公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300284 | 苏交科 | 王军华 | 出售 | -17890000 | 0.00 | 0.000 | 68917750 | 大宗交易减持 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
300284 | 苏交科 | 朱晓宁 | 出售 | -1000000 | 0.00 | 0.000 | 3352879 | 竞价交易减持 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 提名与薪酬委员会委员 |
300284 | 苏交科 | 朱晓宁 | 出售 | -1000000 | 6.60 | 6600000.000 | 3352879 | 竞价交易 | 2023-08-02 | A股 | 本人 | 提名与薪酬委员会委员 |
300284 | 苏交科 | 符冠华 | 出售 | -500000 | 6.11 | 3055000.000 | 138433376 | 竞价交易 | 2023-07-19 | A股 | 本人 | 终身名誉董事长 |
300284 | 苏交科 | 王军华 | 出售 | -17890000 | 0.00 | 0.000 | 68917750 | 大宗交易 | 2023-06-30 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
300284 | 苏交科 | 符冠华 | 出售 | -10080000 | 5.19 | 52315200.000 | 138933376 | 大宗交易 | 2023-06-13 | A股 | 本人 | 终身名誉董事长 |
300284 | 苏交科 | 王军华 | 出售 | -1100000 | 5.30 | 5830000.000 | 68917700 | 大宗交易 | 2023-05-30 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
300284 | 苏交科 | 王军华 | 出售 | -7400000 | 5.00 | 37000000.000 | 70017750 | 大宗交易 | 2023-05-25 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
300284 | 苏交科 | 符冠华 | 出售 | -3200000 | 5.19 | 16608000.000 | 149013376 | 大宗交易 | 2023-05-25 | A股 | 本人 | 终身名誉董事长 |
300284 | 苏交科 | 符冠华 | 出售 | -9203000 | 5.19 | 47763570.000 | 152213376 | 大宗交易 | 2023-04-20 | A股 | 本人 | 终身名誉董事长 |
300284 | 苏交科 | 符冠华 | 出售 | -1945000 | 5.19 | 10094550.000 | 161416376 | 大宗交易 | 2023-04-03 | A股 | 本人 | 终身名誉董事长 |
300284 | 苏交科 | 王军华 | 出售 | -9390000 | 5.00 | 46950000.000 | 77417750 | 大宗交易 | 2023-03-06 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
300284 | 苏交科 | 王军华 | 出售 | -21032000 | 0.00 | 0.000 | 86807750 | 2022年1月、3月、9月大宗交易减持 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
300284 | 苏交科 | 潘岭松 | 出售 | -3000000 | 0.00 | 0.000 | 9227738 | 2022年11月大宗交易减持 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
300284 | 苏交科 | 符冠华 | 出售 | -11623155 | 5.98 | 69506466.900 | 163361376 | 竞价交易 | 2022-12-02 | A股 | 本人 | 终身名誉董事长 |
300284 | 苏交科 | 潘岭松 | 出售 | -1000000 | 4.95 | 4950000.000 | 9227738 | 大宗交易 | 2022-11-24 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
300284 | 苏交科 | 潘岭松 | 出售 | -2000000 | 4.80 | 9600000.000 | 10227738 | 大宗交易 | 2022-11-22 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
300284 | 苏交科 | 王军华 | 出售 | -4550000 | 5.50 | 25025000.000 | 86807750 | 大宗交易 | 2022-09-15 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
300284 | 苏交科 | 王军华 | 出售 | -6000000 | 5.50 | 33000000.000 | 91357750 | 大宗交易 | 2022-09-14 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
300284 | 苏交科 | 王军华 | 出售 | -10482000 | 0.00 | 0.000 | 97357750 | 大宗交易 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
300284 | 苏交科 | 王军华 | 出售 | -2230000 | 5.30 | 11819000.000 | 97357750 | 大宗交易 | 2022-03-18 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
300284 | 苏交科 | 王军华 | 出售 | -4452000 | 5.30 | 23595600.000 | 99587750 | 大宗交易 | 2022-03-17 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
300284 | 苏交科 | 王军华 | 出售 | -1800000 | 5.30 | 9540000.000 | 104039750 | 大宗交易 | 2022-03-16 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
300284 | 苏交科 | 王军华 | 出售 | -2000000 | 5.55 | 11100000.000 | 105839750 | 大宗交易 | 2022-01-14 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
300284 | 苏交科 | 王军华 | 出售 | -30657120 | 0.00 | 0.000 | 107839750 | 2021年11月协议转让19,428,120股,2021年12月大宗交易减持11,229,000股。 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
300284 | 苏交科 | 符冠华 | 出售 | -29142179 | 0.00 | 0.000 | 174984531 | 2021年11月协议转让29,142,179股 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 终身名誉董事长 |
300284 | 苏交科 | 王军华 | 出售 | -1345000 | 5.10 | 6859500.000 | 107839750 | 大宗交易 | 2021-12-28 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
300284 | 苏交科 | 王军华 | 出售 | -9884000 | 5.19 | 51297960.000 | 109184750 | 大宗交易 | 2021-12-27 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
300284 | 苏交科 | 符冠华 | 出售,送、转 | 27796952 | 0.00 | 0.000 | 204126710 | 大宗交易,送、转 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 终身名誉董事长 |
300284 | 苏交科 | 王军华 | 出售,送、转 | 18859478 | 0.00 | 0.000 | 138496870 | 大宗交易,送、转 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |