07-10 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
000877 | 天山股份 | 张丽荣 | 送、转 | 11120 | 0.00 | 0.000 | 33360 | 公积金转增股本(每10股转增5股)致使股份增加 | 2008-06-30 | A股 | 本人 | 董事 |
000877 | 天山股份 | 朱风友 | 送、转 | 9884 | 0.00 | 0.000 | 29653 | 公积金转增股本(每10股转增5股)致使股份增加 | 2008-06-30 | A股 | 本人 | 副总裁 |
000877 | 天山股份 | 刘崇生 | 送、转 | 9884 | 0.00 | 0.000 | 29652 | 公积金转增股本(每10股转增5股)致使股份增加 | 2008-06-30 | A股 | 本人 | 薪酬与考核委员会委员 |
000877 | 天山股份 | 徐永平 | 送、转 | 9884 | 0.00 | 0.000 | 29652 | 公积金转增股本(每10股转增5股)致使股份增加 | 2008-06-30 | A股 | 本人 | 薪酬与考核委员会委员 |
000877 | 天山股份 | 周林英 | 送、转 | 8649 | 0.00 | 0.000 | 25946 | 公积金转增股本(每10股转增5股)致使股份增加 | 2008-06-30 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
000877 | 天山股份 | 王岩 | 送、转 | 7578 | 0.00 | 0.000 | 22732 | 公积金转增股本(每10股转增5股)致使股份增加 | 2008-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
000877 | 天山股份 | 依布拉音·阿不都克里木 | 送、转 | 3852 | 0.00 | 0.000 | 11557 | 公积金转增股本(每10股转增5股)致使股份增加 | 2008-06-30 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
000877 | 天山股份 | 姜瀛 | 送、转 | 3707 | 0.00 | 0.000 | 11120 | 公积金转增股本(每10股转增5股)致使股份增加 | 2008-06-30 | A股 | 本人 | 监事 |
000877 | 天山股份 | 李敬梅 | 购买 | 100 | 0.00 | 0.000 | 100 | 新购 | 2008-06-30 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
000877 | 天山股份 | 李敬梅 | 购买 | 100 | 6.97 | 697.000 | 100 | 竞价交易 | 2008-06-20 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
000877 | 天山股份 | 王贵生 | 不详 | -792 | 0.00 | 0.000 | 0 | 离任 | 2007-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
000877 | 天山股份 | 王乐育 | 出售 | -118460 | 16.00 | 1895360.000 | 0 | 二级市场买卖 | 2007-10-15 | A股 | 王岩,父母 | 副总经理 |