公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000877 | 天山股份 | 李薇 | 购买 | 2000 | 0.00 | 0.000 | 2000 | 增持 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 独立董事 |
000877 | 天山股份 | 王亚俊 | 购买 | 1000 | 12.10 | 12100.000 | 不详 | 竞价交易 | 2020-03-06 | A股 | 王鲁岩,兄弟姐妹 | 董事 |
000877 | 天山股份 | 张丽荣 | 出售 | -60048 | 0.00 | 0.000 | 0 | 减持 | 2017-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
000877 | 天山股份 | 张丽荣 | 出售 | -60048 | 0.00 | 0.000 | 0 | 减持 | 2017-06-30 | A股 | 本人 | 董事 |
000877 | 天山股份 | 张英红 | 出售 | -600 | 16.26 | 9756.000 | 0 | 竞价交易 | 2017-03-20 | A股 | 张德,兄弟姐妹 | 职工监事 |
000877 | 天山股份 | 张英红 | 购买 | 600 | 12.69 | 7614.000 | 不详 | 竞价交易 | 2017-02-15 | A股 | 张德,兄弟姐妹 | 职工监事 |
000877 | 天山股份 | 李雪芹 | 购买 | 2000 | 0.00 | 0.000 | 2000 | 竞价交易 | 2016-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |
000877 | 天山股份 | 李雪芹 | 购买 | 2000 | 0.00 | 0.000 | 2000 | 竞价交易 | 2016-06-30 | A股 | 本人 | 监事 |
000877 | 天山股份 | 李雪芹 | 购买 | 2000 | 7.43 | 14860.000 | 2000 | 竞价交易 | 2016-01-26 | A股 | 本人 | 监事 |
000877 | 天山股份 | 高云 | 出售 | -28800 | 0.00 | 0.000 | 0 | 减持 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |
000877 | 天山股份 | 李冲 | 出售 | -13140 | 0.00 | 0.000 | 0 | 减持 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
000877 | 天山股份 | 彭建平 | 出售 | -4300 | 13.07 | 56201.000 | 0 | 竞价交易 | 2015-05-22 | A股 | 彭建新,兄弟姐妹 | 董事 |
000877 | 天山股份 | 赵新礼 | 出售 | -900 | 10.70 | 9630.000 | 0 | 竞价交易 | 2015-03-23 | A股 | 赵新军,兄弟姐妹 | 战略委员会委员 |
000877 | 天山股份 | 高云 | 购买 | 28800 | 0.00 | 0.000 | 28800 | 增持 | 2012-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |
000877 | 天山股份 | 张丽荣 | 购买 | 26688 | 0.00 | 0.000 | 60048 | 增持 | 2012-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
000877 | 天山股份 | 刘成 | 购买 | 18000 | 0.00 | 0.000 | 18000 | 增持 | 2012-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
000877 | 天山股份 | 周林英 | 购买 | 15568 | 0.00 | 0.000 | 35028 | 增持 | 2012-12-31 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
000877 | 天山股份 | 居来提·吐尔地 | 购买 | 2880 | 0.00 | 0.000 | 6480 | 增持 | 2012-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
000877 | 天山股份 | 李敬梅 | 购买 | 134 | 0.00 | 0.000 | 234 | 增持 | 2012-12-31 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
000877 | 天山股份 | 高云 | 购买,送、转 | 28800 | 0.00 | 0.000 | 28800 | 二级市场购入16000股;2011年度利润分配资本公积转增股份10股送8股 | 2012-06-30 | A股 | 本人 | 监事 |
000877 | 天山股份 | 张丽荣 | 送、转 | 26688 | 0.00 | 0.000 | 60048 | 2011年度利润分配资本公积转增股份10股送8股 | 2012-06-30 | A股 | 本人 | 董事 |
000877 | 天山股份 | 刘成 | 增发,送、转 | 18000 | 0.00 | 0.000 | 18000 | 2012年1月16日公开发行认购10000股;2011年度利润分配资本公积转增股份10股送8股 | 2012-06-30 | A股 | 本人 | 董事 |
000877 | 天山股份 | 周林英 | 送、转 | 15568 | 0.00 | 0.000 | 35028 | 2011年度利润分配资本公积转增股份10股送8股 | 2012-06-30 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
000877 | 天山股份 | 居来提·吐尔地 | 送、转 | 2880 | 0.00 | 0.000 | 6480 | 2011年度利润分配资本公积转增股份10股送8股 | 2012-06-30 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
000877 | 天山股份 | 李敬梅 | 增发,送、转 | 134 | 0.00 | 0.000 | 234 | 2012年1月16日公开发行认购30股;2011年度利润分配资本公积转增股份10股送8股 | 2012-06-30 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
000877 | 天山股份 | 高云 | 购买 | 16000 | 23.50 | 376000.000 | 16000 | 竞价交易 | 2012-05-14 | A股 | 本人 | 监事 |
000877 | 天山股份 | 赵新礼 | 购买 | 500 | 25.50 | 12750.000 | 500 | 竞价交易 | 2012-03-02 | A股 | 赵新军,兄弟姐妹 | 战略委员会委员 |
000877 | 天山股份 | 朱风友 | 不详 | -29653 | 0.00 | 0.000 | 0 | 不详 | 2012-01-31 | A股 | 本人 | 副总裁 |
000877 | 天山股份 | 刘成 | 不详 | 10000 | 0.00 | 0.000 | 10000 | 不详 | 2012-01-31 | A股 | 本人 | 董事 |
000877 | 天山股份 | 姜瀛 | 不详 | -6225 | 0.00 | 0.000 | 0 | 不详 | 2012-01-31 | A股 | 本人 | 监事 |