公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300908 | 仲景食品 | 朱新成 | 送、转 | 6210000 | 0.00 | 0.000 | 19710000 | 送、转 | 2024-06-30 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
300908 | 仲景食品 | 杨丽 | 送、转 | 690000 | 0.00 | 0.000 | 2190000 | 送、转 | 2024-06-30 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
300908 | 仲景食品 | 郭建伟 | 送、转 | 460000 | 0.00 | 0.000 | 1460000 | 送、转 | 2024-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
300908 | 仲景食品 | 摆向荣 | 送、转 | 345000 | 0.00 | 0.000 | 1095000 | 送、转 | 2024-06-30 | A股 | 本人 | 监事会主席 |
300908 | 仲景食品 | 李明黎 | 送、转 | 345000 | 0.00 | 0.000 | 1095000 | 送、转 | 2024-06-30 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
300908 | 仲景食品 | 张永安 | 送、转 | 345000 | 0.00 | 0.000 | 1095000 | 送、转 | 2024-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
300908 | 仲景食品 | 孙锋 | 送、转 | 345000 | 0.00 | 0.000 | 1095000 | 送、转 | 2024-06-30 | A股 | 本人 | 战略委员会委员 |
300908 | 仲景食品 | 贾雨明 | 送、转 | 230000 | 0.00 | 0.000 | 730000 | 送、转 | 2024-06-30 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
300908 | 仲景食品 | 刘红玉 | 送、转 | 194797 | 0.00 | 0.000 | 618268 | 送、转 | 2024-06-30 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
300908 | 仲景食品 | 王文韬 | 送、转 | 115000 | 0.00 | 0.000 | 365000 | 送、转 | 2024-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
300908 | 仲景食品 | 李长春 | 送、转 | 80500 | 0.00 | 0.000 | 255500 | 送、转 | 2024-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
300908 | 仲景食品 | 孙晨 | 送、转 | 57500 | 0.00 | 0.000 | 182500 | 送、转 | 2024-06-30 | A股 | 本人 | 非职工代表监事 |
300908 | 仲景食品 | 刘红玉 | 出售 | -226529 | 0.00 | 0.000 | 423471 | 2023年6月1日当选为第六届董事会董事,减持公司股份发生在未任职期间 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
300908 | 仲景食品 | 孙伟 | 购买 | 700 | 0.00 | 0.000 | 750700 | 离任后增持股份 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 非职工监事 |
300908 | 仲景食品 | 刘红玉 | 出售 | -226529 | 0.00 | 0.000 | 423471 | 减持 | 2023-06-30 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
300908 | 仲景食品 | 王文韬 | 出售 | -250000 | 0.00 | 0.000 | 250000 | 减持 | 2020-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |