公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300659 | 中孚信息 | 张太祥 | 出售 | -230000 | 0.00 | 0.000 | 690000 | 原任公司监事会主席,2023年4月20日到期离任,离任半年后转让公司股份。 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 非职工代表监事 |
300659 | 中孚信息 | 刘海卫 | 回购注销 | -76800 | 0.00 | 0.000 | 178848 | 按照2020年股票期权及限制性股票激励计划相关规定,2022年业绩不达标,所持股份由公司回购注销。 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
300659 | 中孚信息 | 王国琼 | 回购注销 | -70400 | 0.00 | 0.000 | 135040 | 按照2020年股票期权及限制性股票激励计划相关规定,2022年业绩不达标,所持股份由公司回购注销。 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
300659 | 中孚信息 | 于伟华 | 出售 | -39500 | 0.00 | 0.000 | 47500 | 原任公司监事,2023年4月20日到期离任,离任半年后转让公司股份。 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 非职工代表监事 |
300659 | 中孚信息 | 张丽 | 回购注销 | -25600 | 0.00 | 0.000 | 70400 | 按照2020年股票期权及限制性股票激励计划相关规定,2022年业绩不达标,所持股份由公司回购注销。 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
300659 | 中孚信息 | 苗功勋 | 回购注销 | -12800 | 0.00 | 0.000 | 0 | 按照2020年股票期权及限制性股票激励计划相关规定,2022年业绩不达标,所持股份由公司回购注销。 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
300659 | 中孚信息 | 王萌 | 出售 | -5000 | 0.00 | 0.000 | 4400 | 担任公司高级管理人员前减持其持 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 监事 |
300659 | 中孚信息 | 贾锋 | 出售 | -50000 | 0.00 | 0.000 | 855600 | 减持 | 2023-06-30 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
300659 | 中孚信息 | 苗功勋 | 购买 | 12800 | 0.00 | 0.000 | 12800 | 增持 | 2023-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
300659 | 中孚信息 | 王萌 | 出售 | -5000 | 0.00 | 0.000 | 4400 | 减持 | 2023-06-30 | A股 | 本人 | 监事 |
300659 | 中孚信息 | 刘振东 | 出售 | -5000 | 0.00 | 0.000 | 304900 | 减持 | 2023-06-30 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
300659 | 中孚信息 | 贾锋 | 出售 | -67200 | 0.00 | 0.000 | 905600 | 减持 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
300659 | 中孚信息 | 刘振东 | 出售 | -12500 | 0.00 | 0.000 | 339400 | 集中竞价方式减持 | 2022-06-30 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
300659 | 中孚信息 | 魏东晓 | 出售 | -5660000 | 0.00 | 0.000 | 57253101 | 集中竞价、大宗交易方式减持 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
300659 | 中孚信息 | 陈志江 | 出售 | -658500 | 0.00 | 0.000 | 31619428 | 集中竞价、大宗交易方式减持 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
300659 | 中孚信息 | 刘振东 | 出售 | -39700 | 0.00 | 0.000 | 351900 | 集中竞价方式减持 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
300659 | 中孚信息 | 张太祥 | 出售 | -30000 | 0.00 | 0.000 | 920000 | 集中竞价方式减持 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 非职工代表监事 |
300659 | 中孚信息 | 于伟华 | 出售 | -3000 | 0.00 | 0.000 | 87000 | 集中竞价方式减持 | 2021-12-31 | A股 | 本人 | 非职工代表监事 |
300659 | 中孚信息 | 魏东晓 | 出售 | -149600 | 47.89 | 7164344.000 | 57253101 | 竞价交易 | 2021-12-17 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
300659 | 中孚信息 | 魏东晓 | 出售 | -130100 | 46.75 | 6082175.000 | 57402701 | 竞价交易 | 2021-12-16 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
300659 | 中孚信息 | 魏东晓 | 出售 | -2530000 | 40.70 | 102971000.000 | 57532801 | 大宗交易 | 2021-12-14 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
300659 | 中孚信息 | 魏东晓 | 出售 | -2000000 | 40.48 | 80960000.000 | 60062801 | 大宗交易 | 2021-12-13 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
300659 | 中孚信息 | 魏东晓 | 出售 | -850300 | 47.15 | 40091645.000 | 62062801 | 竞价交易 | 2021-11-24 | A股 | 本人 | 提名委员会委员 |
300659 | 中孚信息 | 陈志江 | 出售 | -658500 | 0.00 | 0.000 | 31619428 | 大宗交易,竞价交易 | 2021-06-30 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
300659 | 中孚信息 | 张太祥 | 出售 | -30000 | 0.00 | 0.000 | 920000 | 竞价交易 | 2021-06-30 | A股 | 本人 | 非职工代表监事 |
300659 | 中孚信息 | 刘振东 | 出售 | -20000 | 0.00 | 0.000 | 371600 | 竞价交易 | 2021-06-30 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
300659 | 中孚信息 | 于伟华 | 出售 | -3000 | 0.00 | 0.000 | 87000 | 竞价交易 | 2021-06-30 | A股 | 本人 | 非职工代表监事 |
300659 | 中孚信息 | 陈志江 | 出售 | -600000 | 48.74 | 29244000.000 | 31619428 | 大宗交易 | 2021-01-06 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
300659 | 中孚信息 | 张太祥 | 出售 | -30000 | 54.15 | 1624500.000 | 920000 | 竞价交易 | 2021-01-05 | A股 | 本人 | 非职工代表监事 |
300659 | 中孚信息 | 刘振东 | 出售 | -5000 | 54.00 | 270000.000 | 371600 | 竞价交易 | 2021-01-05 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |