公司代码 |
公司简称 |
变动人 | 变动类型 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(元) | 变动后持股数 | 变动原因 | 变动日期 |
持股种类 | 与董监高关系 | 董监高职务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600850 | 电科数字 | 马壮 | 股权奖励 | 97893 | 0.00 | 0.000 | 97893 | 股权激励行权 | 2024-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
600850 | 电科数字 | 侯志平 | 股权奖励 | 61635 | 0.00 | 0.000 | 193212 | 股权激励行权 | 2024-06-30 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
600850 | 电科数字 | 何炬 | 出售 | -57821 | 0.00 | 0.000 | 0 | 任职前卖出股份 | 2024-06-30 | A股 | 本人 | 副总经理 |
600850 | 电科数字 | 马壮 | 股权奖励 | 97893 | 17.78 | 1740537.540 | 97893 | 股权激励实施 | 2024-03-01 | A股 | 本人 | 副总经理 |
600850 | 电科数字 | 侯志平 | 股权奖励 | 61635 | 17.78 | 1095870.300 | 193212 | 股权激励实施 | 2024-02-28 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
600850 | 电科数字 | 孙伟力 | 出售,股权奖励 | 20000 | 0.00 | 0.000 | 211117 | 届满离任六个月后卖出、股权激励行权 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
600850 | 电科数字 | 吴健萍 | 出售 | -7000 | 0.00 | 0.000 | 38600 | 届满离任六个月后卖出 | 2023-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
600850 | 电科数字 | 张为民 | 送、转 | 3581931 | 0.00 | 0.000 | 15521701 | 资本公积转增股本 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 战略与投资委员会委员 |
600850 | 电科数字 | 孙伟力 | 送、转 | 44104 | 0.00 | 0.000 | 191117 | 资本公积转增股本 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 副总经理 |
600850 | 电科数字 | 缪云洁 | 送、转 | 40474 | 0.00 | 0.000 | 175387 | 资本公积转增股本 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
600850 | 电科数字 | 侯志平 | 送、转 | 30364 | 0.00 | 0.000 | 131577 | 资本公积转增股本 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
600850 | 电科数字 | 张洁 | 送、转 | 10597 | 0.00 | 0.000 | 45921 | 资本公积转增股本 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
600850 | 电科数字 | 吴健萍 | 送、转 | 10523 | 0.00 | 0.000 | 45600 | 资本公积转增股本 | 2022-12-31 | A股 | 本人 | 职工代表监事 |
600850 | 电科数字 | 张为民 | 出售 | -3465955 | 0.00 | 0.000 | 11939770 | 减持 | 2020-12-31 | A股 | 本人 | 战略与投资委员会委员 |
600850 | 电科数字 | 林建民 | 出售 | -44100 | 0.00 | 0.000 | 132684 | 离任后减持 | 2020-12-31 | A股 | 本人 | 非独立董事 |
600850 | 电科数字 | 侯志平 | 出售 | -33700 | 0.00 | 0.000 | 101213 | 减持 | 2020-12-31 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
600850 | 电科数字 | 张为民 | 出售 | -3465955 | 0.00 | 0.000 | 11939770 | 减持 | 2020-06-30 | A股 | 本人 | 战略与投资委员会委员 |
600850 | 电科数字 | 侯志平 | 出售 | -33700 | 0.00 | 0.000 | 101213 | 减持 | 2020-06-30 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
600850 | 电科数字 | 张为民 | 出售 | -66500 | 23.24 | 1545460.000 | 11939770 | 二级市场买卖 | 2020-06-23 | A股 | 本人 | 战略与投资委员会委员 |
600850 | 电科数字 | 张为民 | 出售 | -76900 | 23.33 | 1794077.000 | 12006270 | 二级市场买卖 | 2020-06-22 | A股 | 本人 | 战略与投资委员会委员 |
600850 | 电科数字 | 张为民 | 出售 | -170000 | 23.13 | 3932100.000 | 12083170 | 二级市场买卖 | 2020-06-19 | A股 | 本人 | 战略与投资委员会委员 |
600850 | 电科数字 | 张为民 | 出售 | -433300 | 23.25 | 10074225.000 | 12253170 | 二级市场买卖 | 2020-06-16 | A股 | 本人 | 战略与投资委员会委员 |
600850 | 电科数字 | 张为民 | 出售 | -37700 | 23.56 | 888212.000 | 12686470 | 二级市场买卖 | 2020-06-15 | A股 | 本人 | 战略与投资委员会委员 |
600850 | 电科数字 | 张为民 | 出售 | -168800 | 23.60 | 3983680.000 | 12724170 | 二级市场买卖 | 2020-06-12 | A股 | 本人 | 战略与投资委员会委员 |
600850 | 电科数字 | 张为民 | 出售 | -418155 | 24.09 | 10073353.950 | 12892970 | 二级市场买卖 | 2020-05-20 | A股 | 本人 | 战略与投资委员会委员 |
600850 | 电科数字 | 张为民 | 出售 | -150500 | 23.63 | 3556315.000 | 13311125 | 二级市场买卖 | 2020-05-19 | A股 | 本人 | 战略与投资委员会委员 |
600850 | 电科数字 | 张为民 | 出售 | -445000 | 23.45 | 10435250.000 | 13461625 | 二级市场买卖 | 2020-05-18 | A股 | 本人 | 战略与投资委员会委员 |
600850 | 电科数字 | 张为民 | 出售 | -33100 | 23.16 | 766596.000 | 13906625 | 二级市场买卖 | 2020-05-12 | A股 | 本人 | 战略与投资委员会委员 |
600850 | 电科数字 | 侯志平 | 出售 | -33700 | 22.80 | 768360.000 | 101213 | 二级市场买卖 | 2020-04-24 | A股 | 本人 | 董事会秘书 |
600850 | 电科数字 | 张为民 | 出售 | -1466000 | 25.77 | 37778820.000 | 13939725 | 二级市场买卖 | 2020-01-17 | A股 | 本人 | 战略与投资委员会委员 |