公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600162 | 香江控股 | 修山城 | 回购注销 | -641250 | 0.00 | 0.000 | 3633750 | 不符合解锁条件部分股票回购注销 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
600162 | 香江控股 | 谢郁武 | 回购注销 | -626250 | 0.00 | 0.000 | 3648750 | 不符合解锁条件部分股票回购注销 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
600162 | 香江控股 | 陆国军 | 出售 | -229500 | 0.00 | 0.000 | 1300500 | 个人资金需求 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 职工监事 |
600162 | 香江控股 | 李少珍 | 出售 | -1000 | 0.00 | 0.000 | 2039000 | 个人资金需求 | 2019-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
600162 | 香江控股 | 修山城 | 送、转 | 1425000 | 0.00 | 0.000 | 4275000 | 2016年6月实施资本公积转增股本 | 2016-12-31 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
600162 | 香江控股 | 谢郁武 | 送、转 | 1425000 | 0.00 | 0.000 | 4275000 | 2016年6月实施资本公积转增股本 | 2016-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
600162 | 香江控股 | 范菲 | 送、转 | 680000 | 0.00 | 0.000 | 2040000 | 2016年6月实施资本公积转增股本 | 2016-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
600162 | 香江控股 | 李少珍 | 送、转 | 680000 | 0.00 | 0.000 | 2040000 | 2016年6月实施资本公积转增股本 | 2016-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
600162 | 香江控股 | 鲁朝慧 | 送、转 | 510000 | 0.00 | 0.000 | 1530000 | 2016年6月实施资本公积转增股本 | 2016-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
600162 | 香江控股 | 陆国军 | 送、转 | 510000 | 0.00 | 0.000 | 1530000 | 2016年6月实施资本公积转增股本 | 2016-12-31 | A股 | 本人 | 职工监事 |
600162 | 香江控股 | 谈惠明 | 送、转 | 460000 | 0.00 | 0.000 | 1380000 | 2016年6月实施资本公积转增股本 | 2016-12-31 | A股 | 本人 | 财务总监 |
600162 | 香江控股 | 舒剑刚 | 送、转 | 290000 | 0.00 | 0.000 | 870000 | 2016年6月实施资本公积转增股本 | 2016-12-31 | A股 | 本人 | 证券事务代表 |
600162 | 香江控股 | 修山城 | 送、转 | 1425000 | 0.00 | 0.000 | 4275000 | 公司实施资本公积金转增股本方案 | 2016-06-30 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
600162 | 香江控股 | 谢郁武 | 送、转 | 1425000 | 0.00 | 0.000 | 4275000 | 公司实施资本公积金转增股本方案 | 2016-06-30 | A股 | 本人 | 董事 |
600162 | 香江控股 | 李少珍 | 送、转 | 680000 | 0.00 | 0.000 | 2040000 | 公司实施资本公积金转增股本方案 | 2016-06-30 | A股 | 本人 | 董事 |
600162 | 香江控股 | 范菲 | 送、转 | 680000 | 0.00 | 0.000 | 2040000 | 公司实施资本公积金转增股本方案 | 2016-06-30 | A股 | 本人 | 董事 |
600162 | 香江控股 | 陆国军 | 送、转 | 510000 | 0.00 | 0.000 | 1530000 | 公司实施资本公积金转增股本方案 | 2016-06-30 | A股 | 本人 | 职工监事 |
600162 | 香江控股 | 鲁朝慧 | 送、转 | 510000 | 0.00 | 0.000 | 1530000 | 公司实施资本公积金转增股本方案 | 2016-06-30 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
600162 | 香江控股 | 谈惠明 | 送、转 | 460000 | 0.00 | 0.000 | 1380000 | 公司实施资本公积金转增股本方案 | 2016-06-30 | A股 | 本人 | 财务总监 |
600162 | 香江控股 | 舒剑刚 | 送、转 | 290000 | 0.00 | 0.000 | 870000 | 公司实施资本公积金转增股本方案 | 2016-06-30 | A股 | 本人 | 证券事务代表 |
600162 | 香江控股 | 修山城 | 股权奖励 | 2850000 | 0.00 | 0.000 | 2850000 | 股权激励 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 审计委员会委员 |
600162 | 香江控股 | 谢郁武 | 股权奖励 | 2850000 | 0.00 | 0.000 | 2850000 | 股权激励 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
600162 | 香江控股 | 李少珍 | 股权奖励 | 1360000 | 0.00 | 0.000 | 1360000 | 股权激励 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
600162 | 香江控股 | 范菲 | 股权奖励 | 1360000 | 0.00 | 0.000 | 1360000 | 股权激励 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 董事 |
600162 | 香江控股 | 陆国军 | 股权奖励 | 1020000 | 0.00 | 0.000 | 1020000 | 股权激励 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 职工监事 |
600162 | 香江控股 | 鲁朝慧 | 股权奖励 | 1020000 | 0.00 | 0.000 | 1020000 | 股权激励 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
600162 | 香江控股 | 谈惠明 | 股权奖励 | 920000 | 0.00 | 0.000 | 920000 | 股权激励 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 财务总监 |
600162 | 香江控股 | 饶于华 | 股权奖励 | 720000 | 0.00 | 0.000 | 720000 | 股权激励 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
600162 | 香江控股 | 谢春林 | 股权奖励 | 720000 | 0.00 | 0.000 | 720000 | 股权激励 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 总经理助理 |
600162 | 香江控股 | 舒剑刚 | 股权奖励 | 580000 | 0.00 | 0.000 | 580000 | 股权激励 | 2015-12-31 | A股 | 本人 | 证券事务代表 |